Generer rapport
Nordisk Film A/S
Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR 52145015
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1947
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
59
Omsætning
489
MDKK
Bruttofortj.
292
MDKK
Primært resultat (EBIT)
-15.225.000
DKK
Årets resultat
72
MDKK
Egenkapital
334
MDKK
Historik 215 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 72 (årsværk:59) | Nuværende | |
Bestyrelse | Helle Bjørnskov Fischer, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Steffen Kragh, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Hans Jacob Carstensen, Næstformand | Nuværende | |
Branche | Produktion af film og videofilm [591110] | Nuværende | |
Direktion | Allan Mathson Hansen, CEO | Nuværende | |
Direktion | Thomas Rehling, Finansdirektør | Nuværende | |
Ejere | Egmont International Holding A/S (CVR: 75272014) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Nordisk Film A/S | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 26.504.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 3. DEC. 2021 | Nuværende | |
Ansatte | 72 (årsværk:59) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 69 (årsværk:58) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 70 (årsværk:58) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 69 (årsværk:61) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 69 (årsværk:59) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 67 (årsværk:59) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 69 (årsværk:60) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 75 (årsværk:59) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 68 (årsværk:59) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 70 (årsværk:58) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 71 (årsværk:58) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 71 (årsværk:57) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 69 (årsværk:57) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 01-04-2008 | 06-06-2023 |
Ansatte | 69 (årsværk:59) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 74 (årsværk:65) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 70 (årsværk:63) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 75 (årsværk:65) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 71 (årsværk:63) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 75 (årsværk:63) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 79 (årsværk:62) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 73 (årsværk:63) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 72 (årsværk:61) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 71 (årsværk:60) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 74 (årsværk:62) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 76 (årsværk:62) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 68 (årsværk:59) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 68 (årsværk:62) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 68 (årsværk:58) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 72 (årsværk:61) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 66 (årsværk:57) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 80 (årsværk:68) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Binavn | Nordisk Games A/S | 20-12-2019 | 02-12-2021 |
Vedtægter seneste | 15. SEP. 2021 | 15-09-2021 | 02-12-2021 |
Ansatte | 85 (årsværk:70) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 80 (årsværk:67) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 79 (årsværk:67) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Binavn | Nordisk Film Games A/S | 08-02-2017 | 14-09-2021 |
Vedtægter seneste | 9. OKT. 2020 | 09-10-2020 | 14-09-2021 |
Ansatte | 75 (årsværk:68) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 72 (årsværk:67) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 70 (årsværk:66) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 71 (årsværk:68) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 76 (årsværk:68) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 74 (årsværk:66) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 71 (årsværk:67) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 71 (årsværk:66) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 70 (årsværk:66) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 69 (årsværk:65) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 69 (årsværk:63) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Fusion | Embassy Down A/S (CVR: 24206882) Indgående | 09-10-2020 | 09-10-2020 |
Vedtægter seneste | 20. DEC. 2019 | 20-12-2019 | 08-10-2020 |
Ansatte | 68 (årsværk:63) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 64 (årsværk:61) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:60) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 79 (årsværk:64) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 79 (årsværk:66) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 78 (årsværk:66) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 62 (årsværk:61) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 78 (årsværk:64) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 74 (årsværk:63) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 79 (årsværk:67) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Vedtægter seneste | 1. FEB. 2017 | 01-02-2017 | 19-12-2019 |
