Generer rapport
Majgrens A/S
Esplanaden 34B, 1263 København K, CVR 87139816
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1979
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.399.439
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.050.270
DKK
Årets resultat
928.468
DKK
Egenkapital
2.427.218
DKK
Historik 86 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Esplanaden 34B, 1263 København K | Nuværende | |
Ansatte | 3 (årsværk:1) | Nuværende | |
Bestyrelse | Timea Simon Knudsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Gregers Simon Knudsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Steen Lasse Møller, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Bogbinding og lignende serviceydelser [181400] | Nuværende | |
Direktion | Gregers Simon Knudsen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Gk Aps (CVR: 38383582) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Formål | Selskabets primære formål er handel og fabrikation, herunder bogbinderivirksomhed. Sekundært: Finansiering, ejendomsinvestering, udførelse af håndværkerservices. | Nuværende | |
Navn | Majgrens A/S | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 500.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller direktionen | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 23. AUG. 2023 | Nuværende | |
Ansatte | 3 (årsværk:1.14) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.01) | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.16) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.01) | 01-12-2023 | 29-02-2024 |
Bestyrelse | Thomas Sindal Bech, Bestyrelsesmedlem | 23-03-2020 | 19-01-2024 |
Revision | Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 29610835) | 07-06-2012 | 29-12-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.05) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.2) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.01) | 01-08-2023 | 30-09-2023 |
Formål | Selskabets primære formål er handel og fabrikation, herunder bogbinderivirksomhed. Sekundært: Finansiering, ejendomsinvestering, udførelse af håndværkerservices, handel med ædelmetaller, aktie- og valutahandel. | 09-06-2020 | 22-08-2023 |
Vedtægter seneste | 8. JUN. 2020 | 08-06-2020 | 22-08-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.43) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.22) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Revision fravalgt | Nej | 14-11-1988 | 22-06-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.16) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.29) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.08) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.15) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.17) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.09) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.08) | 01-11-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.09) | 01-09-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.08) | 01-06-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.1) | 01-04-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.08) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-12-2020 | 28-02-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.09) | 01-09-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-06-2020 | 31-07-2020 |
Formål | Selskabets formål er handel og fabrikation, herunder bogbinderivirksomhed | 10-10-2001 | 08-06-2020 |
Navn | MAJGRENS BOGBINDERI A/S | 02-06-1979 | 07-06-2020 |
Vedtægter seneste | 9. NOV. 2018 | 09-11-2018 | 07-06-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.1) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.08) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Bestyrelse | Henrik Kelkelund Thorsen, Bestyrelsesformand | 30-06-2018 | 20-03-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.1) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.1) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:1.96) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-06-2018 | 31-08-2019 |
Ejere | Mtd Aps (CVR: 25592913) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 01-09-2000 | 07-01-2019 |
Ejere | Gk Aps (CVR: 38383582) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 06-02-2017 | 06-01-2019 |
Binavn | MTD A/S | 27-08-2018 | 08-11-2018 |
Binavn | majgren trading a/s | 27-08-2018 | 08-11-2018 |
Vedtægter seneste | 27. AUG. 2018 | 27-08-2018 | 08-11-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse | 10-10-2001 | 26-08-2018 |
Vedtægter seneste | 10. OKT. 2001 | 10-10-2001 | 26-08-2018 |
Bestyrelse | Tina Maria Frøslev, Bestyrelsesmedlem | 25-05-2011 | 30-06-2018 |
Bestyrelse | Kim Benny Larsen, Bestyrelsesmedlem | 10-10-2001 | 30-06-2018 |
Bestyrelse | Doris Agnete Knudsen, Suppleant | 10-10-2001 | 30-06-2018 |
Bestyrelse | Birgitte Knudsen, Suppleant | 02-06-1979 | 30-06-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-04-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-10-2016 | 28-02-2017 |
Ejere | Happy2B-Estate Aps (CVR: 32361315) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 13-01-2014 | 06-02-2017 |
Ejere | Majgren Holding af 1940 Aps (CVR: 33576331) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 01-04-2011 | 06-02-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-03-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-08-2015 | 29-02-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Js Revision Aps (CVR: 30836081) | 07-11-2007 | 07-06-2012 |
Bestyrelse | Allan Kiowsky, Bestyrelsesmedlem | 25-02-2010 | 25-05-2011 |
Bestyrelse | Jørgen Knudsen, Bestyrelsesmedlem | 25-09-2002 | 25-02-2010 |
Branche | Bogbinderier [222300] | 02-06-1979 | 31-12-2007 |
Revision | Revisionsfirmaet Torsten Berg reg. revisorer | 02-06-1979 | 07-11-2007 |
Direktion | Jørgen Knudsen, Direktør | 02-06-1979 | 02-02-2004 |
Bestyrelse | Jørgen Knudsen, Suppleant | 10-10-2001 | 25-09-2002 |
Bestyrelse | Rene Johansen, Bestyrelsesmedlem | 02-06-1979 | 01-09-2002 |
Bestyrelse | Doris Agnete Knudsen, Bestyrelsesmedlem | 10-10-2001 | 10-10-2001 |
Bestyrelse | Jørgen Knudsen, Bestyrelsesmedlem | 10-10-2001 | 10-10-2001 |
Bestyrelse | Kim Benny Larsen, Suppleant | 10-10-2001 | 10-10-2001 |
Bestyrelse | Gregers Simon Knudsen, Suppleant | 02-06-1979 | 10-10-2001 |
Adresse | Skovledet 8, 2830 Virum | 02-06-1979 | 09-10-2001 |
Revision | Jørgen Peter Sejling | 02-06-1979 | 05-03-1996 |
Revision | Torsten Edvard Berg | 02-06-1979 | 05-03-1996 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 11-02-1988 | 30-05-1995 |
Revision | Pricewaterhousecoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (CVR: 10313112) | 02-06-1979 | 09-11-1993 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 02-06-1979 | 31-01-1989 |
Revision | Paul Wilhelm Kragh | 02-06-1979 | 11-02-1988 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 10-02-1988 |