Generer rapport
Marel Meat A/S
Langebjerg 29C, 4000 Roskilde, CVR 13009910
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1976
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
51
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
48
MDKK
Primært resultat (EBIT)
26
MDKK
Årets resultat
24
MDKK
Egenkapital
148
MDKK
Historik 156 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Langebjerg 29C, 4000 Roskilde | Nuværende | |
Ansatte | 45 (årsværk:43) | Nuværende | |
Bestyrelse | Sofie Henri Cammers, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Morten Munk Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | René Merrild Poulsen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien [289300] | Nuværende | |
Direktion | Sofie Henri Cammers, CEO | Nuværende | |
Navn | Marel Meat A/S | Nuværende | |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | Nuværende | |
Selskabskapital | 2.008.033 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 31. AUG. 2020 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Ansatte | 45 (årsværk:43) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 46 (årsværk:45) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 46 (årsværk:49) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 46 (årsværk:46) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 47 (årsværk:46) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 46 (årsværk:44) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 47 (årsværk:50) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 47 (årsværk:51) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 18-10-2012 | 20-11-2023 |
Ansatte | 49 (årsværk:52) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 52 (årsværk:56) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Bestyrelse | Roger Pierre Hubertus Maria Claessens, Bestyrelsesmedlem | 16-01-2023 | 11-09-2023 |
Direktion | Roger Pierre Hubertus Maria Claessens, CEO | 16-01-2023 | 11-09-2023 |
Ansatte | 52 (årsværk:50) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:55) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:60) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:63) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:65) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:53) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 54 (årsværk:58) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 58 (årsværk:60) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Bestyrelse | David Christopher Wilson, Bestyrelsesmedlem | 31-03-2017 | 16-01-2023 |
Direktion | David Christopher Wilson, Direktør | 31-03-2017 | 16-01-2023 |
Ansatte | 58 (årsværk:59) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 62 (årsværk:65) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 63 (årsværk:66) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 64 (årsværk:67) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 62 (årsværk:64) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 62 (årsværk:60) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 63 (årsværk:66) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 63 (årsværk:67) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 65 (årsværk:73) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 67 (årsværk:70) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 66 (årsværk:74) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 65 (årsværk:69) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 65 (årsværk:66) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:65) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 61 (årsværk:63) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:64) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:61) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 61 (årsværk:57) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:66) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:69) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:72) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 61 (årsværk:65) | 01-02-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:62) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 64 (årsværk:63) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:69) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 64 (årsværk:67) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 67 (årsværk:68) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Adresse | Langebjerg 29, 4000 Roskilde | 10-09-2020 | 22-09-2020 |
Adresse | Ydervang 5, 4300 Holbæk | 18-08-2017 | 09-09-2020 |
Ansatte | 69 (årsværk:69) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Bestyrelse | Sten Leonardus Johannes Peters, Bestyrelsesformand | 31-03-2017 | 31-08-2020 |
Bestyrelse | René Merrild Poulsen, Bestyrelsesmedlem | 28-10-2019 | 30-08-2020 |
Navn | BUTINA A/S | 28-05-2008 | 30-08-2020 |
Vedtægter seneste | 19. FEB. 2019 | 19-02-2019 | 30-08-2020 |
Ansatte | 70 (årsværk:65) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 70 (årsværk:74) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 71 (årsværk:74) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 72 (årsværk:68) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 74 (årsværk:68) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 73 (årsværk:77) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 72 (årsværk:75) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 72 (årsværk:76) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:79) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 74 (årsværk:75) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Bestyrelse | Freddy Morten Jensen, Bestyrelsesmedlem | 31-03-2017 | 28-10-2019 |
