Generer rapport
Jdn Entreprise A/S
Virumgårdsvej 12A, 2830 Virum, CVR 25709543
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2000
Størrelse
Små
Ansatte
11
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
43
MDKK
Primært resultat (EBIT)
35
MDKK
Årets resultat
28
MDKK
Egenkapital
31
MDKK
Historik 64 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Virumgårdsvej 12A, 2830 Virum | Nuværende | |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | Nuværende | |
Bestyrelse | Duncan Bastrup Mortensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jesper Maj Kobbernagel, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Nils Linde-Laursen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lars Eske Sørensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Kim Randrup, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Søren Lindahl, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Forberedende byggepladsarbejder [431200] | Nuværende | |
Direktion | Kim Randrup, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Les Holding Aps (CVR: 31152615) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Kobbernagel Holding Aps (CVR: 31152658) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Duncan B Mortensen Holding Aps (CVR: 38204106) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Ejere | Retoft Holding Aps (CVR: 40114068) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Ejere | Ll Randrup Aps (CVR: 43386484) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | Nuværende | |
Revision | Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 15915641) | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af hele bestyrelsen i forening, eller af bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af direktøren og to bestyrelsesmedlemmer i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 14. JAN. 2019 | Nuværende | |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 13 (årsværk:13) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 12 (årsværk:12) | 01-02-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 12 (årsværk:12) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ejere | Ll Randrup Aps (CVR: 43386484) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 01-10-2022 | 31-12-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 12 (årsværk:12) | 01-09-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:11) | 01-06-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-04-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:11) | 01-12-2022 | 28-02-2023 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:11) | 01-09-2022 | 31-10-2022 |
Bestyrelse | Hans Marius Møller, Bestyrelsesmedlem | 10-10-2000 | 26-10-2022 |
Ejere | Kim Randrup Holding A/S (CVR: 39812215) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 14-12-2007 | 01-10-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-04-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-04-2021 | 28-02-2022 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-11-2020 | 28-02-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-09-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-04-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:8) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-10-2019 | 31-01-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-03-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af bestyrelsesformanden og 1 direktør i forening eller af direktionen. | 12-01-2011 | 14-01-2019 |
Vedtægter seneste | 12. JAN. 2011 | 12-01-2011 | 13-01-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-05-2018 | 30-11-2018 |
Adresse | Virumgårdsvej 12, 2830 Virum | 20-01-2017 | 20-11-2018 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-01-2017 | 28-02-2018 |
Adresse | Kongevejen 71, 2800 Kgs.Lyngby | 10-10-2000 | 19-01-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-06-2016 | 31-10-2016 |
Bestyrelse | Thore Andersen, Bestyrelsesformand | 10-10-2000 | 30-09-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-03-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-11-2015 | 31-01-2016 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-08-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-01-2015 | 30-04-2015 |
Revision | Aktieselskabet Tbc af 2012 (CVR: 34487545) | 23-08-2012 | 13-03-2013 |
Revision | Ejendomsselskabet Gersonsvej 7 Aps (CVR: 20436034) | 20-11-2002 | 23-08-2012 |
Bestyrelse | Hans Christian Jensen, Bestyrelsesmedlem | 10-10-2000 | 04-11-2008 |
Branche | Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører [451100] | 10-10-2000 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Nils Linde-Laursen, Bestyrelsesmedlem | 10-10-2000 | 11-11-2003 |
Direktion | Hans Christian Jensen, Direktør | 10-10-2000 | 20-11-2002 |
Revision | Revisorfællesskabet. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 14119337) | 10-10-2000 | 20-11-2002 |