Generer rapport
Stark Sourcing A/S
C.F. Richs Vej 115, 2000 Frederiksberg, CVR 27065333
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2003
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
76
Omsætning
231
MDKK
Bruttofortj.
231
MDKK
Primært resultat (EBIT)
-48.000.000
DKK
Årets resultat
-44.000.000
DKK
Egenkapital
89
MDKK
Historik 137 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | C.F. Richs Vej 115, 2000 Frederiksberg | Nuværende | |
Ansatte | 113 (årsværk:111) | Nuværende | |
Bestyrelse | Laurits Anton Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Thomas Ahle, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Søren Peschardt Olesen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed [701010] | Nuværende | |
Direktion | Jørgen Nielsen Holmgaard, CEO | Nuværende | |
Ejere | Lsf10 Wolverine Bidco Aps (CVR: 39163764) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Stark Sourcing A/S | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Selskabskapital | 10.403.718 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 26. FEB. 2024 | Nuværende | |
Bestyrelse | Sisse Fjelsted Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 18-01-2022 | 01-09-2024 |
Ansatte | 113 (årsværk:111) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 110 (årsværk:107) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 106 (årsværk:102) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 105 (årsværk:101) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 100 (årsværk:97) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Vedtægter seneste | 6. JAN. 2023 | 06-01-2023 | 25-02-2024 |
Ansatte | 99 (årsværk:93) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 95 (årsværk:90) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 99 (årsværk:92) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 101 (årsværk:94) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 93 (årsværk:91) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 89 (årsværk:77) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 88 (årsværk:81) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 86 (årsværk:82) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 85 (årsværk:80) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 82 (årsværk:78) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 76 (årsværk:72) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:76) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 76 (årsværk:71) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Vedtægter seneste | 15. JUL. 2022 | 15-07-2022 | 05-01-2023 |
Ansatte | 76 (årsværk:72) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 75 (årsværk:69) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 74 (årsværk:69) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 70 (årsværk:65) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 68 (årsværk:61) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 28 (årsværk:25) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Navn | Stark Sourcing A/S | 04-05-2021 | 14-07-2022 |
Vedtægter seneste | 18. JAN. 2022 | 18-01-2022 | 14-07-2022 |
Ansatte | 26 (årsværk:23) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-02-2022 | 31-05-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to direktører i forening, en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. | 31-10-2019 | 02-02-2022 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Bestyrelse | Daniel Robert Potok, Bestyrelsesmedlem | 22-10-2018 | 18-01-2022 |
Bestyrelse | Lene Kjærbo Groth, Bestyrelsesmedlem | 28-02-2017 | 18-01-2022 |
Direktion | Søren Peschardt Olesen, CEO | 28-10-2016 | 18-01-2022 |
Direktion | Sisse Fjelsted Rasmussen, Direktør | 22-10-2018 | 18-01-2022 |
Bestyrelse | Laurits Anton Jørgensen, Bestyrelsesformand | 22-10-2018 | 17-01-2022 |
Vedtægter seneste | 4. MAJ 2021 | 04-05-2021 | 17-01-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:24) | 01-11-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 28 (årsværk:27) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 25 (årsværk:25) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 25 (årsværk:24) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 78 (årsværk:71) | 01-06-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 76 (årsværk:69) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Navn | Stark Group A/S | 28-11-2017 | 03-05-2021 |
Vedtægter seneste | 31. OKT. 2019 | 31-10-2019 | 03-05-2021 |
Ansatte | 75 (årsværk:70) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 77 (årsværk:71) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 77 (årsværk:73) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 77 (årsværk:72) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 77 (årsværk:70) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | 01-07-2011 | 31-12-2020 |
Ansatte | 76 (årsværk:72) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 79 (årsværk:70) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 74 (årsværk:66) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 75 (årsværk:65) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 74 (årsværk:61) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 75 (årsværk:68) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 75 (årsværk:67) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 75 (årsværk:68) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 77 (årsværk:68) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 77 (årsværk:69) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 75 (årsværk:69) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 77 (årsværk:74) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 76 (årsværk:70) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 71 (årsværk:63) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af to direktører i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 14-10-2019 | 30-10-2019 |
