Generer rapport
Woods Nordhavn I Aps
Southamptongade 4, c/o NREP A/S, 2150 Nordhavn, CVR 41703946
Branche: Udlejning af erhvervsejendomme
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2020
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
122
MDKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
93
MDKK
Egenkapital
93
MDKK
Historik 17 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Southamptongade 4, c/o NREP A/S, 2150 Nordhavn | Nuværende | |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme [682040] | Nuværende | |
Direktion | Thomas Wenzell Gram-Olesen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Thomas Ebbe Riise-Jakobsen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Toke Sundenæs Clausen, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Stine Seneberg, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Nsf Iv Office Nordport Aps (CVR: 43001388) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at eje og drive ejendomme inden for kontorsegmentet samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 7. DEC. 2023 | Nuværende | |
Bestyrelse | Michael Storgaard, Bestyrelsesmedlem | 28-06-2022 | 07-12-2023 |
Bestyrelse | Torben Modvig, Bestyrelsesformand | 28-06-2022 | 07-12-2023 |
Bestyrelse | Jan Aarestrup, Bestyrelsesmedlem | 28-06-2022 | 07-12-2023 |
Direktion | Michael Storgaard, Direktør | 30-11-2022 | 07-12-2023 |
Ejere | Nordstern Projekt Aps (CVR: 39173204) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 12-04-2023 | 07-12-2023 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 24-09-2020 | 07-12-2023 |
Adresse | Havnen 5, c/o Nordstern, 8700 Horsens | 24-03-2023 | 06-12-2023 |
Formål | Selskabets formål er at erhverve ejendommen, matr.nr. 7, Frihavnskvarteret, København, med henblik på udvikling, opførelse, udlejning og salg af erhvervsbyggeri samt hermed beslægtet virksomhed. | 24-09-2020 | 06-12-2023 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 28-06-2022 | 06-12-2023 |
Vedtægter seneste | 28. JUN. 2022 | 28-06-2022 | 06-12-2023 |
Bestyrelse | Jesper Henkel, Bestyrelsesmedlem | 28-06-2022 | 31-10-2023 |
Ejere | Nordstern Ejendomsudvikling Aps (CVR: 35803343) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 24-09-2020 | 12-04-2023 |
Adresse | Dalgasgade 21, 1, c/o KPC, 7400 Herning | 24-09-2020 | 23-03-2023 |
Direktion | Jesper Jørgensen, Direktør | 24-09-2020 | 30-11-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 24-09-2020 | 27-06-2022 |
Vedtægter seneste | 24. SEP. 2020 | 24-09-2020 | 27-06-2022 |
Branche | Opførelse af bygninger [412000] | 24-09-2020 | 30-11-2021 |