Generer rapport
Polar Salmon Hjerting Laks A/S
H E Bluhmes Vej 18, 6700 Esbjerg, CVR 15672234
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1991
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
95
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
60
MDKK
Primært resultat (EBIT)
16
MDKK
Årets resultat
13
MDKK
Egenkapital
63
MDKK
Historik 151 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | H E Bluhmes Vej 18, 6700 Esbjerg | Nuværende | |
Ansatte | 107 (årsværk:90) | Nuværende | |
Bestyrelse | Henrik Leth, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Søren Rishøj, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Henrik Krogh, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel [102020] | Nuværende | |
Direktion | Christoph Leo Kjærgaard, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Polar Seafood Denmark A/S (CVR: 11369677) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | Nuværende | |
Ejere | C.L. Kjærgaard Aps (CVR: 19652483) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Navn | Polar Salmon Hjerting Laks A/S | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.754.386 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 20. FEB. 2018 | Nuværende | |
Ansatte | 107 (årsværk:90) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 98 (årsværk:83) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 102 (årsværk:90) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 105 (årsværk:95) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 106 (årsværk:94) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 106 (årsværk:91) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 112 (årsværk:96) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 01-12-2023 | 01-12-2023 |
Ansatte | 115 (årsværk:108) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 01-09-2013 | 30-11-2023 |
Ansatte | 117 (årsværk:99) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 112 (årsværk:97) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 110 (årsværk:82) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 104 (årsværk:68) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 105 (årsværk:88) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 103 (årsværk:85) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Bestyrelse | John Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 25-01-2008 | 15-05-2023 |
Ansatte | 95 (årsværk:81) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 98 (årsværk:84) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 101 (årsværk:83) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 105 (årsværk:84) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 114 (årsværk:101) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 121 (årsværk:107) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 112 (årsværk:96) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 112 (årsværk:98) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 116 (årsværk:87) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 115 (årsværk:80) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 114 (årsværk:94) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 110 (årsværk:96) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 109 (årsværk:94) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 112 (årsværk:94) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Bestyrelse | Flemming Pagaard Jensen, Bestyrelsesmedlem | 16-11-2016 | 28-03-2022 |
Ansatte | 117 (årsværk:101) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 124 (årsværk:100) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 126 (årsværk:114) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 129 (årsværk:121) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 133 (årsværk:108) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 127 (årsværk:104) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 132 (årsværk:92) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 125 (årsværk:89) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 124 (årsværk:101) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 120 (årsværk:104) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 111 (årsværk:102) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 116 (årsværk:106) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 119 (årsværk:104) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 122 (årsværk:101) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 130 (årsværk:120) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 132 (årsværk:119) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 129 (årsværk:111) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 123 (årsværk:112) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 129 (årsværk:100) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 131 (årsværk:94) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 131 (årsværk:110) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 119 (årsværk:108) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 120 (årsværk:105) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 121 (årsværk:110) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 124 (årsværk:110) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 124 (årsværk:103) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 138 (årsværk:124) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 146 (årsværk:132) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 142 (årsværk:125) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 137 (årsværk:120) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 142 (årsværk:112) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 130 (årsværk:96) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 125 (årsværk:96) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 120 (årsværk:100) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 122 (årsværk:93) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 121 (årsværk:108) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 122 (årsværk:102) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 123 (årsværk:101) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 142 (årsværk:111) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 150 (årsværk:129) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 141 (årsværk:125) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 145 (årsværk:124) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 136 (årsværk:109) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 125 (årsværk:98) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 128 (årsværk:103) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 120 (årsværk:100) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 124 (årsværk:98) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 123 (årsværk:108) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 124 (årsværk:105) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Navn | POLAR SALMON // HJERTING LAKS A/S | 16-11-2016 | 19-02-2018 |
