Generer rapport
Jysk Energi (Noe) A.M.B.A.
Skivevej 120, Måbjerg, 7500 Holstebro, CVR 36561319
Branche: Distribution af elektricitet
Virksomhedsform
Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar
Etableret
1958
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
0
DKK
Bruttofortj.
-3.158.000
DKK
Primært resultat (EBIT)
-3.158.000
DKK
Årets resultat
106
MDKK
Egenkapital
1.846
MDKK
Historik 49 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Bestyrelse | Peter Schjøtz, Næstformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Anton Bro, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Holger Lundgaard Madsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Brian Gøtzsche, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Leif Jensen Sandbæk, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Morten Møller Westerblaae Jacobsen, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Claus Buelund, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Michael Bjerre Drost, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Charlotte Rosenkilde Sørensen, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Maria Hellenna Kiesbye Damborg, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Martin Sig Kristensen, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Linda Rønn Nielsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Marianne Møller Sandberg, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Katrine Boas Halkier, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Flemming Østervemb Hedegaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jesper Hebsgaard Pedersen, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Thomas Thyrring Fjeldsted, Suppleant | Nuværende | |
Branche | Distribution af elektricitet [351300] | Nuværende | |
Formål | Virksomhedens formål er at være eneaktionær i NOE Net A/S og gennem dette selskab og dets datterselskaber og delejede selskaber at drive netvirksomhed i henhold til el-lovgivningens bestemmelse samt erhvervsvirksomhed i form af kommercielle aktiviteter. Selskabet kan endvidere gennem søsterselskaber til NOE Net A/S og sådanne søsterselskabers datterselskaber og/eller delejede selskaber drive anden form for energirelateret virksomhed og kommerciel virksomhed i øvrigt. | Nuværende | |
Navn | Jysk Energi (Noe) A.M.B.A. | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Tegningsregler | Virksomheden forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, næstformand og direktøren, to i forening eller hver for sig i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 24. APR. 2023 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar | Nuværende | |
Bestyrelse | Morten Møller Westerblaae Jacobsen, Bestyrelsesmedlem | 17-08-2020 | 28-04-2024 |
Bestyrelse | Ove Jensen, Suppleant | 24-04-2017 | 24-04-2023 |
Bestyrelse | Karl Anders Kvist, Suppleant | 26-04-2021 | 24-04-2023 |
Bestyrelse | René Erhardt Skovgaard Johansen, Bestyrelsesmedlem | 24-04-2017 | 24-04-2023 |
Bestyrelse | Albert Jensen, Suppleant | 26-04-2021 | 24-04-2023 |
Bestyrelse | Michael Bjerre Drost, Suppleant | 26-04-2021 | 23-04-2023 |
Vedtægter seneste | 25. APR. 2022 | 25-04-2022 | 23-04-2023 |
Bestyrelse | Jens Jørgen Birch, Suppleant | 30-04-2018 | 25-04-2022 |
Vedtægter seneste | 21. OKT. 2019 | 21-10-2019 | 24-04-2022 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 30-04-2018 | 18-11-2021 |
Bestyrelse | Finn Westergaard, Suppleant | 17-08-2020 | 26-04-2021 |
