Generer rapport
Lars Krull A/S
Johannes Hofmeisters Vej 7, c/o Lars Krull, 9000 Aalborg, CVR 24243354
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1999
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-716.000
DKK
Primært resultat (EBIT)
-2.247.000
DKK
Årets resultat
24
MDKK
Egenkapital
228
MDKK
Historik 40 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Johannes Hofmeisters Vej 7, c/o Lars Krull, 9000 Aalborg | Nuværende | |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | Nuværende | |
Bestyrelse | Charlotte Krull, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lars Krull, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Erling Kragh-Pedersen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Engroshandel med computere, ydre enheder og software [465100] | Nuværende | |
Direktion | Lars Krull, CEO | Nuværende | |
Navn | Lars Krull A/S | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 40.000.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af Lars Krull alene, eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 8. DEC. 2017 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2022 | 30-11-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-12-2020 | 30-11-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.96) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2018 | 30-11-2018 |
Adresse | Johannes Hofmeisters Vej 7, c/o LARS KRULL HOLDING A/S, 9000 Aalborg | 30-06-2005 | 18-11-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. | 14-02-2014 | 10-12-2017 |
Bestyrelse | Helen Friis Krull, Bestyrelsesmedlem | 31-05-2001 | 08-12-2017 |
Bestyrelse | Kaj-Aage Bastholm Krull, Bestyrelsesformand | 31-05-2001 | 08-12-2017 |
Vedtægter seneste | 1. FEB. 2017 | 01-02-2017 | 07-12-2017 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-04-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-03-2015 | 28-02-2017 |
Selskabskapital | 30.000.000 DKK | 14-02-2014 | 31-01-2017 |
Vedtægter seneste | 14. FEB. 2014 | 14-02-2014 | 31-01-2017 |
Selskabskapital | 25.000.000 DKK | 04-02-2013 | 13-02-2014 |
Selskabskapital | 5.000.000 DKK | 31-08-2000 | 03-02-2013 |
Revision | Kpmg C Jespersen (CVR: 25274989) | 25-02-2000 | 07-02-2008 |
Branche | Engroshandel med computere og it-udstyr [518410] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Adresse | Niels Ebbesens Gade 5A, 1 tv, 9000 Aalborg | 31-05-2001 | 29-06-2005 |
Branche | Uoplyst [980000] | 01-10-1999 | 31-12-2002 |
Adresse | Stenholm 1, c/o LARS KRULL HOLDING A/S, 9400 Nørresundby | 18-11-1999 | 30-05-2001 |
Navn | LARS KRULL ApS | 25-02-2000 | 30-05-2001 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 01-10-1999 | 30-05-2001 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 01-10-1999 | 30-08-2000 |
Direktion | Henrik Magnus Busch, Direktør | 18-11-1999 | 29-03-2000 |
Revision | Green Iv Aps (CVR: 12523246) | 18-11-1999 | 25-02-2000 |
Navn | KM 768 ApS | 01-10-1999 | 24-02-2000 |
Revision | Cj Partnership I/S (CVR: 53375812) | 01-10-1999 | 24-11-1999 |
Direktion | Jørgen Byriel, Direktør | 01-10-1999 | 18-11-1999 |
Adresse | Rådhuspladsen 14, c/o Kromann & Münter, 1550 København V | 01-10-1999 | 17-11-1999 |