Generer rapport
Greengo Energy M24 K/S
Strandvejen 104B, 2900 Hellerup, CVR 40720537
Branche: Produktion af elektricitet
Virksomhedsform
Kommanditselskab
Etableret
2019
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-49.713
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-122.469
DKK
Egenkapital
-253.498
DKK
Historik 15 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Strandvejen 104B, 2900 Hellerup | Nuværende | |
Ansv. partner | Global Gp Aps (CVR: 42337587), Komplementar | Nuværende | |
Bestyrelse | Nikolaj Holtet Hoff, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Holger Emil Bang, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Tim Janusch Gadatsch, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Ejere | Ns Global Vi Aps (CVR: 41819871) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 28. JUN. 2024 | Nuværende | |
Bestyrelse | Anders Søgaard-Jensen, Bestyrelsesmedlem | 30-06-2021 | 28-06-2024 |
Vedtægter seneste | 28. SEP. 2022 | 28-09-2022 | 27-06-2024 |
Adresse | Strandvejen 102E, 3 1, 2900 Hellerup | 01-07-2021 | 31-10-2023 |
Vedtægter seneste | 30. JUN. 2021 | 30-06-2021 | 27-09-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem. | 12-08-2019 | 31-01-2022 |
Adresse | Frydenlundsvej 30, c/o GreenGo Energy A/S, 2950 Vedbæk | 03-06-2020 | 30-06-2021 |
Ansv. partner | Mermaid Holdco I Gp Aps (CVR: 40704221), Komplementar | 12-08-2019 | 30-06-2021 |
Bestyrelse | Karsten Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 12-08-2019 | 30-06-2021 |
Bestyrelse | Jean-Christophe Francois Girouard, Bestyrelsesmedlem | 29-04-2020 | 30-06-2021 |
Bestyrelse | Johnny Rask Jensen, Bestyrelsesmedlem | 19-03-2020 | 30-06-2021 |
Ejere | Mermaid Holdco I Lp Aps (CVR: 40701834) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 12-08-2019 | 30-06-2021 |
Vedtægter seneste | 12. AUG. 2019 | 12-08-2019 | 29-06-2021 |
Adresse | Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm | 12-08-2019 | 02-06-2020 |
Bestyrelse | Frederik Thoring Flagstad, Bestyrelsesmedlem | 12-08-2019 | 29-04-2020 |
Bestyrelse | Kenn Righolt, Bestyrelsesmedlem | 12-08-2019 | 19-03-2020 |