Ansatte | 77 (årsværk:66) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 80 (årsværk:62) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 79 (årsværk:64) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 79 (årsværk:66) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 77 (årsværk:64) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 78 (årsværk:62) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 76 (årsværk:62) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 76 (årsværk:61) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 69 (årsværk:54) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 66 (årsværk:49) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 62 (årsværk:48) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 69 (årsværk:48) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 63 (årsværk:49) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 69 (årsværk:49) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 64 (årsværk:46) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 64 (årsværk:48) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:47) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:49) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 58 (årsværk:46) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 61 (årsværk:46) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 64 (årsværk:47) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 65 (årsværk:48) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 54 (årsværk:43) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 52 (årsværk:43) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 62 (årsværk:44) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 53 (årsværk:44) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 54 (årsværk:45) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 51 (årsværk:39) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 50 (årsværk:40) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 49 (årsværk:39) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 49 (årsværk:40) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 50 (årsværk:41) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 51 (årsværk:41) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 52 (årsværk:42) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør, eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. | 03-01-2014 | 07-02-2017 |
Ansatte | 50 (årsværk:40) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Vedtægter seneste | 3. JAN. 2014 | 03-01-2014 | 31-01-2017 |
Ansatte | 52 (årsværk:41) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 54 (årsværk:45) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 52 (årsværk:45) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 55 (årsværk:44) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 52 (årsværk:42) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 61 (årsværk:49) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 70 (årsværk:54) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ejere | Egmont Holding A/S (CVR: 67143213) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 14-08-2003 | 22-06-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:52) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 68 (årsværk:55) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 70 (årsværk:57) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:56) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 63 (årsværk:54) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 69 (årsværk:57) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 69 (årsværk:54) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 65 (årsværk:56) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 68 (årsværk:54) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 64 (årsværk:52) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 65 (årsværk:53) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 67 (årsværk:55) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 68 (årsværk:55) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 64 (årsværk:54) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 54 (årsværk:51) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 60 (årsværk:50) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 65 (årsværk:53) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Karl Skovbæch Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 16-08-1995 | 15-05-2014 |
Binavn | A/S PANORAMA FILM | 03-01-1947 | 19-05-2010 |
Binavn | PER HOLST FILM A/S | 03-01-1947 | 19-05-2010 |
Binavn | VICTORIA FILM A/S | 03-01-1947 | 19-05-2010 |
Binavn | NORDISK FILM KOMPAGNI A/S | 03-01-1947 | 19-05-2010 |
Binavn | LATERNA FILM A/S | 03-01-1947 | 19-05-2010 |
Navn | NORDISK FILM VALBY A/S | 08-03-2007 | 18-02-2009 |
Direktion | Michael Ritto, CEO | 06-02-2006 | 15-12-2008 |
Direktion | Ole Larsen, Finansdirektør | 15-03-2006 | 08-12-2008 |
Binavn | NORDISK FILM TV A/S | 03-01-1947 | 21-11-2008 |
Binavn | NORDISK FILM & TV A/S | 03-01-1947 | 21-11-2008 |
Binavn | NORDISK FILM PRODUCTION A/S | 03-01-1947 | 21-11-2008 |
Binavn | NORDISK FILM DISTRIBUTION A/S | 03-01-1947 | 12-06-2008 |
Revision | Cj Partnership I/S (CVR: 53375812) | 24-11-1992 | 01-04-2008 |
Branche | Film- og videoproduktion [921100] | 03-01-1947 | 31-12-2007 |
Direktion | Benny Bach Pedersen, Direktør | 06-02-2006 | 18-12-2007 |
