Generer rapport
Milestone Systems A/S
Banemarksvej 50, 2605 Brøndby, CVR 20341130
Branche: Anden udgivelse af software
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1997
Størrelse
Store
Ansatte
560
Omsætning
1.683
MDKK
Bruttofortj.
1.526
MDKK
Primært resultat (EBIT)
72
MDKK
Årets resultat
77
MDKK
Egenkapital
896
MDKK
Historik 190 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Banemarksvej 50, 2605 Brøndby | Nuværende | |
Ansatte | 562 (årsværk:525) | Nuværende | |
Bestyrelse | Gustaf Pontus Löfberg, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Monika Adele Germanaviciute, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Vibeke Krog Olsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | John Sergio Blem, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lau Normann, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Jeppe Frandsen, Næstformand | Nuværende | |
Branche | Anden udgivelse af software [582900] | Nuværende | |
Direktion | Thomas Jensen, CEO | Nuværende | |
Direktion | Lars Larsen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Canon Inc. - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Milestone Systems A/S | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 2.480.342 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør, eller af 2 direktører i fællesskab, eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 1. JUL. 2024 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Ansatte | 562 (årsværk:525) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Selskabskapital | 1.842.837 DKK | 03-03-2024 | 30-06-2024 |
Vedtægter seneste | 3. MAR. 2024 | 03-03-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 561 (årsværk:523) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 561 (årsværk:520) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 556 (årsværk:521) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Selskabskapital | 1.072.999 DKK | 20-02-2024 | 02-03-2024 |
Vedtægter seneste | 20. FEB. 2024 | 20-02-2024 | 02-03-2024 |
Ansatte | 561 (årsværk:525) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Selskabskapital | 958.008 DKK | 03-01-2024 | 19-02-2024 |
Vedtægter seneste | 3. JAN. 2024 | 03-01-2024 | 19-02-2024 |
Ansatte | 568 (årsværk:524) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Selskabskapital | 692.644 DKK | 05-12-2013 | 02-01-2024 |
Vedtægter seneste | 29. OKT. 2021 | 29-10-2021 | 02-01-2024 |
Ansatte | 563 (årsværk:527) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 559 (årsværk:523) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Bestyrelse | Marieta Georgieva Ivanova, Bestyrelsesmedlem | 31-07-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 564 (årsværk:524) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 558 (årsværk:520) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 555 (årsværk:506) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 566 (årsværk:523) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Bestyrelse | Steen Strandskov Andersen, Bestyrelsesmedlem | 29-10-2021 | 31-07-2023 |
Ansatte | 563 (årsværk:522) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 560 (årsværk:518) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 569 (årsværk:539) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 555 (årsværk:514) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 555 (årsværk:511) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 556 (årsværk:507) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 548 (årsværk:511) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 551 (årsværk:508) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 550 (årsværk:510) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 543 (årsværk:501) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 535 (årsværk:486) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 533 (årsværk:494) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 536 (årsværk:496) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 506 (årsværk:469) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 504 (årsværk:473) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Bestyrelse | Henrik Friborg Jacobsen, Bestyrelsesmedlem | 24-03-2017 | 19-04-2022 |
Ansatte | 495 (årsværk:454) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 489 (årsværk:456) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 486 (årsværk:447) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 483 (årsværk:450) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 479 (årsværk:444) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 474 (årsværk:439) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ejere | Milestone Group A/S (CVR: 25706145) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 19-03-2014 | 29-10-2021 |
Fusion | Milestone Group A/S (CVR: 25706145) Indgående | 29-10-2021 | 29-10-2021 |
Vedtægter seneste | 6. APR. 2021 | 06-04-2021 | 28-10-2021 |
