Generer rapport
Outline Vinduer A/S
Fabriksvej 4, 9640 Farsø, CVR 29189110
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2005
Størrelse
Store
Ansatte
272
Omsætning
619
MDKK
Bruttofortj.
277
MDKK
Primært resultat (EBIT)
129
MDKK
Årets resultat
101
MDKK
Egenkapital
163
MDKK
Historik 164 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 292 (årsværk:273) | Nuværende | |
Bestyrelse | Henrik Grønning Nielsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Brian Hyldahl Frimor, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Peter Sejling Nielsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Per Skov Hansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt [162300] | Nuværende | |
Direktion | Peter Sejling Nielsen, Direktør | Nuværende | |
Navn | Outline Vinduer A/S | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 57.000.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 24. MAJ 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 292 (årsværk:273) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | 06-12-2016 | 25-06-2024 |
Ansatte | 291 (årsværk:273) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 286 (årsværk:269) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 275 (årsværk:258) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 275 (årsværk:215) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Bestyrelse | Jens Juul Dollerup Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 11-01-2022 | 09-02-2024 |
Direktion | Jens Juul Dollerup Sørensen, Direktør | 16-11-2011 | 09-02-2024 |
Ansatte | 281 (årsværk:254) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 286 (årsværk:237) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 285 (årsværk:270) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 281 (årsværk:269) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 283 (årsværk:271) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 291 (årsværk:238) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 293 (årsværk:173) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 288 (årsværk:267) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 278 (årsværk:251) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 277 (årsværk:255) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 283 (årsværk:264) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 284 (årsværk:248) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 288 (årsværk:264) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 305 (årsværk:243) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 303 (årsværk:290) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 316 (årsværk:294) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 313 (årsværk:296) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 311 (årsværk:251) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Bestyrelse | Bjarne Vognsen, Bestyrelsesmedlem | 01-04-2022 | 29-08-2022 |
Ansatte | 325 (årsværk:191) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 323 (årsværk:302) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 321 (årsværk:303) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Vedtægter seneste | 27. MAJ 2021 | 27-05-2021 | 23-05-2022 |
Bestyrelse | Trine Uhrenholdt, Bestyrelsesmedlem | 15-06-2020 | 03-05-2022 |
Ansatte | 322 (årsværk:301) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 315 (årsværk:295) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Bestyrelse | Bjarne Vognsen, Bestyrelsesformand | 11-01-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 314 (årsværk:233) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 313 (årsværk:283) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Bestyrelse | Asger Drewes Jørgensen, Bestyrelsesformand | 27-04-2016 | 11-01-2022 |
Bestyrelse | Bjarne Vognsen, Bestyrelsesmedlem | 13-08-2019 | 10-01-2022 |
Ansatte | 320 (årsværk:264) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 327 (årsværk:298) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 327 (årsværk:297) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 323 (årsværk:297) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 325 (årsværk:254) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 328 (årsværk:202) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 331 (årsværk:303) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 320 (årsværk:298) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Vedtægter seneste | 30. SEP. 2015 | 30-09-2015 | 26-05-2021 |
Ansatte | 316 (årsværk:295) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 316 (årsværk:306) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 305 (årsværk:245) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 307 (årsværk:268) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 304 (årsværk:281) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 300 (årsværk:288) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 293 (årsværk:281) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 289 (årsværk:276) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 285 (årsværk:247) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 280 (årsværk:159) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 284 (årsværk:264) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Bestyrelse | Morten Bach Valsted, Bestyrelsesmedlem | 25-10-2016 | 15-06-2020 |
Ansatte | 268 (årsværk:249) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 256 (årsværk:232) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 258 (årsværk:243) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 264 (årsværk:210) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 264 (årsværk:237) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 268 (årsværk:253) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 270 (årsværk:261.61) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 273 (årsværk:265) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 276 (årsværk:261) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 283 (årsværk:243) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Bestyrelse | Brian Hyldahl Frimor, Bestyrelsesmedlem | 03-06-2013 | 13-08-2019 |
Ansatte | 277 (årsværk:161) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 287 (årsværk:244) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 276 (årsværk:248) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 268 (årsværk:234) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 258 (årsværk:238) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 249 (årsværk:187) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 253 (årsværk:211) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 252 (årsværk:216) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 258 (årsværk:244) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 259 (årsværk:248) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Bestyrelse | Benny Kastrup Thomsen, Bestyrelsesmedlem | 29-11-2011 | 02-10-2018 |
