Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2003
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
94
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
112
MDKK
Primært resultat (EBIT)
56
MDKK
Årets resultat
45
MDKK
Egenkapital
80
MDKK
Historik 160 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Mosedalvej 14, 2500 Valby | Nuværende | |
Ansatte | 109 (årsværk:97) | Nuværende | |
Bestyrelse | Birgit Vibeke Schöler Høgsgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Thomas Rehling, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Allan Mathson Hansen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Anden forretningsservice i.a.n. [829900] | Nuværende | |
Direktion | Henrik Ravn, CEO | Nuværende | |
Navn | Gogift.Com A/S | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 588.928 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 4. JUN. 2024 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Ansatte | 109 (årsværk:97) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Vedtægter seneste | 19. MAJ 2021 | 19-05-2021 | 03-06-2024 |
Ansatte | 107 (årsværk:95) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 107 (årsværk:93) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 106 (årsværk:95) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 113 (årsværk:99) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 121 (årsværk:102) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 120 (årsværk:100) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 110 (årsværk:97) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 108 (årsværk:96) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 104 (årsværk:90) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 102 (årsværk:88) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 103 (årsværk:92) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 102 (årsværk:93) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 103 (årsværk:90) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 07-08-2014 | 23-05-2023 |
Ansatte | 103 (årsværk:98) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 102 (årsværk:90) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 109 (årsværk:97) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 119 (årsværk:104) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 120 (årsværk:100) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 110 (årsværk:96) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 107 (årsværk:93) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 107 (årsværk:92) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 106 (årsværk:87) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 102 (årsværk:86) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 104 (årsværk:90) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 103 (årsværk:88) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 104 (årsværk:92) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 98 (årsværk:86) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 103 (årsværk:91) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 114 (årsværk:103) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 110 (årsværk:93) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 108 (årsværk:89) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 104 (årsværk:87) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 101 (årsværk:84) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 104 (årsværk:83) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 100 (årsværk:84) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 95 (årsværk:78) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 95 (årsværk:80) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Vedtægter seneste | 16. OKT. 2017 | 16-10-2017 | 18-05-2021 |
Ansatte | 95 (årsværk:81) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 99 (årsværk:80) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 101 (årsværk:95) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 113 (årsværk:108) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 107 (årsværk:84) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 90 (årsværk:77) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 85 (årsværk:72) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 67 (årsværk:65) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 82 (årsværk:71) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 79 (årsværk:68) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 78 (årsværk:70) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 76 (årsværk:69) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 80 (årsværk:78) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:64) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 82 (årsværk:74) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 84 (årsværk:78) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 97 (årsværk:85) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 87 (årsværk:83) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:61) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 74 (årsværk:66) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 81 (årsværk:73) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 77 (årsværk:67) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 75 (årsværk:62) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 80 (årsværk:69) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 83 (årsværk:72) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 84 (årsværk:72) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 87 (årsværk:72) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 95 (årsværk:78) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 95 (årsværk:75) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 90 (årsværk:74) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 84 (årsværk:69) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 80 (årsværk:67) | 01-08-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 83 (årsværk:69) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 83 (årsværk:70) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 81 (årsværk:67) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 80 (årsværk:69) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 79 (årsværk:67) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 86 (årsværk:72) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 96 (årsværk:74) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 97 (årsværk:78) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 86 (årsværk:72) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 83 (årsværk:69) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Fusion | Shoppartner A/S (CVR: 37578703) Indgående | 16-10-2017 | 16-10-2017 |
