Generer rapport
Innovation Living A/S
Blommevej 38, 8930 Randers NØ, CVR 65699516
Branche: Fremstilling af andre møbler
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1981
Størrelse
Små
Ansatte
48
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
47
MDKK
Primært resultat (EBIT)
18
MDKK
Årets resultat
14
MDKK
Egenkapital
49
MDKK
Historik 157 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Blommevej 38, 8930 Randers NØ | Nuværende | |
Ansatte | 59 (årsværk:54) | Nuværende | |
Bestyrelse | Jesper Fruelund, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Morten Lind Mølgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Mikael Finn Fabricius, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | John Maul Sørensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Emil Pagter Højfeldt, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af andre møbler [310900] | Nuværende | |
Direktion | Morten Lind Mølgaard, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Innovation Holding A/S (CVR: 20309202) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | Nuværende | |
Ejere | Lind Holding af 17. April Aps (CVR: 35228985) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Emho 1 Aps (CVR: 40178821) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Navn | Innovation Living A/S | Nuværende | |
Revision | Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 29442789) | Nuværende | |
Selskabskapital | 10.000.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 5. JAN. 2023 | Nuværende | |
Ansatte | 59 (årsværk:54) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 59 (årsværk:52) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 61 (årsværk:57) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 59 (årsværk:55) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 57 (årsværk:51) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 56 (årsværk:49) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 56 (årsværk:48) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 55 (årsværk:49) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 55 (årsværk:47) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 52 (årsværk:47) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Bestyrelse | Flemming Højfeldt, Bestyrelsesformand | 01-04-2014 | 25-09-2023 |
Bestyrelse | Emil Pagter Højfeldt, Bestyrelsesmedlem | 30-10-2018 | 24-09-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:44) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 54 (årsværk:40) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:46) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 53 (årsværk:45) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 52 (årsværk:48) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 51 (årsværk:45) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 50 (årsværk:46) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 51 (årsværk:46) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Revision | 18. Juni 2024 P/S (CVR: 31778530) | 06-03-2009 | 27-01-2023 |
Vedtægter seneste | 14. JUN. 2021 | 14-06-2021 | 04-01-2023 |
Ansatte | 51 (årsværk:44) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ejere | Innovation Holding A/S (CVR: 20309202) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 05-09-1997 | 27-12-2022 |
Ansatte | 52 (årsværk:44) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 53 (årsværk:45) | 01-09-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 52 (årsværk:43) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 51 (årsværk:40) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 52 (årsværk:48) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 54 (årsværk:47) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 54 (årsværk:50) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 56 (årsværk:51) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Direktion | Kristian Flittner Snoghøj, CEO | 01-09-2018 | 29-03-2022 |
Ansatte | 56 (årsværk:52) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 57 (årsværk:51) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 57 (årsværk:50) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 59 (årsværk:53) | 01-10-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 57 (årsværk:51) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 51 (årsværk:43) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 52 (årsværk:40) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 52 (årsværk:46) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Vedtægter seneste | 29. MAJ 2019 | 29-05-2019 | 13-06-2021 |
Ansatte | 51 (årsværk:46) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 50 (årsværk:47) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 47 (årsværk:44) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 47 (årsværk:45) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 49 (årsværk:45) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 48 (årsværk:42) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 47 (årsværk:43) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 50 (årsværk:43) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 51 (årsværk:46) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 54 (årsværk:51) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 53 (årsværk:42) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 53 (årsværk:51) | 01-05-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 53 (årsværk:50) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 52 (årsværk:48) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 53 (årsværk:51) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 52 (årsværk:50) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 51 (årsværk:48) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 51 (årsværk:49.86) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 53 (årsværk:48) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 52 (årsværk:47) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 54 (årsværk:46) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 56 (årsværk:44) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 55 (årsværk:46) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 54 (årsværk:48) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Vedtægter seneste | 15. OKT. 2018 | 15-10-2018 | 28-05-2019 |
