Generer rapport
Hermann Krügers Eftf. A/S
Børstenbindervej 1, 5230 Odense M, CVR 49298218
Branche: Fremstilling af tobaksprodukter
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1976
Størrelse
Små
Ansatte
24
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
29
MDKK
Primært resultat (EBIT)
16
MDKK
Årets resultat
13
MDKK
Egenkapital
52
MDKK
Historik 157 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 21 (årsværk:20) | Nuværende | |
Bestyrelse | Joakim Tilly, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Bjarne Strandhave Hald, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Per Bengt Emil Wallengren, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af tobaksprodukter [120000] | Nuværende | |
Direktion | Peer Dyhr, CEO | Nuværende | |
Ejere | Swedish Match Denmark A/S (CVR: 29400997) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.529.560 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 31. MAJ 2023 | Nuværende | |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 22 (årsværk:19) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 27 (årsværk:21) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 25 (årsværk:21) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 23 (årsværk:22) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 24 (årsværk:23) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 24 (årsværk:19) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:22) | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 28 (årsværk:23) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 26 (årsværk:21) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:16) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:21) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 27 (årsværk:20) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 13-10-2011 | 31-05-2023 |
Vedtægter seneste | 26. OKT. 2018 | 26-10-2018 | 30-05-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:22) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 23 (årsværk:22) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 25 (årsværk:24) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 23 (årsværk:22) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 28 (årsværk:18) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 24 (årsværk:22) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Bestyrelse | Mattias Adebäck, Bestyrelsesmedlem | 15-06-2018 | 11-11-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:22) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 27 (årsværk:23) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 28 (årsværk:21) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 26 (årsværk:18) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 26 (årsværk:23) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 27 (årsværk:23) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 24 (årsværk:23) | 01-01-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 27 (årsværk:20) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:23) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 26 (årsværk:23) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 24 (årsværk:22) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 25 (årsværk:20) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:18) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 29 (årsværk:24) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 28 (årsværk:23) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 27 (årsværk:24) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 27 (årsværk:23) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 28 (årsværk:24) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 24 (årsværk:23) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 24 (årsværk:20) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 24 (årsværk:23) | 01-10-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 31 (årsværk:25) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 25 (årsværk:15) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 25 (årsværk:24) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 29 (årsværk:24) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Bestyrelse | Lars Dahlgren, Bestyrelsesformand | 03-04-2018 | 11-03-2020 |
Bestyrelse | Mattias Josander, Bestyrelsesmedlem | 03-04-2018 | 11-03-2020 |
Bestyrelse | Lars Olof Löfman, Bestyrelsesmedlem | 03-04-2018 | 11-03-2020 |
Bestyrelse | Joakim Tilly, Bestyrelsesmedlem | 03-04-2018 | 10-03-2020 |
Ansatte | 30 (årsværk:24) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 28 (årsværk:24) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 26 (årsværk:23) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:23.7) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:22) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 28 (årsværk:23) | 01-08-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 25 (årsværk:17) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 31 (årsværk:23) | 01-05-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 32 (årsværk:22) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:24) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 27 (årsværk:24) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 37 (årsværk:26) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ejere | Hermann Krügers Eftf. A/S (CVR: 49298218) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 0-4.99% | 09-12-2016 | 10-12-2018 |
Ejere | Swedish Match Denmark A/S (CVR: 29400997) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 100% | 03-04-2018 | 09-12-2018 |
Ansatte | 33 (årsværk:27) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 33 (årsværk:28) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Selskabskapital | 2.039.560 DKK | 23-01-2017 | 25-10-2018 |
Vedtægter seneste | 3. APR. 2018 | 03-04-2018 | 25-10-2018 |
