Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1972
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
94
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-
DKK
Egenkapital
-
DKK
Historik 179 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Gammel Kongevej 60, 6, 1850 Frederiksberg C | Nuværende | |
Ansatte | 94 (årsværk:88) | Nuværende | |
Bestyrelse | Peik Erik Martin, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Carsten Lund, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Tommy Serban, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Rejsearrangører [791200] | Nuværende | |
Direktion | Peik Erik Martin, CEO | Nuværende | |
Ejere | TUI NORDIC HOLDING AB - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Tui Danmark A/S | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.500.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 5. APR. 2018 | Nuværende | |
Ansatte | 94 (årsværk:88) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 93 (årsværk:86) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 92 (årsværk:85) | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 91 (årsværk:83) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 89 (årsværk:80) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 90 (årsværk:81) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:79) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 89 (årsværk:78) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 86 (årsværk:75) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 86 (årsværk:73) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 88 (årsværk:78) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:75) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:77) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 88 (årsværk:79) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 89 (årsværk:77) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 89 (årsværk:78) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 87 (årsværk:76) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 89 (årsværk:78) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 85 (årsværk:69) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:71) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 86 (årsværk:72) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 85 (årsværk:71) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:71) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:68) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 84 (årsværk:67) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 79 (årsværk:66) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 79 (årsværk:62) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 75 (årsværk:61) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 73 (årsværk:59) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 74 (årsværk:58) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ejere | TUI AG - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 24-09-2018 | 01-12-2021 |
Ansatte | 75 (årsværk:58) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 71 (årsværk:54) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 67 (årsværk:53) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 66 (årsværk:57) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 65 (årsværk:57) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 64 (årsværk:54) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 59 (årsværk:45) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 59 (årsværk:47) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 54 (årsværk:40) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Bestyrelse | Kristina Charlotte Werner Wiebe, Bestyrelsesmedlem | 02-09-2019 | 18-03-2021 |
Bestyrelse | Henrik Lars Petter Andersson, Bestyrelsesformand | 03-07-2017 | 18-03-2021 |
Ansatte | 57 (årsværk:45) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 58 (årsværk:45) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 65 (årsværk:51) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 67 (årsværk:40) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 70 (årsværk:51) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 71 (årsværk:49) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 71 (årsværk:56) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Direktion | Alexander Frank Huber, Direktør | 20-12-2016 | 01-08-2020 |
Ansatte | 73 (årsværk:56) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 72 (årsværk:56) | 01-05-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 76 (årsværk:59) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 74 (årsværk:58) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 73 (årsværk:61) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 76 (årsværk:63) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 77 (årsværk:64) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:60) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 68 (årsværk:54) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 68 (årsværk:56) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Bestyrelse | Morten Flamand, Bestyrelsesmedlem | 03-07-2017 | 02-09-2019 |
Ansatte | 68 (årsværk:58) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 69 (årsværk:57) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 69 (årsværk:58) | 01-05-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 72 (årsværk:61) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Adresse | Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby | 20-06-2013 | 01-04-2019 |
Ansatte | 69 (årsværk:58) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 73 (årsværk:62) | 01-01-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 72 (årsværk:60) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:59) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 69 (årsværk:57) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:60) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:63) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 70 (årsværk:59) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:60) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:59) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:58) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Fusion | Tui Denmark Holding A/S (CVR: 21599077) Indgående | 05-04-2018 | 05-04-2018 |
Ejere | Tui Denmark Holding A/S (CVR: 21599077) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 01-01-2002 | 04-04-2018 |
Vedtægter seneste | 30. SEP. 2016 | 30-09-2016 | 04-04-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:54) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 67 (årsværk:54) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 69 (årsværk:57) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:56) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 73 (årsværk:57) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 70 (årsværk:55) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 73 (årsværk:57) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 74 (årsværk:60) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Bestyrelse | Alexander Frank Huber, Bestyrelsesmedlem | 20-12-2016 | 02-08-2017 |
