Generer rapport
Veddebus Finans 2019 Aps
Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre, CVR 40430423
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2019
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-46.645
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
41.360
DKK
Egenkapital
151.669
DKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter fusion (26-05-2022). Historik 32 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre | Nuværende | |
Branche | Udlejning og leasing af lastbiler [771200] | Nuværende | |
Formål | Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved at leje og lease busser ud og dermed beslægtet virksomhed. | Nuværende | |
Navn | Veddebus Finans 2019 Aps | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Selskabskapital | 50.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter fusion | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 4. MAJ 2021 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Adresse | Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre | 24-05-2020 | 26-05-2022 |
Bestyrelse | Brian Höyer, Bestyrelsesmedlem | 01-11-2021 | 26-05-2022 |
Bestyrelse | Lars Eg Larsen, Bestyrelsesmedlem | 04-05-2021 | 26-05-2022 |
Bestyrelse | Mogens Outsen Pedersen, Bestyrelsesformand | 04-05-2021 | 26-05-2022 |
Branche | Udlejning og leasing af lastbiler [771200] | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Direktion | Carsten Rasmussen, CEO | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Ejere | Vikingbus Danmark A/S (CVR: 33758006) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 01-04-2022 | 26-05-2022 |
Formål | Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved at leje og lease busser ud og dermed beslægtet virksomhed. | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Fusion | Ll Leasing 2019 Aps (CVR: 40336818) Indgående | 26-05-2022 | 26-05-2022 |
Fusion | Vsb 19 Aps (CVR: 40239189) Indgående | 26-05-2022 | 26-05-2022 |
Fusion | Vb Fleet 2019 Aps (CVR: 40693270) Ind- og udgående | 26-05-2022 | 26-05-2022 |
Fusion | Vikingbus Finans 2019 Aps (CVR: 40714987) Indgående | 26-05-2022 | 26-05-2022 |
Fusion | Brønnums Finans 2019 Aps (CVR: 40714944) Indgående | 26-05-2022 | 26-05-2022 |
Livscyclus | Aktiv periode | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Navn | Veddebus Finans 2019 ApS | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-01-2022 | 26-05-2022 |
Revision fravalgt | Nej | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Selskabskapital | 50.000 DKK | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Status | Opløst efter fusion | 26-05-2022 | 26-05-2022 |
Stifter | Veddebus A/S (CVR: 16769940) | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse i forening. | 05-05-2021 | 26-05-2022 |
Vedtægter seneste | 4. MAJ 2021 | 04-05-2021 | 26-05-2022 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 09-04-2019 | 26-05-2022 |
Status | Normal | 09-04-2019 | 25-05-2022 |
Ejere | Veddebus A/S (CVR: 16769940) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 09-04-2019 | 31-03-2022 |
Revision | Inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 19263096) | 09-04-2019 | 01-01-2022 |
Bestyrelse | Teddy Krogh, Bestyrelsesmedlem | 04-05-2021 | 31-10-2021 |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af en direktør | 09-04-2019 | 04-05-2021 |
Vedtægter seneste | 9. APR. 2019 | 09-04-2019 | 03-05-2021 |
Adresse | Bådehavnsgade 38, 2450 København SV | 09-04-2019 | 23-05-2020 |