Ansatte | 259 (årsværk:242) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 259 (årsværk:217) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 256 (årsværk:150) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 259 (årsværk:231) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 252 (årsværk:221) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 245 (årsværk:213) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 243 (årsværk:219) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 243 (årsværk:181) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 244 (årsværk:222) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 249 (årsværk:196) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 261 (årsværk:244) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 267 (årsværk:254) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 271 (årsværk:253) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 274 (årsværk:225) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 267 (årsværk:161) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 268 (årsværk:240) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 265 (årsværk:249) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 264 (årsværk:237) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 264 (årsværk:243) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 252 (årsværk:186) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 250 (årsværk:224) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 244 (årsværk:191) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | 25-08-2016 | 05-12-2016 |
Ansatte | 246 (årsværk:235) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 251 (årsværk:239) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Bestyrelse | Mona Sloth Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 16-11-2011 | 25-10-2016 |
Ansatte | 252 (årsværk:234) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 252 (årsværk:205) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 21-08-2008 | 25-08-2016 |
Ansatte | 242 (årsværk:152) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 239 (årsværk:225) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 228 (årsværk:211) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 219 (årsværk:196) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Bestyrelse | Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen, Bestyrelsesformand | 29-03-2010 | 27-04-2016 |
Direktion | Mona Sloth Nielsen, Direktør | 31-08-2011 | 27-04-2016 |
Ansatte | 219 (årsværk:192) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 217 (årsværk:169) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 218 (årsværk:208) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 227 (årsværk:152) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 238 (årsværk:223) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 242 (årsværk:230) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 239 (årsværk:227) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Fusion | Dansk Vinduesindustri A/S (CVR: 27982026) Indgående | 30-09-2015 | 30-09-2015 |
Selskabskapital | 52.000.000 DKK | 08-08-2012 | 29-09-2015 |
Vedtægter seneste | 8. AUG. 2012 | 08-08-2012 | 29-09-2015 |
Ansatte | 242 (årsværk:213) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 238 (årsværk:137) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 240 (årsværk:218) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 234 (årsværk:220) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 225 (årsværk:209) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 224 (årsværk:207) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 208 (årsværk:158) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 199 (årsværk:176) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Martin Lampe, Bestyrelsesmedlem | 16-11-2011 | 03-06-2013 |
Fusion | Storke Vinduer A/S (CVR: 29933502) Indgående | 08-08-2012 | 08-08-2012 |
Selskabskapital | 26.500.000 DKK | 31-08-2011 | 07-08-2012 |
Bestyrelse | Jørn Korsgaard Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 23-10-2008 | 16-11-2011 |
Bestyrelse | Henrik Nyby, Bestyrelsesmedlem | 23-10-2008 | 16-11-2011 |
Bestyrelse | Jens Juul Dollerup Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 29-03-2010 | 16-11-2011 |
Branche | Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer [467310] | 01-01-2008 | 31-08-2011 |
Direktion | Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen, Direktør | 23-10-2008 | 31-08-2011 |
Fusion | Inwido Produktion A/S (CVR: 29933537) Indgående | 31-08-2011 | 31-08-2011 |
Selskabskapital | 25.000.000 DKK | 30-12-2005 | 30-08-2011 |
Bestyrelse | Niels Peter Pretzmann, Bestyrelsesformand | 09-01-2008 | 29-03-2010 |
Direktion | Jens Juul Dollerup Sørensen, Direktør | 01-02-2010 | 29-03-2010 |
Direktion | Jens Højgaard, Direktør | 23-10-2008 | 01-02-2010 |
Bestyrelse | Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen, Bestyrelsesmedlem | 09-01-2008 | 23-10-2008 |
Bestyrelse | Jens Højgaard, Bestyrelsesmedlem | 03-07-2008 | 23-10-2008 |
Direktion | Finn Pedersen, CEO | 03-07-2008 | 23-10-2008 |
Revision | Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 29442789) | 16-05-2006 | 21-08-2008 |
Bestyrelse | Finn Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 09-01-2008 | 03-07-2008 |
Direktion | Jens Højgaard, CEO | 09-01-2008 | 03-07-2008 |
Bestyrelse | Carl Pter Hugo Hildebrand Welin, Bestyrelsesmedlem | 29-11-2005 | 09-01-2008 |
Bestyrelse | Benny Møller, Bestyrelsesmedlem | 29-11-2005 | 09-01-2008 |
Bestyrelse | Peter Leschly, Bestyrelsesmedlem | 29-11-2005 | 09-01-2008 |
Bestyrelse | Egon Korsbæk, Bestyrelsesformand | 29-11-2005 | 09-01-2008 |
Bestyrelse | Sven Gunnar Schough, Næstformand | 29-11-2005 | 09-01-2008 |
Direktion | Niels Peter Pretzmann, Direktør | 29-11-2005 | 09-01-2008 |
Branche | Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer [515310] | 29-11-2005 | 31-12-2007 |
Revision | Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 29442789) | 29-11-2005 | 16-05-2006 |
Navn | A/S AF 29. NOVEMBER 2005 | 29-11-2005 | 29-12-2005 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 29-11-2005 | 29-12-2005 |