Bestyrelse | Ingrid Benedicte Hjerl Carstensen, Suppleant | 29-04-2019 | 26-04-2021 |
Bestyrelse | Karl Anders Kvist, Bestyrelsesmedlem | 29-04-2019 | 25-04-2021 |
Bestyrelse | Linda Rønn Nielsen, Suppleant | 29-04-2019 | 25-04-2021 |
Bestyrelse | Albert Jensen, Suppleant | 29-04-2019 | 25-04-2021 |
Bestyrelse | Michael Bjerre Drost, Suppleant | 26-04-2016 | 17-08-2020 |
Bestyrelse | Finn Westergaard, Bestyrelsesmedlem | 26-04-2006 | 16-08-2020 |
Vedtægter seneste | 24. OKT. 2016 | 24-10-2016 | 20-10-2019 |
Bestyrelse | Tage Rækby, Suppleant | 27-04-2015 | 29-04-2019 |
Bestyrelse | Steen Birch Jensen, Bestyrelsesformand | 28-04-2016 | 29-04-2019 |
Bestyrelse | Ole Blæsbjerg Kirkeby, Suppleant | 27-04-2015 | 29-04-2019 |
Bestyrelse | Helle Dalgaard Them, Suppleant | 24-04-2017 | 29-04-2019 |
Bestyrelse | Peter Schjøtz, Bestyrelsesmedlem | 28-04-2006 | 28-04-2019 |
Bestyrelse | Anton Bro, Bestyrelsesmedlem | 24-04-2017 | 28-04-2019 |
Bestyrelse | Karl Anders Kvist, Næstformand | 28-04-2016 | 28-04-2019 |
Bestyrelse | Christen Larsen Kristensen, Suppleant | 28-04-2014 | 30-04-2018 |
Bestyrelse | Knud Erik Smærup, Suppleant | 25-04-2016 | 30-04-2018 |
Bestyrelse | Ebbe Ravn Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 28-04-2016 | 30-04-2018 |
Revision | Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (CVR: 12292511) | 01-04-1997 | 30-04-2018 |
Bestyrelse | Poul Byskov, Bestyrelsesmedlem | 15-01-2015 | 24-04-2017 |
Bestyrelse | Kristian Præstegaard, Bestyrelsesmedlem | 01-01-2002 | 24-04-2017 |
Bestyrelse | Søren Toftgaard Enevoldsen, Suppleant | 27-04-2015 | 24-04-2017 |
Bestyrelse | Helle Dalgaard Them, Suppleant | 27-04-2015 | 23-04-2017 |
Vedtægter seneste | 26. OKT. 2015 | 26-10-2015 | 23-10-2016 |
Bestyrelse | Steen Birch Jensen, Næstformand | 01-07-2015 | 27-04-2016 |
Bestyrelse | Ebbe Ravn Sørensen, Bestyrelsesformand | 01-01-2002 | 27-04-2016 |
Bestyrelse | Karl Anders Kvist, Bestyrelsesmedlem | 29-04-2013 | 27-04-2016 |
Bestyrelse | Hans Jacobsen, Suppleant | 28-04-2014 | 25-04-2016 |
Bestyrelse | Tove Glintborg Nielsen, Suppleant | 28-04-2014 | 25-04-2016 |
Navn | NOE A.m.b.a. Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. | 24-10-2011 | 13-12-2015 |
Formål | Virksomhedens formål er at være eneaktionær i Jysk Energi Elnet A/S og gennem dette selskab og dets datterselskab og delejede selskaber at drive netvirksomhed i henhold til ellovgivningens bestemmelser samt erhvervsvirksomhed i form af kommercielle aktiviteter. Selskabet kan endvidere gennem søsterselskaber til Jysk Energi Elnet A/S og sådanne søsterselskabers datterselskaber og/eller delejede selskaber drive anden form for energirelateret virksomhed og kommerciel virksomhed i øvrigt. | 27-10-2014 | 25-10-2015 |
Vedtægter seneste | 27. OKT. 2014 | 27-10-2014 | 25-10-2015 |
Bestyrelse | Ove Højlund Andersen, Suppleant | 29-04-2013 | 27-04-2015 |
Bestyrelse | Peter Petersen, Suppleant | 29-04-2013 | 27-04-2015 |
Tegningsregler | Virksomheden forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, næstformand eller direktøren, to i forening eller hver for sig i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer | 27-10-2014 | 23-04-2015 |
Virksomhedsform | Forening | 31-03-1958 | 08-04-2015 |
Navn | NORDVESTJYSK ELFORSYNING | 01-04-1958 | 23-10-2011 |
Branche | Distribution af og handel med elektricitet [401300] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Branche | Elforsyning [401000] | 01-04-1958 | 31-12-2002 |