Ansatte | 53 (årsværk:45) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 50 (årsværk:47) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 51 (årsværk:46) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 53 (årsværk:47) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 52 (årsværk:45) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 53 (årsværk:50) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 53 (årsværk:48) | 01-09-2018 | 31-10-2018 |
Bestyrelse | Inge Lise Karup Warberg, Bestyrelsesmedlem | 22-03-2016 | 30-10-2018 |
Vedtægter seneste | 13. JAN. 2017 | 13-01-2017 | 14-10-2018 |
Ansatte | 52 (årsværk:44) | 01-07-2018 | 31-08-2018 |
Direktion | Morten Lind Mølgaard, CEO | 01-04-2014 | 31-08-2018 |
Ansatte | 53 (årsværk:47) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Bestyrelse | Marianne Bundgaard Laursen, Bestyrelsesmedlem | 01-04-2014 | 18-06-2018 |
Ansatte | 52 (årsværk:45) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 53 (årsværk:44) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 51 (årsværk:45) | 01-02-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 48 (årsværk:42) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 49 (årsværk:41) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 47 (årsværk:44) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 48 (årsværk:43) | 01-09-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 49 (årsværk:40) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 48 (årsværk:40) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 49 (årsværk:43) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 47 (årsværk:39) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 46 (årsværk:41) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 46 (årsværk:42) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 47 (årsværk:40) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 46 (årsværk:40) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Vedtægter seneste | 12. DEC. 2016 | 12-12-2016 | 12-01-2017 |
Ansatte | 45 (årsværk:37) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Binavn | INNOVATION LIVING A/S | 18-06-1998 | 11-12-2016 |
Navn | INNOVATION RANDERS A/S | 09-06-1981 | 11-12-2016 |
Vedtægter seneste | 29. AUG. 2011 | 29-08-2011 | 11-12-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:38) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 43 (årsværk:38) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:39) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:37) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 46 (årsværk:36) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:39) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:38) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 42 (årsværk:39) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 42 (årsværk:37) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Bestyrelse | Per Weiss Andersen, Bestyrelsesmedlem | 16-12-2015 | 22-03-2016 |
Ansatte | 42 (årsværk:38) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 43 (årsværk:39) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 41 (årsværk:34) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Bestyrelse | Inge Lise Karup Warberg, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 16-12-2015 |
Ansatte | 41 (årsværk:38) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 42 (årsværk:40) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 43 (årsværk:40) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 41 (årsværk:36) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 38 (årsværk:31) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 40 (årsværk:37) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 42 (årsværk:35) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 40 (årsværk:35) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 42 (årsværk:38) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 40 (årsværk:35) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 43 (årsværk:38) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Direktion | Flemming Højfeldt, CEO | 29-08-2011 | 01-04-2014 |
Bestyrelse | Helle Mørch-Johansen, Bestyrelsesmedlem | 29-05-2009 | 31-01-2014 |
Direktion | Niels Hansen, CEO | 23-12-2008 | 29-08-2011 |
Bestyrelse | Mona Christensen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 29-05-2009 |
Revision | Joke, Randers A/S (CVR: 29141347) | 03-08-2006 | 06-03-2009 |
Direktion | Flemming Højfeldt, Direktør | 09-06-1981 | 23-12-2008 |
Binavn | INNOVATION EJENDOMME A/S | 18-06-1998 | 06-02-2008 |
Spaltning | Innovation Ejendomme A/S (CVR: 31285216) Udgående | 06-02-2008 | 06-02-2008 |
Branche | Fremstilling af stole og andre siddemøbler [361110] | 09-06-1981 | 31-12-2007 |
Adresse | Blommevej 38, 8900 Randers C | 09-06-1981 | 31-12-2006 |
Revision | Jcn, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 19481271) | 26-09-2003 | 03-08-2006 |
Bestyrelse | Anders Løgstrup Bay, Bestyrelsesmedlem | 21-04-2004 | 20-04-2006 |
Bestyrelse | Bente Ilsøe Laursen, Bestyrelsesmedlem | 28-05-2001 | 01-06-2005 |
Bestyrelse | Dorte Boe Pagter, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 21-04-2004 |
Revision | Kpmg C Jespersen I/S (CVR: 15050128) | 09-06-1981 | 26-09-2003 |
Bestyrelse | Pernille Dyhr, Suppleant | 28-05-2001 | 30-06-2001 |
Bestyrelse | Bente Ilsøe Laursen, Suppleant | 09-06-1981 | 28-05-2001 |
Bestyrelse | Lene Djernæs Kirkegaard, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 30-04-2001 |
Bestyrelse | René Møhlenberg, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 09-06-1998 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 30-08-1987 | 16-10-1996 |
Bestyrelse | Lisbeth Elfving Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 07-06-1995 |
Bestyrelse | Mona Christensen, Suppleant | 09-06-1981 | 07-06-1995 |
Revision | Revisionskontoret i Randers | 09-06-1981 | 07-06-1995 |
Bestyrelse | Preben Gunnar Wulff Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 20-05-1994 |
Bestyrelse | Knud Christian Timm, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 31-12-1993 |
Bestyrelse | Johnny Andersen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 12-01-1993 |
Bestyrelse | Preben Gunnar Wulff Rasmussen, Suppleant | 09-06-1981 | 12-01-1993 |
Bestyrelse | Torben Jensen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 31-01-1992 |
Bestyrelse | Finn Allan Gaarskjær Thomsen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 31-01-1992 |
Bestyrelse | Anders Richard Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 30-01-1990 |
Bestyrelse | Torben Halkjær, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 14-03-1989 |
Bestyrelse | Knud Christian Timm, Bestyrelsesmedlem | 09-06-1981 | 10-09-1987 |