Generer rapport
Bukh A/S
Aabenraavej 13-17, Kiskelund, 6340 Kruså, CVR 21165395
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1998
Størrelse
Små
Ansatte
14
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
10
MDKK
Primært resultat (EBIT)
2.560.388
DKK
Årets resultat
1.218.383
DKK
Egenkapital
6.819.149
DKK
Reklamebeskyttet virksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet. Det betyder bl.a. at oplysningerne ikke må bruges til reklamehenvendelser. annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
4/7
"Omkring gns"
Rang i Danmark
54.388/352.298
"Top 35%"
Direktion top 3
Bestyrelse top 3
Lene Christiansen 3 | Bestyrelsesformand |
Finn Buus Nielsen 4 | Næstformand |
Søren Birger Christiansen 8 | Bestyrelsesmedlem |
Legale ejere top 3
66.67-89.99% | Slc Holding A/S | DK |
10-14.99% | Bukh A/S | DK |
Tegningsregler
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, eller af bestyrelsesformand sammen med den administrerende direktør, eller af den samlede bestyrelse.
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | Bukh A/S |
Binavne | Aabenraa Maskinfabrik A/S, Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen A/S, Bukh Diesel A/S, Callesen Diesel A/S, Bukh A/S Vis mere |
CVR | 21165395 |
Adresse | Aabenraavej 13-17, Kiskelund, 6340 Kruså |
Branche | Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer o [281190] |
Etableret | 24-09-1998 (26 år) |
Første regnskabsperiode | 01-01-1998 til 31-12-1998 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Antal ansatte | 18 (årsværk:17) |
Reklamebeskyttelse | Ja |
Revisor | Revisionscentret Aabenraa & Padborg Godkendt Revisionsaktieselskab siden 13-12-2022 |
Regnskabsperiode | 01-01 til 31-12 |
Selskabskapital | 5.000.000 DKK 5.390.000 DKK (27-12-2006 - 11-04-2007) 5.000.000 DKK (18-05-1999 - 26-12-2006) 500.000 DKK (13-01-1999 - 17-05-1999) |
Vedtægter seneste | 04-05-2010 |
Medlem af brancherne
- Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer oNACE6 indeholdende 12 virk.
- Fremstilling af maskiner til generelle formålNACE3 indeholdende 329 virk.
- Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.NACE2 indeholdende 2.368 virk.
- FremstillingsvirksomhedNACE1 indeholdende 26.244 virk.
Formål
Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og i forbindelse hermed stående virksomhed samt financieringsvirksomhed.
Regnskab
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | - - | - - | - - |
Bruttofortjeneste | 10.382 +20% | 8.674 +23% | 7.080 -10% |
Årets resultat | 1.218 +220% | 380 - | -981 - |
Egenkapital | 6.819 +22% | 5.601 +7% | 5.220 +33% |
Balance | 43.281 +3% | 42.093 +10% | 38.136 +10% |
Ledelsesberetning sammendrag
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er produktion og salg af skibsmotorer, reservedele og tilbehør.
Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdSelskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på DKK 1.218.383, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på DKK 6.819.149.
Generalforsamlingsdato: 04-03-2024