Generer rapport
Famobra A/S
Skovbakken 10, Kollund, 6340 Kruså, CVR 29010595
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2005
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-26.187
DKK
Primært resultat (EBIT)
-26.187
DKK
Årets resultat
33
MDKK
Egenkapital
158
MDKK
Historik 40 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Skovbakken 10, Kollund, 6340 Kruså | Nuværende | |
Bestyrelse | Carsten Meldgaard Christiansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Karsten Vagn Olsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jens Klavsen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer [463600] | Nuværende | |
Direktion | Morten Ryholl Skjerning, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Fleggaard Holding A/S (CVR: 77847316) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Famobra A/S | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 512.821 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 27. AUG. 2018 | Nuværende | |
Direktion | Jeppe Groth Lund, Direktør | 01-01-2022 | 30-04-2024 |
Direktion | Karsten Vagn Olsen, Direktør | 05-05-2011 | 01-01-2022 |
Navn | CALGROS A/S | 06-01-2015 | 26-08-2018 |
Vedtægter seneste | 6. JAN. 2015 | 06-01-2015 | 26-08-2018 |
Branche | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør [467400] | 01-01-2008 | 03-11-2015 |
Binavn | PEJ DANMARK A/S | 22-09-2005 | 06-01-2015 |
Navn | DANGAARD ISENKRAM A/S | 14-09-2011 | 05-01-2015 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 01-09-2009 | 10-10-2014 |
Adresse | Industrivej 1, 6330 Padborg | 22-02-2010 | 20-02-2012 |
Bestyrelse | Ole Boris Fleggaard, Bestyrelsesmedlem | 05-05-2010 | 14-09-2011 |
Bestyrelse | Klaus Quorp Lausen, Bestyrelsesmedlem | 05-05-2010 | 14-09-2011 |
Navn | NUANCE A/S | 31-03-2010 | 13-09-2011 |
Direktion | Torben Borg, Direktør | 26-03-2010 | 05-05-2011 |
Ejere | Fleggaard Holding A/S (CVR: 77847316) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 30-09-2009 | 30-09-2010 |
Fusion | Nuance Denmark A/S (CVR: 29806020) Indgående | 29-06-2010 | 29-06-2010 |
Fusion | Nuance International A/S (CVR: 29806152) Indgående | 16-06-2010 | 16-06-2010 |
Bestyrelse | Michael Eggert Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 03-09-2008 | 05-05-2010 |
Bestyrelse | Brian Mathiesen Andersen, Bestyrelsesmedlem | 28-01-2008 | 05-05-2010 |
Bestyrelse | John Børge Christensen, Bestyrelsesmedlem | 19-03-2008 | 05-05-2010 |
Bestyrelse | Casper Erfurt Kücken Aaen, Bestyrelsesmedlem | 22-09-2005 | 05-05-2010 |
Navn | NUANCE HOLDING A/S | 01-01-2007 | 30-03-2010 |
Direktion | Brian Mathiesen Andersen, Direktør | 03-09-2008 | 26-03-2010 |
Adresse | Industrivej 8, 6330 Padborg | 28-10-2008 | 21-02-2010 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 20-02-2009 | 01-09-2009 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 22-09-2005 | 20-02-2009 |
Direktion | Casper Erfurt Kücken Aaen, Direktør | 28-01-2008 | 01-12-2008 |
Adresse | Delta 4, Søften, 8382 Hinnerup | 30-05-2007 | 27-10-2008 |
Bestyrelse | Jimmy Olsen, Bestyrelsesmedlem | 22-09-2005 | 03-09-2008 |
Direktion | Jimmy Olsen, Direktør | 22-09-2005 | 03-09-2008 |
Bestyrelse | Jens Klavsen, Bestyrelsesformand | 28-01-2008 | 19-03-2008 |
Bestyrelse | Steffen Thordahl Nielsen, Bestyrelsesformand | 22-09-2005 | 28-01-2008 |
Branche | Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør [515400] | 01-10-2005 | 31-12-2007 |
Adresse | Rise Bygade 1-3, Rise, 6230 Rødekro | 01-01-2007 | 29-05-2007 |
Adresse | Rise Bygade 1-3, Rise, 6230 Rødekro | 11-10-2005 | 31-12-2006 |
Navn | PEJ DANMARK A/S | 30-09-2005 | 31-12-2006 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 22-09-2005 | 06-11-2006 |
Bestyrelse | Claus Høj Broberg, Bestyrelsesmedlem | 30-09-2005 | 22-02-2006 |
Adresse | Sønder Allé 9, c/o Advokat Claus Berner Nielsen, 8000 Aarhus C | 22-09-2005 | 10-10-2005 |
Branche | Uoplyst [980000] | 22-09-2005 | 30-09-2005 |
Navn | JEP AF 2005 A/S | 22-09-2005 | 29-09-2005 |