Vedtægter seneste | 16. NOV. 2016 | 16-11-2016 | 19-02-2018 |
Ansatte | 121 (årsværk:105) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 136 (årsværk:118) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 140 (årsværk:126) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 139 (årsværk:124) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 138 (årsværk:122) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 137 (årsværk:109) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 132 (årsværk:96) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 129 (årsværk:101) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Direktion | Jan Weinreich, Direktør | 08-03-2007 | 26-06-2017 |
Ansatte | 125 (årsværk:100) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 123 (årsværk:92) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 120 (årsværk:110) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 121 (årsværk:96) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 122 (årsværk:105) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ejere | Hjerting Laks Holding Aps (CVR: 35239731) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 16-11-2016 | 01-01-2017 |
Ansatte | 148 (årsværk:127) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 154 (årsværk:134) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Bestyrelse | Anders Jonas Brøns, Bestyrelsesmedlem | 29-05-2009 | 16-11-2016 |
Bestyrelse | Helge Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 15-03-2007 | 16-11-2016 |
Ejere | Christoph Leo Kjærgaard - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 16-11-2016 | 16-11-2016 |
Fusion | Hjerting Laks A/S (CVR: 12617585) Indgående | 16-11-2016 | 16-11-2016 |
Ejere | Polar Seafood Denmark A/S (CVR: 11369677) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 08-03-2007 | 15-11-2016 |
Navn | POLAR SALMON A/S | 01-10-2007 | 15-11-2016 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 14-01-1994 | 15-11-2016 |
Vedtægter seneste | 24. MAJ 2011 | 24-05-2011 | 15-11-2016 |
Ansatte | 153 (årsværk:127) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 146 (årsværk:124) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 146 (årsværk:114) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 143 (årsværk:109) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 136 (årsværk:106) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 115 (årsværk:95) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 118 (årsværk:94) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 111 (årsværk:93) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 110 (årsværk:96) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 109 (årsværk:99) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 104 (årsværk:100) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 118 (årsværk:104) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 115 (årsværk:102) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 111 (årsværk:96) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 113 (årsværk:92) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 98 (årsværk:89) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 117 (årsværk:94) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 108 (årsværk:83) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 119 (årsværk:88) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 123 (årsværk:110) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 122 (årsværk:105) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 128 (årsværk:110) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Ccdrevision (CVR: 97462151) | 01-01-2001 | 01-09-2013 |
Bestyrelse | Kjeld Holmstrup, Bestyrelsesmedlem | 12-04-2005 | 29-05-2009 |
Adresse | H.E. Bluhmesvej 18, 6701 Esbjerg | 01-11-1991 | 31-03-2009 |
Branche | Røgning og saltning af fisk [152020] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Navn | J.P. SALMON A/S | 15-07-1993 | 30-09-2007 |
Bestyrelse | Kent Axel Lund Jensen, Bestyrelsesmedlem | 01-11-1991 | 15-03-2007 |
Bestyrelse | Peter Kirk Larsen, Bestyrelsesmedlem | 26-08-2005 | 15-03-2007 |
Direktion | Kent Axel Lund Jensen, CEO | 01-11-1991 | 08-03-2007 |
Bestyrelse | Helge Nielsen, Bestyrelsesformand | 01-11-1991 | 12-04-2005 |
Direktion | Jan Weinreich, Direktør | 31-08-2000 | 31-08-2004 |
Branche | Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker [152010] | 01-11-1991 | 31-12-2002 |
Bestyrelse | Peter Christensen, Bestyrelsesmedlem | 01-11-1991 | 31-05-2002 |
Revision | 5 R Finans Aps (CVR: 15915692) | 01-11-1991 | 01-01-2001 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 05-10-1992 | 13-01-1994 |
Bestyrelse | Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, Bestyrelsesmedlem | 01-11-1991 | 14-07-1993 |
Bestyrelse | Asbjørn Christoffersen, Bestyrelsesmedlem | 01-11-1991 | 14-07-1993 |
Bestyrelse | Victor Christoffersen, Bestyrelsesmedlem | 01-11-1991 | 14-07-1993 |
Direktion | Victor Christoffersen, Direktør | 01-11-1991 | 14-07-1993 |
Navn | VICH 3223 A/S | 01-11-1991 | 14-07-1993 |
Revision | Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen | 01-11-1991 | 14-07-1993 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 12-11-1991 | 04-10-1992 |