Generer rapport
Exa Infrastructure Denmark Aps
Sundkrogsgade 21, c/o Intertrust (Denmark) ApS, 2100 København Ø, CVR 40832378
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2019
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.665.542
DKK
Primært resultat (EBIT)
187.353
DKK
Årets resultat
-43.204
DKK
Egenkapital
3.714.510
DKK
Historik 19 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Sundkrogsgade 21, c/o Intertrust (Denmark) ApS, 2100 København Ø | Nuværende | |
Direktion | Samir Goghrod, Direktør | Nuværende | |
Direktion | Adeel Ahmad, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Interoute Communications Limited - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Exa Infrastructure Denmark Aps | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 41.000 DKK | Nuværende | |
Status | Normal | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 23. FEB. 2023 | Nuværende | |
Adresse | Niels Juels Gade 5, 3, 1059 København K | 02-10-2019 | 02-04-2024 |
Navn | Interoute Cloud Denmark Aps | 02-10-2019 | 22-02-2023 |
Vedtægter seneste | 28. OKT. 2022 | 28-10-2022 | 22-02-2023 |
Direktion | Anthony Hansel, Direktør | 28-10-2022 | 18-01-2023 |
Selskabskapital | 40.000 DKK | 02-10-2019 | 22-11-2022 |
Status | Under tvangsopløsning | 02-09-2022 | 22-11-2022 |
Likvidator | Søren Aamann Jensen | 23-09-2022 | 28-10-2022 |
Tegningsregler | Virksomheden tegnes af en likvidator | 23-09-2022 | 27-10-2022 |
Vedtægter seneste | 2. OKT. 2019 | 02-10-2019 | 27-10-2022 |
Bestyrelse | Christopher Turing McKee, Bestyrelsesmedlem | 31-10-2020 | 02-09-2022 |
Bestyrelse | Anthony Hansel, Bestyrelsesmedlem | 02-10-2019 | 02-09-2022 |
Direktion | Anthony Hansel, Direktør | 02-10-2019 | 02-09-2022 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 31-10-2020 | 02-09-2022 |
Status | Normal | 02-10-2019 | 01-09-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør. | 02-10-2019 | 31-08-2022 |
Ejere | Gtt Communications Denmark Aps (CVR: 29619778) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 02-10-2019 | 26-02-2021 |
Bestyrelse | Daniel Fraser MacFarlane, Bestyrelsesmedlem | 02-10-2019 | 31-10-2020 |
Bestyrelse | Michael Paul Winston, Bestyrelsesformand | 02-10-2019 | 31-10-2020 |
Revision | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 34209936) | 02-10-2019 | 31-10-2020 |