Navn | NORDISK FILM A/S | 25-05-1989 | 07-03-2007 |
Direktion | Ole Larsen, CEO | 19-08-2005 | 06-02-2006 |
Direktion | Kenneth Douglas Plummer, CEO | 15-08-2002 | 19-08-2005 |
Binavn | PANORAMA VIDEO CLUB A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | TV1 PRODUCTION A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | LATERNA FILM & TV A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | POULIN VIDEO A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | EGMONT AUDIO VISUAL A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | VIDEO FILM A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | PANORAMA VIDEO PRODUKTION A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | PANORAMA VIDEO BIO A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | PANORAMA VIDEO DISTRIBUTION A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | A/S PSE NR. 3646 | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | DANISH PAY-TV A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | INFORMATIV FILM A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | NORDIC PAY-TV A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | DANSK BETALINGS-TV A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | NORDISK BETALINGS-TV A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | NORDISK CINEMART A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | NORDISK TEGNEFILM A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | ARNØ STUDIE A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | EGMONT INTERACTIVE A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | EBCD FILM A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | EGMONT VISION A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | NORDISK FILMLAGER A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | NORDISK TV RETTIGHEDER A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | PANORAMA VIDEO SERVICE A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | NORDISK FILM SALGSVIDEO A/S | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Binavn | A/S NORDISK KORTFILM | 03-01-1947 | 30-09-2003 |
Fusion | Nordisk Film Tv A/S (CVR: 10326680) Indgående | 14-08-2003 | 14-08-2003 |
Fusion | Adaptor Production Aps (CVR: 25198905) Indgående | 14-08-2003 | 14-08-2003 |
Fusion | Egmont Entertainment A/S (CVR: 30226828) Indgående | 14-08-2003 | 14-08-2003 |
Fusion | Nordisk Film Management A/S (CVR: 89996716) Indgående | 14-08-2003 | 14-08-2003 |
Selskabskapital | 16.500.000 DKK | 12-08-2002 | 13-08-2003 |
Bestyrelse | Søren Eusebius Jakobsen, Bestyrelsesmedlem | 04-04-2001 | 15-08-2002 |
Direktion | Søren Eusebius Jakobsen, CEO | 01-02-1996 | 15-08-2002 |
Direktion | Mai Vedel, Direktør | 01-11-2001 | 15-08-2002 |
Fusion | Nordisk Film Production A/S (CVR: 15505303) Indgående | 12-08-2002 | 12-08-2002 |
Selskabskapital | 15.312.000 DKK | 04-04-2001 | 11-08-2002 |
Bestyrelse | Erik Danquard Jensen, Bestyrelsesformand | 24-11-1992 | 01-11-2001 |
Direktion | Carsten Lindegaard, Direktør | 15-11-1996 | 01-11-2001 |
Bestyrelse | Ole Jørgen Timm, Bestyrelsesmedlem | 01-10-1999 | 04-04-2001 |
Bestyrelse | Jan Oscar Frøshaug, Bestyrelsesformand | 24-11-1992 | 04-04-2001 |
Selskabskapital | 46.501.000 DKK | 01-12-2000 | 03-04-2001 |
Selskabskapital | 501.000 DKK | 01-10-1997 | 30-11-2000 |
Direktion | Ole Jørgen Timm, CEO | 01-10-1999 | 01-10-1999 |
Direktion | Jørgen Frank Pedersen, Direktør | 01-12-1997 | 01-10-1999 |
Revision | P.J. Aarup Statsautoriserede Revisorer I/S (CVR: 59162519) | 03-01-1947 | 23-04-1998 |
Direktion | Birgit Aagaard-Svendsen, Direktør | 14-10-1996 | 01-12-1997 |
Binavn | NORDISK FILM FORMAT DISTRIBUTION A/S | 03-01-1947 | 01-10-1997 |
Binavn | NORDISK FILM STUDIOS A/S | 03-01-1947 | 01-10-1997 |
Binavn | EGMONT IMAGINATION A/S | 03-01-1947 | 01-10-1997 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 03-08-1994 | 30-09-1997 |
Direktion | Derrick Miller, Direktør | 01-02-1996 | 15-11-1996 |
Binavn | NORDISK FILM & TV A/S | 03-01-1947 | 14-10-1996 |
Direktion | Erik Danquard Jensen, CEO | 16-08-1995 | 01-02-1996 |
Direktion | Per John Jensen, Direktør | 16-08-1995 | 05-10-1995 |
Bestyrelse | Erik Balling, Bestyrelsesmedlem | 03-01-1947 | 16-08-1995 |
Bestyrelse | Jens Sophus Frede Jordan, Bestyrelsesformand | 03-01-1947 | 16-08-1995 |
Direktion | Henrik Christian Slipsager, Direktør | 30-03-1995 | 16-08-1995 |
Direktion | Hans-Morten Rubin, CEO | 03-01-1947 | 30-03-1995 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 30-08-1987 | 02-08-1994 |
Fusion | Nordisk Film og Tv A/S (CVR: 44450615) Indgående | 25-07-1994 | 25-07-1994 |
Direktion | Ole Ejnar Andersen, Direktør | 26-03-1993 | 11-04-1994 |
Direktion | Ole Jørgen Timm, Direktør | 24-11-1992 | 26-03-1993 |
Bestyrelse | Nils Peder Albert Thalbitzer-Foldskov, Bestyrelsesmedlem | 03-01-1947 | 24-11-1992 |
Bestyrelse | Poul Norup, Bestyrelsesmedlem | 03-01-1947 | 24-11-1992 |
Bestyrelse | Kjeld Mejding, Bestyrelsesmedlem | 03-01-1947 | 04-07-1990 |
Bestyrelse | Ole Finn Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 03-01-1947 | 04-07-1990 |
Bestyrelse | Jens Bang, Bestyrelsesmedlem | 03-01-1947 | 04-07-1990 |
Direktion | Jens Sophus Frede Jordan, CEO | 03-01-1947 | 04-07-1990 |
Navn | CARL BAUDER A/S | 03-01-1947 | 24-05-1989 |
Direktion | Erik Balling, CEO | 03-01-1947 | 16-12-1987 |
Binavn | A/S NORDISK FILM JUNIOR | 03-01-1947 | 03-03-1987 |