Generer rapport
F.W. Rørteknik A/S
Roustvej 175, 6818 Årre, CVR 67296516
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1981
Størrelse
Små
Ansatte
48
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
44
MDKK
Primært resultat (EBIT)
12
MDKK
Årets resultat
9.018.917
DKK
Egenkapital
26
MDKK
Historik 127 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Roustvej 175, 6818 Årre | Nuværende | |
Ansatte | 55 (årsværk:50) | Nuværende | |
Bestyrelse | Lambert Christian Lambertsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Ella Lundberg Lambertsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jens Kofod Hermansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Christian Bisgaard, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal [252900] | Nuværende | |
Direktion | Ella Lundberg Lambertsen, CEO | Nuværende | |
Ejere | Ellam Holding Aps (CVR: 34582955) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.500.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 6. OKT. 2016 | Nuværende | |
Ansatte | 55 (årsværk:50) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 57 (årsværk:52) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 56 (årsværk:53) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 56 (årsværk:49) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 58 (årsværk:51) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 59 (årsværk:55) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 57 (årsværk:45) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 57 (årsværk:54) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 60 (årsværk:57) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 58 (årsværk:50) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 56 (årsværk:45) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 54 (årsværk:37) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 52 (årsværk:46) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 48 (årsværk:45) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 47 (årsværk:44) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 47 (årsværk:45) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 47 (årsværk:41) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 48 (årsværk:41) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 43 (årsværk:34) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 44 (årsværk:41) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 46 (årsværk:40) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 46 (årsværk:44) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 45 (årsværk:38) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 39 (årsværk:29) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 43 (årsværk:38) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 40 (årsværk:39) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 39 (årsværk:37) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 40 (årsværk:38) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 38 (årsværk:36) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 36 (årsværk:33) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 41 (årsværk:25) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 39 (årsværk:33) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 41 (årsværk:32) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 42 (årsværk:35) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 42 (årsværk:34) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 45 (årsværk:32) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 43 (årsværk:40) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 43 (årsværk:46) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 43 (årsværk:44) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 42 (årsværk:39) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 40 (årsværk:36) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 42 (årsværk:45) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 44 (årsværk:37) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 46 (årsværk:42) | 01-10-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 46 (årsværk:44) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ejere | Lcl205 Holding Aps (CVR: 37918636) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 06-06-2016 | 23-09-2020 |
Ejere | Ellam Holding Aps (CVR: 34582955) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 06-06-2016 | 22-09-2020 |
Ansatte | 48 (årsværk:42) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 44 (årsværk:32) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 44 (årsværk:42) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 42 (årsværk:41) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 40 (årsværk:38) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 43 (årsværk:39) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 43 (årsværk:40) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 43 (årsværk:37) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 45 (årsværk:34) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 44 (årsværk:41.03) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 46 (årsværk:41) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 47 (årsværk:43) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 47 (årsværk:39) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 46 (årsværk:35) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 46 (årsværk:39) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 48 (årsværk:41) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 51 (årsværk:39) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 48 (årsværk:45) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 46 (årsværk:42) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 45 (årsværk:37) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 43 (årsværk:35) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 42 (årsværk:39) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 42 (årsværk:37) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:33) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:30) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:28) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 40 (årsværk:32) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:28) | 01-04-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 30 (årsværk:26) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Direktion | Lambert Christian Lambertsen, Direktør | 28-09-1981 | 01-03-2018 |
Ansatte | 31 (årsværk:27) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 31 (årsværk:26) | 01-12-2017 | 31-01-2018 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:29) | 01-09-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:26) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:27) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:30) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:30) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 39 (årsværk:29) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:32) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 35 (årsværk:30) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 35 (årsværk:29) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 35 (årsværk:28) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 38 (årsværk:34) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 39 (årsværk:35) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Vedtægter seneste | 26. JAN. 1996 | 26-01-1996 | 05-10-2016 |
Ansatte | 42 (årsværk:36) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:33) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 43 (årsværk:30) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:38) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ejere | L & E Holding Årre Aps (CVR: 19811239) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | 01-06-2012 | 05-06-2016 |
Ejere | Ellam Holding Aps (CVR: 34582955) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 01-06-2012 | 05-06-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:36) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:38) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 46 (årsværk:40) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Bestyrelse | Peter Boe Christensen, Bestyrelsesmedlem | 02-09-2011 | 29-03-2016 |
Bestyrelse | Christian Bisgaard, Bestyrelsesmedlem | 27-04-2015 | 28-03-2016 |
Ansatte | 47 (årsværk:39) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:35) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 42 (årsværk:33) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 42 (årsværk:38) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 39 (årsværk:38) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 41 (årsværk:36) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 39 (årsværk:32) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 40 (årsværk:29) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 38 (årsværk:32) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 38 (årsværk:31) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 37 (årsværk:34) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 37 (årsværk:32) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 37 (årsværk:30) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Peter Christensen, Bestyrelsesmedlem | 28-09-1981 | 02-09-2011 |
Branche | Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal [282100] | 28-09-1981 | 31-12-2007 |
Adresse | Roustvej 175, Roust, 6818 Årre | 28-09-1981 | 31-12-2006 |
Bestyrelse | John Hansen, Bestyrelsesmedlem | 22-03-1994 | 05-11-2002 |
Bestyrelse | Mogens Norup Lauridsen, Bestyrelsesmedlem | 22-03-1994 | 05-11-2002 |
Bestyrelse | Else Lundberg Andreasen, Bestyrelsesmedlem | 28-09-1981 | 22-03-1994 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 30-08-1987 | 31-01-1990 |
Fusion | F.W. Energiteknik A/S (CVR: 56436413) Indgående | 23-01-1990 | 23-01-1990 |
Bestyrelse | Poul Viggo Bruun Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | 28-09-1981 | 28-12-1987 |