Ansatte | 73 (årsværk:59) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Bestyrelse | Lars Gorm Østerbye Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 03-08-2015 | 03-07-2017 |
Bestyrelse | Ewa Maria Buhre Gidlöf, Bestyrelsesformand | 03-07-2012 | 03-07-2017 |
Ansatte | 74 (årsværk:58) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 72 (årsværk:58) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-07-2011 | 01-05-2017 |
Ansatte | 75 (årsværk:60) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 73 (årsværk:59) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 75 (årsværk:64) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 76 (årsværk:63) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 79 (årsværk:62) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Bestyrelse | Britt Eivor Andersson, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2014 | 20-12-2016 |
Direktion | Britt Eivor Andersson, CEO | 01-07-2014 | 20-12-2016 |
Ansatte | 78 (årsværk:62) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 80 (årsværk:61) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 81 (årsværk:62) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Navn | STAR TOUR A/S | 30-06-1995 | 29-09-2016 |
Vedtægter seneste | 30. JUN. 2016 | 30-06-2016 | 29-09-2016 |
Ansatte | 82 (årsværk:65) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 73 (årsværk:55) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Binavn | TEMA SPECIALREJSER A/S | 26-01-1972 | 04-07-2016 |
Binavn | TEMA REJSER TIL KULTUR OG NATUR A/S | 26-01-1972 | 04-07-2016 |
Ansatte | 72 (årsværk:55) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Vedtægter seneste | 23. FEB. 2012 | 23-02-2012 | 29-06-2016 |
Ansatte | 76 (årsværk:55) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 76 (årsværk:54) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 74 (årsværk:56) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 78 (årsværk:59) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 77 (årsværk:56) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 78 (årsværk:56) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 75 (årsværk:55) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 78 (årsværk:52) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 67 (årsværk:50) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 68 (årsværk:56) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 69 (årsværk:55) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 68 (årsværk:54) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 69 (årsværk:53) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 71 (årsværk:54) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 69 (årsværk:55) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Bestyrelse | Stig Oluf Elling, Bestyrelsesmedlem | 13-11-2000 | 31-03-2015 |
Ansatte | 70 (årsværk:57) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 73 (årsværk:55) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Birthe Madsen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-1998 | 01-07-2014 |
Direktion | Birthe Madsen, Direktør | 01-07-1998 | 01-07-2014 |
Adresse | Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby | 06-12-2002 | 19-06-2013 |
Bestyrelse | Henrik Turesson Norlin, Bestyrelsesformand | 30-09-2008 | 03-07-2012 |
Binavn | COLUMBUS A/S | 26-01-1972 | 25-08-2011 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 25-02-2011 | 01-07-2011 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 01-10-2009 | 25-02-2011 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 18-05-2007 | 30-09-2009 |
Bestyrelse | Johan Peter Lundgren, Bestyrelsesmedlem | 30-09-2008 | 30-09-2008 |
Branche | Rejsebureauer, turarrangerende [633020] | 26-01-1972 | 31-12-2007 |
Revision | Pricewaterhousecoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (CVR: 10313112) | 16-05-2002 | 18-05-2007 |
Bestyrelse | Anders Roland Holst, Bestyrelsesmedlem | 13-11-2000 | 14-01-2003 |
Adresse | H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V | 26-01-1972 | 05-12-2002 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 12-02-1998 | 16-05-2002 |
Bestyrelse | Kevin James Dufficy, Bestyrelsesmedlem | 03-04-1998 | 23-11-2001 |
Bestyrelse | Lars Arne Nilsson, Bestyrelsesformand | 01-07-1998 | 13-11-2000 |
Bestyrelse | Nils Mats Ola Lindell, Bestyrelsesmedlem | 03-04-1998 | 01-07-1998 |
Bestyrelse | Ole Johan Oftedal, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 01-07-1998 |
Direktion | Kevin James Dufficy, Direktør | 03-04-1998 | 01-07-1998 |
Bestyrelse | Poul Erik Sørup Madsen, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 03-04-1998 |
Bestyrelse | Kari Johan Ferdinand Österlund, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 03-04-1998 |
Direktion | Poul Erik Sørup Madsen, Direktør | 26-01-1972 | 03-04-1998 |
Revision | Cj Partnership I/S (CVR: 53375812) | 26-01-1972 | 12-02-1998 |
Bestyrelse | Nils Mats Ola Lindell, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 12-12-1997 |
Bestyrelse | Kent Anders Johan Eslander, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 26-06-1997 |
Bestyrelse | Per Tandberg, Bestyrelsesmedlem | 17-05-1996 | 26-06-1997 |
Binavn | REJSEEKSPERTEN A/S | 26-01-1972 | 21-08-1996 |
Bestyrelse | Peter Fugmann, Bestyrelsesformand | 26-01-1972 | 17-05-1996 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 26-01-1972 | 31-08-1995 |
Navn | FALKE-REJSER A/S | 29-11-1990 | 29-06-1995 |
Fusion | Fritidsrejser A/S (CVR: 17942743) Indgående | 16-06-1995 | 16-06-1995 |
Bestyrelse | Peter Vest, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 10-02-1994 |
Bestyrelse | Allan Teddy Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 10-02-1994 |
Revision | Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24207501) | 26-01-1972 | 10-02-1994 |
Bestyrelse | Gerhard Petersen, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 12-11-1992 |
Direktion | Gerhard Petersen, Direktør | 26-01-1972 | 28-10-1992 |
Direktion | Ragnar Falk Lauritsen, Direktør | 26-01-1972 | 22-07-1992 |
Bestyrelse | Ragnar Falk Lauritsen, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 06-11-1991 |
Bestyrelse | Ejnar Poul Lundt, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 06-11-1991 |
Bestyrelse | Jørgen Dahl, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 06-11-1991 |
Revision | Kpmg C.Jespersen Statsautoriserede Revisorer (CVR: 13482284) | 26-01-1972 | 06-11-1991 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 08-03-1989 | 17-06-1991 |
Revision | De forenende Revisionsfirmaer | 26-01-1972 | 19-02-1991 |
Bestyrelse | Per Falk Lauritsen, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 28-11-1990 |
Bestyrelse | Søren Falk Lauritsen, Bestyrelsesmedlem | 26-01-1972 | 28-11-1990 |
Binavn | FALKE-REJSER A/S | 26-01-1972 | 28-11-1990 |
Navn | INDIGO REJSER A/S | 26-01-1972 | 28-11-1990 |
Selskabskapital | 750.000 DKK | 30-08-1987 | 07-03-1989 |