Ansatte | 74 (årsværk:71) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 73 (årsværk:67) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:69) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:70) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 74 (årsværk:71) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:70) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 76 (årsværk:73) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:71) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Fusion | Kj Industries A/S (CVR: 30987004) Indgående | 19-02-2019 | 19-02-2019 |
Vedtægter seneste | 6. JAN. 2017 | 06-01-2017 | 18-02-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:70) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 73 (årsværk:67) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:69) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:68) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 73 (årsværk:70) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:67) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 72 (årsværk:64) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:66) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 70 (årsværk:66) | 01-04-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 69 (årsværk:67) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 71 (årsværk:67) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 69 (årsværk:67) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 68 (årsværk:64) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 67 (årsværk:65) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 66 (årsværk:64) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 67 (årsværk:65) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 66 (årsværk:62) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Adresse | Ydervang 5, 4300 Holbæk | 01-01-2007 | 17-08-2017 |
Ansatte | 63 (årsværk:57) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 64 (årsværk:61) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 64 (årsværk:62) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 64 (årsværk:60) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 64 (årsværk:61) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Bestyrelse | Remko Rosman, Bestyrelsesmedlem | 01-12-2010 | 31-03-2017 |
Bestyrelse | Steen Hegnsgaard Weihe, Bestyrelsesmedlem | 22-12-2015 | 31-03-2017 |
Bestyrelse | Gerhardus Johannus Lambertus van Vilsteren, Bestyrelsesformand | 01-12-2010 | 31-03-2017 |
Direktion | Remko Rosman, Direktør | 01-12-2010 | 31-03-2017 |
Ansatte | 63 (årsværk:60) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 63 (årsværk:61) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Fusion | Anitec A/S (CVR: 66130312) Indgående | 06-01-2017 | 06-01-2017 |
Vedtægter seneste | 10. DEC. 2014 | 10-12-2014 | 05-01-2017 |
Ansatte | 64 (årsværk:61) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:62) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:64) | 01-09-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:62) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 69 (årsværk:62) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 69 (årsværk:66) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 69 (årsværk:68) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 70 (årsværk:69) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 71 (årsværk:69) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 67 (årsværk:65) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:63) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 59 (årsværk:56) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Bestyrelse | Kim Wrona, Bestyrelsesmedlem | 01-12-2010 | 22-12-2015 |
Ansatte | 57 (årsværk:56) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 59 (årsværk:58) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 58 (årsværk:55) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 56 (årsværk:53) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 57 (årsværk:52) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 57 (årsværk:54) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 59 (årsværk:57) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 56 (årsværk:53) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 56 (årsværk:55) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 55 (årsværk:52) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 55 (årsværk:53) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-07-2011 | 18-10-2012 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 02-06-2009 | 01-07-2011 |
Bestyrelse | Ejvind Kildegaard, Bestyrelsesmedlem | 14-12-1976 | 01-12-2010 |
Direktion | Ejvind Kildegaard, Direktør | 14-12-1976 | 01-12-2010 |
Bestyrelse | Ulrich Alexander Krasilnikoff, Bestyrelsesmedlem | 24-04-2009 | 05-01-2010 |
Bestyrelse | Rene Madelaire, Bestyrelsesmedlem | 26-04-2005 | 05-01-2010 |
Bestyrelse | Lars Jacob Kildegaard, Bestyrelsesmedlem | 26-04-2005 | 05-01-2010 |
Bestyrelse | Carsten Mathiesen, Bestyrelsesformand | 29-05-1998 | 05-01-2010 |
Selskabskapital | 625.000 DKK | 28-05-2008 | 04-01-2010 |
Revision | Hr Revision - Stenløse Aps (CVR: 29925550) | 01-10-2006 | 02-06-2009 |
Bestyrelse | Jens Ulrik Damgaard, Bestyrelsesmedlem | 28-05-2000 | 24-04-2009 |
Bestyrelse | Klaus Haumann, Bestyrelsesmedlem | 29-05-1998 | 28-05-2008 |
Navn | BUTINA ApS | 14-12-1976 | 27-05-2008 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 11-04-1988 | 27-05-2008 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 14-12-1976 | 27-05-2008 |
Branche | Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr [295340] | 14-12-1976 | 31-12-2007 |
Adresse | Ydervang 5, 4300 Holbæk | 14-12-1976 | 31-12-2006 |
Revision | Kurt Emil Jacobsen | 14-12-1976 | 01-10-2006 |
Bestyrelse | Lars Jacob Kildegaard, Bestyrelsesmedlem | 29-05-1998 | 24-05-2002 |
Bestyrelse | Ulrik Haumann, Bestyrelsesmedlem | 30-05-2000 | 24-05-2002 |
Bestyrelse | Carl Eske Haumann, Bestyrelsesmedlem | 14-12-1976 | 14-05-2001 |
Direktion | Klaus Haumann, Direktør | 29-05-1998 | 28-05-2000 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 10-04-1988 |