Generer rapport
Laka Consult Aps
Langelinie Allé 25A, 3 tv, c/o Lars Kaa Andersen, 2100 København Ø, CVR 14740805
Branche: Public relations og kommunikation
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
1990
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-433.404
DKK
Primært resultat (EBIT)
-1.055.370
DKK
Årets resultat
13
MDKK
Egenkapital
131
MDKK
Historik 21 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Langelinie Allé 25A, 3 tv, c/o Lars Kaa Andersen, 2100 København Ø | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Branche | Public relations og kommunikation [702100] | Nuværende | |
Direktion | Lars Kaa Andersen, Direktør | Nuværende | |
Navn | Laka Consult Aps | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 34209936) | Nuværende | |
Selskabskapital | 200.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 9. MAJ 2017 | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-08-2020 | 30-06-2024 |
Adresse | Hovmarksvej 74, c/o Lars Kaa Andersen, 2920 Charlottenlund | 25-09-2019 | 06-04-2024 |
Fusion | Mbn Partners Aps (CVR: 37311847) Indgående | 31-08-2020 | 31-08-2020 |
Fusion | Laka Invest Aps (CVR: 25483502) Indgående | 31-08-2020 | 31-08-2020 |
Adresse | Rådhuspladsen 45-47, 5, c/o Millward Brown Denmark, 1550 København V | 31-07-2000 | 24-09-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Vedtægter seneste | 9. DEC. 1996 | 09-12-1996 | 08-05-2017 |
Regnskabsperiode slut | 06-30 | 01-11-1990 | 30-06-2016 |
Regnskabsperiode start | 07-01 | 01-11-1990 | 30-06-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Revision | Ta P/S (CVR: 10074169) | 31-10-2001 | 24-04-2012 |
Branche | Anden virksomhedsrådgivning [741490] | 01-11-1990 | 31-12-2007 |
Revision | Jørgen Johansen Aps (CVR: 20917032) | 13-02-1992 | 31-10-2001 |
Adresse | Østerbrogade 48, 2, 2100 København Ø | 01-11-1990 | 30-07-2000 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 07-11-1990 | 17-12-1996 |
Revision | Pqr 14 Aps (CVR: 81700613) | 01-11-1990 | 13-02-1992 |
Direktion | Dan Rybak, Direktør | 01-11-1990 | 25-04-1991 |
Navn | ADR NR. 1864 ApS | 01-11-1990 | 25-04-1991 |
Revision | Alex Michael Ankjær-Jensen | 01-11-1990 | 25-04-1991 |