Generer rapport
Xyi Aps
Søgade 9, 4180 Sorø, CVR 39676834
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2018
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-3.150
DKK
Primært resultat (EBIT)
-3.150
DKK
Årets resultat
-3.999
DKK
Egenkapital
20.563
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter fusion (20-09-2021). Historik 24 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Søgade 9, 4180 Sorø | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af motorkøretøjer [291000] | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at udvikle og drive løsninger til mobilitet og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. | Nuværende | |
Navn | Xyi Aps | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 50.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter fusion | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 27. JUN. 2018 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Adresse | Søgade 9, 4180 Sorø | 24-03-2021 | 20-09-2021 |
Binavn | XYI Mobility ApS | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Branche | Fremstilling af motorkøretøjer [291000] | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Direktion | Sten Gregers Sellerup Jauer, Direktør | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Ejere | The Multi Holding Company Ivs (CVR: 39322331) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Formål | Selskabets formål er at udvikle og drive løsninger til mobilitet og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Fusion | Jauer Designlab Aps (CVR: 28902425) Ind- og udgående | 20-09-2021 | 20-09-2021 |
Fusion | The Multi Holding Company Ivs (CVR: 39322331) Indgående | 20-09-2021 | 20-09-2021 |
Livscyclus | Aktiv periode | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Navn | XYI ApS | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Revision fravalgt | Ja | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Selskabskapital | 50.000 DKK | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Status | Opløst efter fusion | 20-09-2021 | 20-09-2021 |
Stifter | The Multi Holding Company Ivs (CVR: 39322331) | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren. | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Vedtægter seneste | 27. JUN. 2018 | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 27-06-2018 | 20-09-2021 |
Status | Normal | 27-06-2018 | 19-09-2021 |
Adresse | St. Ladegårdsvej 5A, 4180 Sorø | 02-04-2020 | 23-03-2021 |
Adresse | Store Kongensgade 81A, st, 1264 København K | 18-03-2019 | 01-04-2020 |
Adresse | Store Kongensgade 81A, st, 1264 København K | 10-10-2018 | 17-03-2019 |
Adresse | Store Kongensgade 81A, st, 1264 København K | 27-06-2018 | 09-10-2018 |