Ansatte | 36 (årsværk:30) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 34 (årsværk:28) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 30 (årsværk:23) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:29) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Bestyrelse | Anders Larsson, Bestyrelsesmedlem | 03-04-2018 | 15-06-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:28) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:28) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Bestyrelse | Michael Drest Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 05-09-2002 | 03-04-2018 |
Bestyrelse | Jørn Frøhlich, Bestyrelsesformand | 25-11-2011 | 03-04-2018 |
Bestyrelse | Hans Bech Petersen, Bestyrelsesmedlem | 04-08-1976 | 03-04-2018 |
Bestyrelse | Ivan Snogdal Thyregod, Bestyrelsesmedlem | 31-05-2013 | 03-04-2018 |
Direktion | Michael Drest Nielsen, Direktør | 17-02-1999 | 03-04-2018 |
Ejere | Kdj Holding af 17. December 2007 Aps (CVR: 31153514) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 09-12-2016 | 03-04-2018 |
Ejere | Jdj Holding af 17. December 2007 Aps (CVR: 31153654) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 09-12-2016 | 03-04-2018 |
Ejere | Bdn Holding II Aps (CVR: 33785127) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 09-12-2016 | 03-04-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse | 10-12-2010 | 03-04-2018 |
Vedtægter seneste | 23. JAN. 2017 | 23-01-2017 | 02-04-2018 |
Ansatte | 41 (årsværk:31) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:29) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 40 (årsværk:29) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 35 (årsværk:29) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:28) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 37 (årsværk:30) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:27) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Regnskabsperiode slut | 08-31 | 04-08-1976 | 31-08-2017 |
Regnskabsperiode start | 09-01 | 04-08-1976 | 31-08-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:21) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:28) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:28) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 38 (årsværk:27) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 38 (årsværk:30) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 39 (årsværk:29) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 39 (årsværk:32) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Selskabskapital | 2.852.000 DKK | 14-02-2008 | 22-01-2017 |
Vedtægter seneste | 19. MAJ 2015 | 19-05-2015 | 22-01-2017 |
Ansatte | 38 (årsværk:31) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ejere | Kdj Holding af 17. December 2007 Aps (CVR: 31153514) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 25-33.32% | 01-05-2015 | 08-12-2016 |
Ejere | Jdj Holding af 17. December 2007 Aps (CVR: 31153654) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 25-33.32% | 01-05-2015 | 08-12-2016 |
Ejere | Bdn Holding II Aps (CVR: 33785127) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 50-66.66% | 10-06-2011 | 08-12-2016 |
Ejere | Hermann Krügers Eftf. A/S (CVR: 49298218) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 0-4.99% | 10-06-2011 | 08-12-2016 |
Bestyrelse | Børge Drest Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 25-11-2011 | 02-12-2016 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-10-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 35 (årsværk:30) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 41 (årsværk:30) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 37 (årsværk:23) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 37 (årsværk:31) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 36 (årsværk:29) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 36 (årsværk:28) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 33 (årsværk:29) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 34 (årsværk:29) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 33 (årsværk:29) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 36 (årsværk:28) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 34 (årsværk:30) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 38 (årsværk:30) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 38 (årsværk:24) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 35 (årsværk:30) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 35 (årsværk:29) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Vedtægter seneste | 10. DEC. 2010 | 10-12-2010 | 18-05-2015 |
Ansatte | 34 (årsværk:27) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ejere | Anpartsselskabet Unineb (CVR: 28680406) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 50-66.66% | 09-12-2005 | 30-04-2015 |
Ansatte | 36 (årsværk:28) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 34 (årsværk:29) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 08-12-2006 | 13-10-2011 |
Bestyrelse | Karsten Thygesen, Bestyrelsesmedlem | 05-09-2002 | 09-12-2009 |
Selskabskapital | 3.200.000 DKK | 09-12-2005 | 13-02-2008 |
Branche | Tobaksindustri [160000] | 04-08-1976 | 31-12-2007 |
Revision | Leo Olsen & Dalgaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20225734) | 04-08-1976 | 08-12-2006 |
Selskabskapital | 910.000 DKK | 11-05-2005 | 08-12-2005 |
Selskabskapital | 1.200.000 DKK | 13-01-1992 | 10-05-2005 |
Bestyrelse | Arne Kielberg, Bestyrelsesmedlem | 04-08-1976 | 05-09-2002 |
Direktion | Børge Drest Nielsen, Direktør | 04-08-1976 | 05-09-2002 |
Bestyrelse | Michael Drest Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 17-02-1999 | 17-02-1999 |
Revision | Ejendomsaktieselskabet Hunderupvej 116. Odense (CVR: 10319536) | 13-01-1997 | 08-01-1998 |
Revision | Vagn Beyer | 04-08-1976 | 13-01-1997 |
Bestyrelse | Bente Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 04-08-1976 | 22-12-1994 |
Selskabskapital | 600.000 DKK | 24-06-1991 | 12-01-1992 |
Bestyrelse | Nils Erling Thobo-Carlsen, Bestyrelsesformand | 04-08-1976 | 09-10-1991 |
Bestyrelse | Lif Conny Løwe Thobo-Carlsen, Bestyrelsesmedlem | 04-08-1976 | 09-10-1991 |
Selskabskapital | 1.200.000 DKK | 30-08-1987 | 23-06-1991 |