Ansatte | 469 (årsværk:433) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 460 (årsværk:427) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 472 (årsværk:437) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 465 (årsværk:435) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 458 (årsværk:434) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 465 (årsværk:442) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Bestyrelse | Kenneth Hune Petersen, Bestyrelsesformand | 01-08-2019 | 06-04-2021 |
Bestyrelse | John Sergio Blem, Næstformand | 24-03-2017 | 05-04-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør, eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. | 12-08-2019 | 05-04-2021 |
Vedtægter seneste | 1. AUG. 2019 | 01-08-2019 | 05-04-2021 |
Ansatte | 449 (årsværk:417) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 445 (årsværk:416) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 432 (årsværk:402) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 430 (årsværk:406) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 430 (årsværk:404) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 418 (årsværk:395) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 410 (årsværk:389) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Direktion | Lars Larsen, CEO | 14-04-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 409 (årsværk:389) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 408 (årsværk:385) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 411 (årsværk:387) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 408 (årsværk:385) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 403 (årsværk:385) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Direktion | Lars Thinggaard, CEO | 01-08-2019 | 14-04-2020 |
Direktion | Lars Larsen, Direktør | 01-08-2019 | 13-04-2020 |
Ansatte | 401 (årsværk:378) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 392 (årsværk:373) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 386 (årsværk:361) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 381 (årsværk:363) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 379 (årsværk:357.57) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 371 (årsværk:331) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 368 (årsværk:345) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 360 (årsværk:337) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 19-03-2014 | 11-08-2019 |
Bestyrelse | Lars Larsen, Bestyrelsesformand | 24-03-2017 | 01-08-2019 |
Ansatte | 356 (årsværk:335) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Direktion | Lars Thinggaard, Direktør | 01-01-2003 | 31-07-2019 |
Vedtægter seneste | 19. MAR. 2014 | 19-03-2014 | 31-07-2019 |
Ansatte | 358 (årsværk:333) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 357 (årsværk:330) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 358 (årsværk:335) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 347 (årsværk:322) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 341 (årsværk:320) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 328 (årsværk:306) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 326 (årsværk:305) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 326 (årsværk:306) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 319 (årsværk:300) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 310 (årsværk:291) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 304 (årsværk:285) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 303 (årsværk:284) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 305 (årsværk:283) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 301 (årsværk:281) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 304 (årsværk:282) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 296 (årsværk:274) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 289 (årsværk:270) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 285 (årsværk:265) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 287 (årsværk:269) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 284 (årsværk:264) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 286 (årsværk:266) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 279 (årsværk:260) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 277 (årsværk:259) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 281 (årsværk:256) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 278 (årsværk:255) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 277 (årsværk:252) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 280 (årsværk:256) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 277 (årsværk:252) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Bestyrelse | Lars Larsen, Bestyrelsesmedlem | 03-12-2014 | 23-03-2017 |
Bestyrelse | John Sergio Blem, Bestyrelsesformand | 18-03-2014 | 23-03-2017 |
Bestyrelse | Henrik Friborg Jacobsen, Næstformand | 13-10-2000 | 23-03-2017 |