Vedtægter seneste | 14. OKT. 2019 | 14-10-2019 | 30-10-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. | 24-10-2006 | 13-10-2019 |
Vedtægter seneste | 22. OKT. 2018 | 22-10-2018 | 13-10-2019 |
Ansatte | 68 (årsværk:64) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 67 (årsværk:60) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Adresse | C.F. Richs Vej 115, c/o STARK GROUP, 2000 Frederiksberg | 25-05-2018 | 11-08-2019 |
Ansatte | 62 (årsværk:58) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 59 (årsværk:56) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 61 (årsværk:56) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 58 (årsværk:54) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 59 (årsværk:55) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 57 (årsværk:54) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Bestyrelse | Søren Peschardt Olesen, Bestyrelsesmedlem | 28-10-2016 | 22-10-2018 |
Bestyrelse | Laurits Anton Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | 16-05-2018 | 21-10-2018 |
Vedtægter seneste | 28. NOV. 2017 | 28-11-2017 | 21-10-2018 |
Adresse | Gladsaxe Møllevej 5, c/o DT Group A/S, 2860 Søborg | 25-09-2006 | 24-05-2018 |
Bestyrelse | Peter Jirasek, Bestyrelsesmedlem | 29-03-2018 | 16-05-2018 |
Bestyrelse | Simon Gray, Bestyrelsesformand | 01-03-2018 | 29-03-2018 |
Ejere | Ferguson Holding A/S (CVR: 29689083) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 31-07-2009 | 29-03-2018 |
Bestyrelse | Edward Grosvenor Walker, Bestyrelsesformand | 28-09-2015 | 01-03-2018 |
Navn | DT HOLDING 1 A/S | 17-03-2003 | 27-11-2017 |
Vedtægter seneste | 21. FEB. 2017 | 21-02-2017 | 27-11-2017 |
Bestyrelse | Christine Bruhn Tuxen, Bestyrelsesmedlem | 28-09-2015 | 28-02-2017 |
Fusion | Dt 4 A/S (CVR: 27569420) Indgående | 21-02-2017 | 21-02-2017 |
Fusion | Dt 3 A/S (CVR: 27569404) Indgående | 21-02-2017 | 21-02-2017 |
Fusion | Dt 5 A/S (CVR: 27569439) Indgående | 21-02-2017 | 21-02-2017 |
Fusion | Dt 2 A/S (CVR: 27569277) Indgående | 21-02-2017 | 21-02-2017 |
Fusion | Dt 1 A/S (CVR: 27569145) Indgående | 21-02-2017 | 21-02-2017 |
Vedtægter seneste | 24. OKT. 2006 | 24-10-2006 | 20-02-2017 |
Bestyrelse | Søren Strøm, Bestyrelsesmedlem | 28-11-2014 | 28-10-2016 |
Direktion | Søren Strøm, Direktør | 28-11-2014 | 28-10-2016 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-07-2011 | 08-12-2015 |
Bestyrelse | Ole Mikael Jensen, Bestyrelsesformand | 01-07-2011 | 28-09-2015 |
Bestyrelse | Edward Grosvenor Walker, Bestyrelsesmedlem | 21-05-2013 | 27-09-2015 |
Bestyrelse | Richard Ivan Shoylekov, Bestyrelsesmedlem | 18-12-2007 | 28-11-2014 |
Bestyrelse | Henrik Christiansen, Bestyrelsesmedlem | 31-07-2012 | 28-11-2014 |
Direktion | Henrik Christiansen, Direktør | 31-07-2012 | 28-11-2014 |
Bestyrelse | Marianne Christa Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | 17-11-2010 | 21-05-2013 |
Bestyrelse | Steen Weirsøe, Bestyrelsesmedlem | 20-05-2003 | 31-07-2012 |
Direktion | Steen Weirsøe, Direktør | 20-05-2003 | 31-07-2012 |
Bestyrelse | Jørgen Clausen, Bestyrelsesformand | 15-04-2010 | 01-07-2011 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 25-09-2006 | 01-07-2011 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | 01-01-2008 | 30-06-2011 |
Bestyrelse | Mohammad Asim, Bestyrelsesmedlem | 25-09-2006 | 17-11-2010 |
Bestyrelse | Robert Hugh Marchbank, Bestyrelsesformand | 25-09-2006 | 15-04-2010 |
Direktion | Jørgen Clausen, Direktør | 20-05-2003 | 15-04-2010 |
Ejere | Ferguson Holding A/S (CVR: 29689083) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 22-05-2008 | 30-07-2009 |
Fusion | Dt Holding 2 A/S (CVR: 27064833) Indgående | 15-04-2008 | 15-04-2008 |
Fusion | Dt Holding 3 A/S (CVR: 27064876) Indgående | 15-04-2008 | 15-04-2008 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [741500] | 17-03-2003 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Charles Patrick Watters, Bestyrelsesmedlem | 01-06-2007 | 09-11-2007 |
Bestyrelse | Mark Jonathan White, Bestyrelsesmedlem | 25-09-2006 | 01-06-2007 |
Bestyrelse | Ulf Fredrik Cappelen, Bestyrelsesmedlem | 28-06-2004 | 25-09-2006 |
Bestyrelse | Louis Rudolph Jules van Rappard, Bestyrelsesmedlem | 20-05-2003 | 25-09-2006 |
Bestyrelse | Ole Steen Andersen, Bestyrelsesmedlem | 28-06-2004 | 25-09-2006 |
Bestyrelse | Peter Georg Edvard Törnquist, Bestyrelsesformand | 28-06-2004 | 25-09-2006 |
Bestyrelse | Søren Vestergaard-Poulsen, Næstformand | 28-06-2004 | 25-09-2006 |
Revision | Cj Partnership I/S (CVR: 53375812) | 08-12-2003 | 25-09-2006 |
Adresse | Bremerholm 1, 3, c/o CVC Capital Partners Danmark A/S, 1069 København K | 09-07-2003 | 24-09-2006 |
Selskabskapital | 10.400.918 DKK | 18-12-2003 | 15-09-2004 |
Bestyrelse | David Gordon Milne, Bestyrelsesmedlem | 20-05-2003 | 28-06-2004 |
Bestyrelse | Erik Balleby Jensen, Bestyrelsesmedlem | 17-03-2003 | 28-06-2004 |
Selskabskapital | 10.364.816 DKK | 20-05-2003 | 17-12-2003 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 17-03-2003 | 08-12-2003 |
Adresse | Gladsaxe Møllevej 5, c/o Danske Trælast A/S, 2860 Søborg | 22-05-2003 | 08-07-2003 |
Adresse | Bremerholm 1, 3, c/o CVC CAPITAL PARTNERS DANMARK A/S, 1069 København K | 02-04-2003 | 21-05-2003 |
Direktion | Søren Vestergaard-Poulsen, Direktør | 17-03-2003 | 20-05-2003 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 17-03-2003 | 19-05-2003 |
Adresse | Langelinie Allé 35, c/o Bedt-Bruun Dragsted Advokatfirma, 2100 København Ø | 17-03-2003 | 01-04-2003 |