Område |
| Gyldig fra |
Gyldig til |
Adresse | Pilestræde 58, c/o NJORD Law Firm, 1112 København K | | Nuværende |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | | Nuværende |
Branche | Fremstilling af batterier og akkumulatorer [272000] | | Nuværende |
Formål | Selskabets formål er udvikling, produktion, samling og distribution af store batterisystemer. | | Nuværende |
Navn | Pbes Denmark Aps | | Nuværende |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | | Nuværende |
Regnskabsperiode start | 01-01 | | Nuværende |
Revision fravalgt | Nej | | Nuværende |
Selskabskapital | 50.000 DKK | | Nuværende |
Status | Opløst efter konkurs | | Nuværende |
Tegningsregler | | | Nuværende |
Vedtægter seneste | 21. DEC. 2016 | | Nuværende |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | | Nuværende |
Adresse | Pilestræde 58, c/o NJORD Law Firm, 1112 København K | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Branche | Fremstilling af batterier og akkumulatorer [272000] | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Ejere | TTB Holding Company Ltd. - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Formål | Selskabets formål er udvikling, produktion, samling og distribution af store batterisystemer. | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Livscyclus | Aktiv periode | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Navn | PBES Denmark ApS | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Regnskabsperiode start | 01-01 | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Revision fravalgt | Nej | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Selskabskapital | 50.000 DKK | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Status | Opløst efter konkurs | 06-03-2019 | 06-03-2019 |
Stifter | Ulrik Fleischer-Michaelsen | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Vedtægter seneste | 21. DEC. 2016 | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 21-12-2016 | 06-03-2019 |
Status | Under konkurs | 25-01-2018 | 05-03-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-02-2018 | 31-03-2018 |
Direktion | Brent Anthony Perry, Direktør | 21-12-2016 | 25-01-2018 |
Direktion | Paul Stephen Hughes, Direktør | 21-12-2016 | 25-01-2018 |
Direktion | Johannes Christian Kruger, Direktør | 21-12-2016 | 25-01-2018 |
Revision | Revisionsfirmaet Morten Schneider (CVR: 33176996) | 21-12-2016 | 25-01-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af ét medlem af direktionen. | 21-12-2016 | 25-01-2018 |
Status | Normal | 21-12-2016 | 24-01-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-06-2017 | 31-10-2017 |