Ansatte | 276 (årsværk:256) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 269 (årsværk:249) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 272 (årsværk:254) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 275 (årsværk:255) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 282 (årsværk:260) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 282 (årsværk:263) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 285 (årsværk:262) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 286 (årsværk:263) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 284 (årsværk:261) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 283 (årsværk:256) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 274 (årsværk:250) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 265 (årsværk:245) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Bestyrelse | Peter Bo Jacobsen, Bestyrelsesmedlem | 19-04-2012 | 16-03-2016 |
Bestyrelse | Artur Gevorkovic Magaljan, Bestyrelsesmedlem | 19-04-2012 | 16-03-2016 |
Bestyrelse | Søren Eschricht Jensen, Suppleant | 01-07-2015 | 16-03-2016 |
Bestyrelse | Hans Jørgen Skovgaard, Suppleant | 19-04-2012 | 16-03-2016 |
Ansatte | 266 (årsværk:243) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 260 (årsværk:235) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 257 (årsværk:234) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 254 (årsværk:228) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 246 (årsværk:224) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 238 (årsværk:217) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 244 (årsværk:218) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 234 (årsværk:217) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 230 (årsværk:216) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Bestyrelse | Peter Jacob Rosengren Sørensen, Suppleant | 19-04-2012 | 30-06-2015 |
Ansatte | 227 (årsværk:209) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 227 (årsværk:210) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 222 (årsværk:205) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Bestyrelse | Lars Thinggaard, Bestyrelsesmedlem | 07-07-2014 | 09-03-2015 |
Ansatte | 220 (årsværk:200) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 215 (årsværk:198) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Giuseppe Zocco, Bestyrelsesmedlem | 02-07-2008 | 07-07-2014 |
Bestyrelse | Jesper Balser, Bestyrelsesformand | 05-05-2010 | 18-03-2014 |
Selskabskapital | 692.500 DKK | 11-11-2011 | 04-12-2013 |
Bestyrelse | Jens Bo Berthelsen, Bestyrelsesmedlem | 31-07-2008 | 19-04-2012 |
Bestyrelse | Peter Jacob Rosengren Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 16-04-2008 | 19-04-2012 |
Bestyrelse | Lau Normann, Bestyrelsesmedlem | 27-11-2000 | 19-04-2012 |
Bestyrelse | Per Søbye, Suppleant | 16-04-2008 | 19-04-2012 |
Selskabskapital | 645.000 DKK | 02-07-2008 | 10-11-2011 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 28-11-2007 | 01-07-2011 |
Bestyrelse | Ole Stangegaard, Bestyrelsesformand | 17-08-2001 | 05-05-2010 |
Bestyrelse | Kim Macallan, Bestyrelsesmedlem | 16-04-2008 | 31-07-2008 |
Bestyrelse | Jens Bo Berthelsen, Suppleant | 16-04-2008 | 31-07-2008 |
Bestyrelse | Lars Bo Ive, Bestyrelsesmedlem | 16-04-2008 | 02-07-2008 |
Selskabskapital | 555.000 DKK | 30-04-2007 | 01-07-2008 |
Branche | Udvikling af standardsoftware [722100] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Revision | Bgc Holding 2007, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 67050428) | 22-12-2004 | 28-11-2007 |
Selskabskapital | 551.000 DKK | 15-12-2006 | 29-04-2007 |
Bestyrelse | Allan Axel Eimert, Bestyrelsesmedlem | 14-04-2005 | 28-01-2007 |
Selskabskapital | 541.000 DKK | 20-04-2006 | 14-12-2006 |
Selskabskapital | 569.500 DKK | 01-02-2005 | 19-04-2006 |
Selskabskapital | 519.500 DKK | 18-12-2003 | 31-01-2005 |
Revision | Pricewaterhousecoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (CVR: 10313112) | 21-02-2002 | 22-12-2004 |
Selskabskapital | 510.000 DKK | 19-12-2002 | 17-12-2003 |
Bestyrelse | Lars Thinggaard, Bestyrelsesmedlem | 09-02-2001 | 01-01-2003 |
Direktion | John Sergio Blem, Direktør | 14-12-1997 | 01-01-2003 |
Direktion | Henrik Friborg Jacobsen, Direktør | 14-12-1997 | 01-01-2003 |
Branche | Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software [722000] | 01-08-1997 | 31-12-2002 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 27-11-2000 | 18-12-2002 |
Revision | F L REVISION | 14-12-1997 | 21-02-2002 |
Bestyrelse | Paolo Blem, Bestyrelsesmedlem | 27-11-2000 | 17-08-2001 |
Bestyrelse | Michael Brogaard Munkemose, Bestyrelsesmedlem | 27-11-2000 | 17-08-2001 |
Binavn | SOFTWARE RESOURCES ApS | 01-08-1997 | 27-11-2000 |
Binavn | TENFORE SOLUTION PROVIDERS ApS | 01-08-1997 | 27-11-2000 |
Binavn | SOURCE OF CODES ApS | 01-08-1997 | 27-11-2000 |
Binavn | THE DEVELOPMENT COMPANY ApS | 01-08-1997 | 27-11-2000 |
Navn | MILESTONE SYSTEMS ApS | 15-12-1997 | 26-11-2000 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 01-08-1997 | 26-11-2000 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 01-08-1997 | 26-11-2000 |
Adresse | Fruebjergvej 3, c/o Symbion Forskerpark, 2100 København Ø | 01-08-1997 | 21-03-2000 |
Direktion | Steen Schierbeck, Direktør | 01-08-1997 | 14-12-1997 |
Navn | SCSK 2108 ApS | 01-08-1997 | 14-12-1997 |
Revision | Carl Edvard Gudbergsen | 01-08-1997 | 14-12-1997 |