Område |
| Gyldig fra |
Gyldig til |
Branche | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. [649900] | | Nuværende |
Formål | Selskabets formål er at drive trykkeri- og EDB-konsulentvirksomhed, producere, købe, sælge og udleje EDB-tilbehør og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. | | Nuværende |
Navn | Edb Aktieselskabet af 1/10 1990 | | Nuværende |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | | Nuværende |
Regnskabsperiode start | 10-01 | | Nuværende |
Selskabskapital | 300.000 DKK | | Nuværende |
Status | Under reassumering | | Nuværende |
Tegningsregler | | | Nuværende |
Vedtægter seneste | 1. OKT. 1990 | | Nuværende |
Virksomhedsform | Aktieselskab | | Nuværende |
Branche | Uoplyst [999999] | 12-06-2020 | 30-12-2020 |
Navn | EDB AKTIESELSKABET AF 1/10 1990 | 01-10-1990 | 23-02-1998 |
Formål | Selskabets formål er at drive trykkeri- og EDB-konsulentvirksomhed, producere, købe, sælge og udleje EDB-tilbehør og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Likvidator | Ole Elverdam Borch | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Livscyclus | Aktiv periode | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Regnskabsperiode start | 10-01 | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Revision | Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16695475) | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 27-03-1991 | 16-02-1998 |
Status | Opløst efter frivilling likvidation | 16-02-1998 | 16-02-1998 |
Stifter | Erik Larsen | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Stifter | Børge Andersen | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Stifter | Per Guldborg Kornbeck | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af likvidator alene. | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Vedtægter seneste | 1. OKT. 1990 | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 01-10-1990 | 16-02-1998 |
Status | Under frivillig likvidation | 10-03-1997 | 15-02-1998 |
Bestyrelse | Erik Larsen, Bestyrelsesmedlem | 01-10-1990 | 10-03-1997 |
Bestyrelse | Børge Andersen, Bestyrelsesmedlem | 01-10-1990 | 10-03-1997 |
Bestyrelse | Per Guldborg Kornbeck, Bestyrelsesmedlem | 01-10-1990 | 10-03-1997 |
Direktion | Erik Larsen, Direktør | 01-10-1990 | 10-03-1997 |
Status | Normal | 01-10-1990 | 09-03-1997 |
Bestyrelse | Niels Hviid Meile, Bestyrelsesmedlem | 01-10-1990 | 23-12-1993 |
Revision | Peter Holmstrøm Degn (CVR: 33079214) | 01-10-1990 | 28-06-1991 |