Område |
| Gyldig fra |
Gyldig til |
Adresse | Walgerholm 13, Jonstrup, 3500 Værløse | | Nuværende |
Branche | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering [439990] | | Nuværende |
Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af Raaft terrasse systemer og hermed forbundet virksomhed. | | Nuværende |
Navn | Raaft Nordic A/S | | Nuværende |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | | Nuværende |
Regnskabsperiode start | 01-01 | | Nuværende |
Revision fravalgt | Nej | | Nuværende |
Selskabskapital | 400.000 DKK | | Nuværende |
Status | Opløst efter erklæring | | Nuværende |
Tegningsregler | | | Nuværende |
Vedtægter seneste | 22. SEP. 2021 | | Nuværende |
Virksomhedsform | Aktieselskab | | Nuværende |
Adresse | Walgerholm 13, Jonstrup, 3500 Værløse | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Bestyrelse | Michael Hamish Harding, Bestyrelsesformand | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Bestyrelse | Wyatt Harding, Bestyrelsesmedlem | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Bestyrelse | Benjamin Harding, Bestyrelsesmedlem | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Bestyrelse | Mark Edward Walton, Bestyrelsesmedlem | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Bestyrelse | Aleksander Kaj Webb, Bestyrelsesmedlem | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Branche | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering [439990] | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Direktion | Wyatt Harding, Direktør | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Ejere | Surrey Holding Aps (CVR: 42653705) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 16-11-2022 | 12-04-2023 |
Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af Raaft terrasse systemer og hermed forbundet virksomhed. | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Livscyclus | Aktiv periode | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Navn | Raaft Nordic A/S | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Revision | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 34209936) | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Revision fravalgt | Nej | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Selskabskapital | 400.000 DKK | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Status | Opløst efter erklæring | 12-04-2023 | 12-04-2023 |
Stifter | Surrey Holding Aps (CVR: 42653705) | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Stifter | Regatta Holding Aps (CVR: 42650005) | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Stifter | Aleksander Kaj Webb | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Vedtægter seneste | 22. SEP. 2021 | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 22-09-2021 | 12-04-2023 |
Status | Normal | 22-09-2021 | 11-04-2023 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. | 22-09-2021 | 10-04-2023 |
Ejere | Aleksander Kaj Webb - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 22-09-2021 | 16-11-2022 |
Ejere | Regatta Holding Aps (CVR: 42650005) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 22-09-2021 | 16-11-2022 |
Ejere | Surrey Holding Aps (CVR: 42653705) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 22-09-2021 | 15-11-2022 |