Generer rapport
N'Age Aps
Kongens Nytorv 28, 2, 1050 København K, CVR 26887054
Branche: Andre personlige serviceydelser
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2002
Størrelse
Små
Ansatte
46
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
54
MDKK
Primært resultat (EBIT)
21
MDKK
Årets resultat
16
MDKK
Egenkapital
20
MDKK
Historik 144 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Kongens Nytorv 28, 2, 1050 København K | Nuværende | |
Ansatte | 98 (årsværk:66) | Nuværende | |
Bestyrelse | Lars Lundsby Jakobsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Mads Peter Hytteballe Andersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Ida Bille Brahe, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Sanne Lønskov Mansfeld-Giese, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Sanna Mari Suvanto-Harsaae, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Skønheds- og hudpleje [960220] | Nuværende | |
Direktion | Sanne Lønskov Mansfeld-Giese, CEO | Nuværende | |
Direktion | Ida Bille Brahe, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Mie5 Datterholding 11 Aps (CVR: 42786845) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | N'Age Aps | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 245.098 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 10. MAJ 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 98 (årsværk:66) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 98 (årsværk:59) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 97 (årsværk:60) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 95 (årsværk:65) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 93 (årsværk:59) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 94 (årsværk:52) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 92 (årsværk:61) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:54) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 89 (årsværk:53) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 87 (årsværk:54) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 79 (årsværk:50) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:50) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 85 (årsværk:52) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:58) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 75 (årsværk:55) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 74 (årsværk:49) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 77 (årsværk:53) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Revision | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 34209936) | 21-03-2022 | 27-02-2023 |
Ansatte | 72 (årsværk:45) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 68 (årsværk:48) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 66 (årsværk:46) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 69 (årsværk:47) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 65 (årsværk:44) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 67 (årsværk:42) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 66 (årsværk:45) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 71 (årsværk:47) | 01-05-2022 | 30-06-2022 |
Vedtægter seneste | 30. NOV. 2021 | 30-11-2021 | 09-05-2022 |
Ansatte | 71 (årsværk:49) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 68 (årsværk:41) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Revision | Rønne Revision I/S (CVR: 74717810) | 25-03-2017 | 21-03-2022 |
Bestyrelse | Søren Holm Tøth, Bestyrelsesmedlem | 30-11-2021 | 01-03-2022 |
Ansatte | 65 (årsværk:44) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Bestyrelse | Mads Peter Hytteballe Andersen, Bestyrelsesformand | 30-11-2021 | 28-02-2022 |
Ansatte | 62 (årsværk:37) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 56 (årsværk:39) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 57 (årsværk:37) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ejere | In´ovo Health Group Aps (CVR: 25623223) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 5-9.99% | 02-01-2017 | 30-11-2021 |
Ejere | Lønskov Aps (CVR: 38278770) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 90-99.99% | 02-01-2017 | 30-11-2021 |
Binavn | VAINS.DK ApS | 01-11-2002 | 29-11-2021 |
Binavn | OSIRISKLINIKKEN ApS | 01-11-2002 | 29-11-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den administrerende direktør | 02-01-2017 | 29-11-2021 |
Vedtægter seneste | 29. NOV. 2021 | 29-11-2021 | 29-11-2021 |
Vedtægter seneste | 2. JAN. 2017 | 02-01-2017 | 28-11-2021 |
Ansatte | 56 (årsværk:38) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 55 (årsværk:37) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 52 (årsværk:35) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 49 (årsværk:35) | 01-06-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 49 (årsværk:38) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 45 (årsværk:35) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 43 (årsværk:28) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 43 (årsværk:29) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 48 (årsværk:29) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 48 (årsværk:32) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 46 (årsværk:30) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 47 (årsværk:29) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 45 (årsværk:27) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 39 (årsværk:25) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 37 (årsværk:22) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Adresse | Kongens Nytorv 24, 1, 1050 København K | 27-12-2002 | 20-07-2020 |
Ansatte | 42 (årsværk:27) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 41 (årsværk:28) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 38 (årsværk:25) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 41 (årsværk:24) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 41 (årsværk:26) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 39 (årsværk:22) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 39 (årsværk:26) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 38 (årsværk:23.87) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 36 (årsværk:22) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 36 (årsværk:21) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:22) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:20) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:19) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 35 (årsværk:20) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 29 (årsværk:18) | 01-03-2019 | 30-04-2019 |
Branche | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. [869090] | 01-01-2008 | 30-04-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:17) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 28 (årsværk:16) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 31 (årsværk:18) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 32 (årsværk:17) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 27 (årsværk:17) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 29 (årsværk:16) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 25 (årsværk:14) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 24 (årsværk:13) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 26 (årsværk:14) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 26 (årsværk:15) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 27 (årsværk:15) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 23 (årsværk:14) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 24 (årsværk:14) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 22 (årsværk:14) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 22 (årsværk:13) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 24 (årsværk:13) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 23 (årsværk:13) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 21 (årsværk:13) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:12) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:11) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 20 (årsværk:12) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:10) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:9) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:9) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | 24-09-2013 | 25-03-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:8) | 01-01-2017 | 28-02-2017 |
Bestyrelse | Ida Bille Brahe, Bestyrelsesformand | 01-07-2015 | 02-01-2017 |
Ejere | In´ovo Health Group Aps (CVR: 25623223) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 11-06-2015 | 01-01-2017 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 01-11-2002 | 01-01-2017 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør | 31-03-2011 | 01-01-2017 |
Vedtægter seneste | 31. MAR. 2011 | 31-03-2011 | 01-01-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:7) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:11) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 17 (årsværk:10) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Bestyrelse | Bo Seidelin Bache, Bestyrelsesmedlem | 20-02-2014 | 27-10-2016 |
Ansatte | 17 (årsværk:9) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:9) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:9) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:10) | 01-05-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:11) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:9) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:9) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:10) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 17 (årsværk:9) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:10) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:9) | 01-09-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:9) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:8) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Bestyrelse | Lars Kirstein Andersen, Bestyrelsesformand | 31-03-2011 | 01-07-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:9) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Bestyrelse | Ida Bille Brahe, Bestyrelsesmedlem | 31-03-2011 | 30-06-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:10) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 16 (årsværk:8) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:10) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:9) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:8) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Anne-Mette Elsborg, Bestyrelsesmedlem | 31-03-2011 | 24-09-2013 |
Revision | Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 15915641) | 01-03-2008 | 24-09-2013 |
Revision | R60-Bomhus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 28319347) | 09-03-2006 | 01-03-2008 |
Branche | Andet sundhedsvæsen [851490] | 01-11-2002 | 31-12-2007 |
Revision | Anne Mette Høffner | 19-04-2004 | 01-01-2006 |
Revision | Jens Jørgen Høgsberg Kristensen | 03-04-2003 | 06-04-2004 |
Revision | G & N Bogføringsservice Aps (CVR: 30972910) | 27-12-2002 | 26-03-2003 |
Direktion | Tine Pauline Sell Hellmann, Direktør | 27-12-2002 | 18-03-2003 |
Binavn | NAGE ApS | 01-11-2002 | 18-02-2003 |
Direktion | Victor Christoffersen, Direktør | 01-11-2002 | 27-12-2002 |
Revision | Karl-Alfred Brylle | 01-11-2002 | 27-12-2002 |
Adresse | Rosenborggade 3, c/o Adv. Victor Christoffersen, 1130 København K | 01-11-2002 | 26-12-2002 |
Navn | VICH 6833 ApS | 01-11-2002 | 26-12-2002 |