Generer rapport
Gm Plast A/S
Plutovej 7, 8722 Hedensted, CVR 66071812
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1980
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
97
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
75
MDKK
Primært resultat (EBIT)
9.658.521
DKK
Årets resultat
7.224.624
DKK
Egenkapital
132
MDKK
Historik 137 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Plutovej 7, 8722 Hedensted | Nuværende | |
Ansatte | 126 (årsværk:106) | Nuværende | |
Bestyrelse | Ejner Gramm Mogensen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Kirsten Færch Mogensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Uffe Gramm Mogensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Linette Gramm Petersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Christina Kraglund Mogensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast [222100] | Nuværende | |
Direktion | Uffe Gramm Mogensen, CEO | Nuværende | |
Navn | Gm Plast A/S | Nuværende | |
Revision | Status Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (CVR: 30707907) | Nuværende | |
Selskabskapital | 500.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 126 (årsværk:106) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 113 (årsværk:102) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 109 (årsværk:92) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 105 (årsværk:90) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 110 (årsværk:91) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 111 (årsværk:85) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 116 (årsværk:90) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 127 (årsværk:102) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 131 (årsværk:107) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 149 (årsværk:117) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 161 (årsværk:127) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 164 (årsværk:129) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 170 (årsværk:150) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 176 (årsværk:162) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 174 (årsværk:163) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 171 (årsværk:161) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 171 (årsværk:157) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 172 (årsværk:156) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Revision | Revisionsfirmaet Rathmann & Mortensen, Godkendt Revisionsanpartsselskab (CVR: 27521975) | 12-01-2010 | 04-01-2023 |
Ansatte | 174 (årsværk:115) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 181 (årsværk:164) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 179 (årsværk:161) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 177 (årsværk:158) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 172 (årsværk:145) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 172 (årsværk:139) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 169 (årsværk:156) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 171 (årsværk:160) | 01-04-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 166 (årsværk:147) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 164 (årsværk:146) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 165 (årsværk:146) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 162 (årsværk:107) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 165 (årsværk:147) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 162 (årsværk:144) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 155 (årsværk:137) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 156 (årsværk:127) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 158 (årsværk:123) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 157 (årsværk:137) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 156 (årsværk:142) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 154 (årsværk:139) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 153 (årsværk:133) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 148 (årsværk:127) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 149 (årsværk:122) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 145 (årsværk:102) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 149 (årsværk:122) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 145 (årsværk:121) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 145 (årsværk:120) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 145 (årsværk:113) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 140 (årsværk:102) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 142 (årsværk:119) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 136 (årsværk:120) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 133 (årsværk:108) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 127 (årsværk:105) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 122 (årsværk:104) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 120 (årsværk:94) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 116 (årsværk:82) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 116 (årsværk:97.84) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 114 (årsværk:95) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 119 (årsværk:95) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 116 (årsværk:92) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 115 (årsværk:86) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 118 (årsværk:90) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 120 (årsværk:96) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 115 (årsværk:85) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 110 (årsværk:94) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 108 (årsværk:87) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 104 (årsværk:79) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 100 (årsværk:66) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 106 (årsværk:87) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 105 (årsværk:92) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 107 (årsværk:86) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 102 (årsværk:78) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 101 (årsværk:76) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 101 (årsværk:81) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 93 (årsværk:79) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 96 (årsværk:79) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 101 (årsværk:84) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 101 (årsværk:83) | 01-01-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 93 (årsværk:64) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 89 (årsværk:78) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 89 (årsværk:77) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 90 (årsværk:72) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 81 (årsværk:65) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 72 (årsværk:56) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 77 (årsværk:62) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 70 (årsværk:56) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 72 (årsværk:55) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 64 (årsværk:57) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 63 (årsværk:52) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 65 (årsværk:52) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 59 (årsværk:43) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 59 (årsværk:54) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:51) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:54) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 70 (årsværk:49) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 67 (årsværk:53) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 72 (årsværk:62) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 71 (årsværk:56) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Bestyrelse | Henrik Klougart, Bestyrelsesmedlem | 26-03-2001 | 11-05-2016 |
Ansatte | 72 (årsværk:56) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 63 (årsværk:53) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 64 (årsværk:53) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 60 (årsværk:51) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 66 (årsværk:48) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 67 (årsværk:58) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 70 (årsværk:60) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 71 (årsværk:61) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 78 (årsværk:62) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 77 (årsværk:57) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 79 (årsværk:64) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 77 (årsværk:61) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 75 (årsværk:59) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 75 (årsværk:61) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 69 (årsværk:57) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 69 (årsværk:53) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Adresse | Mosetoften 24, 8722 Hedensted | 01-01-2007 | 09-01-2012 |
Bestyrelse | Knud Fischer, Bestyrelsesmedlem | 15-08-2006 | 10-05-2011 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 21-04-2005 | 12-01-2010 |
Branche | Fremstilling af rør og slanger af plast [252120] | 31-05-1980 | 31-12-2007 |
Adresse | Mosetoften 24, 8722 Hedensted | 31-05-1980 | 31-12-2006 |
Bestyrelse | Linette Gramm Petersen, Bestyrelsesmedlem | 01-06-2006 | 15-08-2006 |
Bestyrelse | Knud Fischer, Bestyrelsesmedlem | 21-04-2005 | 01-06-2006 |
Bestyrelse | Linette Gramm Petersen, Bestyrelsesmedlem | 25-03-1996 | 21-04-2005 |
Revision | PricewaterhouseCoopers | 26-03-2001 | 21-04-2005 |
Binavn | G.M. POWER TECH A/S | 18-06-1996 | 26-11-2004 |
Binavn | G.M. PLAST A/S | 18-06-1996 | 26-11-2004 |
Navn | G.M. A/S | 23-06-1995 | 25-11-2004 |
Binavn | G.M. TRADING A/S | 18-06-1996 | 13-09-2004 |
Binavn | G.M. COLLECTION A/S | 18-06-1996 | 13-09-2004 |
Direktion | Ejner Gramm Mogensen, Direktør | 26-03-2001 | 26-03-2001 |
Revision | Vejle Revision og Rådgivning | 01-12-1997 | 26-03-2001 |
Revision | Vrr af 31.12.1995 Aps (CVR: 13146888) | 31-05-1980 | 01-12-1997 |
Binavn | G.M. PLAST ApS | 31-05-1980 | 22-04-1996 |
Direktion | Kirsten Færch Mogensen, Direktør | 25-03-1996 | 22-04-1996 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 21-04-1996 |
Navn | GM TRADING ApS | 31-05-1980 | 22-06-1995 |
Revision | Per Ronald Evers | 17-02-1992 | 13-04-1994 |
Revision | REVISIONSSELSKABET AF 22/12-81 ApS | 31-05-1980 | 17-02-1992 |