Vedtægter seneste | 7. DEC. 2015 | 07-12-2015 | 15-10-2017 |
Ansatte | 90 (årsværk:73) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 84 (årsværk:69) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 77 (årsværk:63) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 78 (årsværk:65) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 73 (årsværk:59) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 73 (årsværk:61) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 76 (årsværk:60) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 85 (årsværk:67) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 89 (årsværk:68) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 88 (årsværk:69) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 76 (årsværk:62) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 72 (årsværk:61) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 74 (årsværk:60) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 80 (årsværk:59) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 84 (årsværk:64) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 79 (årsværk:64) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 79 (årsværk:62) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Bestyrelse | Stephane Salzinger, Bestyrelsesmedlem | 07-08-2014 | 30-05-2016 |
Bestyrelse | Helle Bjørnskov Fischer, Bestyrelsesmedlem | 07-03-2016 | 30-05-2016 |
Bestyrelse | Mikkel Weider, Bestyrelsesmedlem | 07-08-2014 | 30-05-2016 |
Bestyrelse | Christian Folden Lund, Bestyrelsesformand | 07-08-2014 | 30-05-2016 |
Ansatte | 82 (årsværk:62) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 79 (årsværk:62) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 90 (årsværk:65) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Adresse | Vesterbrogade 44, 1, 1620 København V | 31-05-2010 | 18-02-2016 |
Ansatte | 99 (årsværk:72) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 92 (årsværk:69) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Navn | GoGift A/S | 02-09-2015 | 06-12-2015 |
Vedtægter seneste | 2. SEP. 2015 | 02-09-2015 | 06-12-2015 |
Ansatte | 87 (årsværk:59) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 82 (årsværk:62) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 81 (årsværk:57) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Navn | GAVEKORTET.DK A/S | 20-06-2008 | 01-09-2015 |
Vedtægter seneste | 3. AUG. 2015 | 03-08-2015 | 01-09-2015 |
Ansatte | 59 (årsværk:42) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Fusion | Nf Direct A/S (CVR: 26482976) Indgående | 03-08-2015 | 03-08-2015 |
Vedtægter seneste | 24. SEP. 2014 | 24-09-2014 | 02-08-2015 |
Ansatte | 59 (årsværk:39) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 58 (årsværk:42) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 58 (årsværk:43) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 58 (årsværk:41) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 60 (årsværk:41) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 61 (årsværk:38) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Henrik Ravn, Bestyrelsesmedlem | 30-05-2007 | 07-08-2014 |
Bestyrelse | Henrik Jung Laursen, Bestyrelsesmedlem | 17-01-2005 | 07-08-2014 |
Bestyrelse | Klavs Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 17-01-2005 | 07-08-2014 |
Bestyrelse | Mads Kjeld Anders Mørch, Bestyrelsesformand | 31-08-2011 | 07-08-2014 |
Revision | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 34209936) | 10-10-2012 | 07-08-2014 |
Selskabskapital | 526.000 DKK | 31-05-2006 | 26-06-2014 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-07-2011 | 10-10-2012 |
Bestyrelse | Ole Juul Møller, Bestyrelsesformand | 17-01-2005 | 31-08-2011 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 29-05-2006 | 01-07-2011 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-07-2011 | 01-07-2011 |
Bestyrelse | Anders Blomqvist, Bestyrelsesmedlem | 01-10-2008 | 02-03-2011 |
Adresse | Falkoner Alle 13, 1, 2000 Frederiksberg | 12-04-2007 | 30-05-2010 |
Binavn | GAVEKORTET.DK A/S | 20-06-2006 | 20-06-2008 |
Navn | KP JUNG A/S | 31-05-2006 | 19-06-2008 |
Branche | Anden forretningsservice i.a.n. [748790] | 25-08-2003 | 31-12-2007 |
Direktion | Klavs Pedersen, Direktør | 25-08-2003 | 30-05-2007 |
Adresse | Holmbladsgade 111, 3, 2300 København S | 28-06-2004 | 11-04-2007 |
Binavn | CLUBMORE A/S | 20-06-2006 | 25-09-2006 |
Binavn | XTRAPOINTS A/S | 20-06-2006 | 25-09-2006 |
Binavn | MAILBREAK.DK A/S | 20-06-2006 | 25-09-2006 |
Binavn | CLUBMORE ApS | 25-08-2003 | 31-05-2006 |
Binavn | XTRAPOINTS ApS | 25-08-2003 | 31-05-2006 |
Binavn | GAVEKORTET ApS | 25-08-2003 | 31-05-2006 |
Binavn | MAILBREAK.DK ApS | 25-08-2003 | 31-05-2006 |
Binavn | PRESENTTORGET.SE ApS | 25-08-2003 | 31-05-2006 |
Navn | KP JUNG ApS | 25-08-2003 | 30-05-2006 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 25-08-2003 | 30-05-2006 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 25-08-2003 | 30-05-2006 |
Revision | Pricewaterhousecoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (CVR: 10313112) | 17-01-2005 | 29-05-2006 |
Revision | K P M G C Jespersen Århus I/S (CVR: 10550947) | 25-08-2003 | 17-01-2005 |
Adresse | Dortheavej 59, 3, 2400 København NV | 25-08-2003 | 27-06-2004 |