Generer rapport
Dk Company Online A/S
La Cours Vej 6, 7430 Ikast, CVR 19778649
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1996
Størrelse
Små
Ansatte
22
Omsætning
708
MDKK
Bruttofortj.
60
MDKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
13
MDKK
Egenkapital
95
MDKK
Historik 160 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | La Cours Vej 6, 7430 Ikast | Nuværende | |
Ansatte | 18 (årsværk:17) | Nuværende | |
Bestyrelse | Marianne Tochtermann, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jens Obel Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jens Poulsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Søren Bak Lauritsen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet [479116] | Nuværende | |
Direktion | Jens Poulsen, CEO | Nuværende | |
Navn | Dk Company Online A/S | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 26.500.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 9. JAN. 2023 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Ansatte | 18 (årsværk:17) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 19 (årsværk:18) | 01-03-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 21 (årsværk:20) | 01-10-2023 | 29-02-2024 |
Ansatte | 23 (årsværk:20) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 24 (årsværk:20) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 23 (årsværk:21) | 01-05-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 28 (årsværk:26) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 28 (årsværk:25) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 27 (årsværk:24) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 28 (årsværk:24) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Binavn | FISTER'S POSTKLUB A/S | 29-08-2003 | 09-01-2023 |
Vedtægter seneste | 11. MAJ 2022 | 11-05-2022 | 08-01-2023 |
Ansatte | 27 (årsværk:24) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 29 (årsværk:26) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 34 (årsværk:29) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 34 (årsværk:30) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 33 (årsværk:30) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 32 (årsværk:30) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Vedtægter seneste | 19. MAJ 2016 | 19-05-2016 | 10-05-2022 |
Ansatte | 35 (årsværk:32) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 34 (årsværk:33) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Adresse | Thrigesvej 7, 7430 Ikast | 03-11-2021 | 27-03-2022 |
Ansatte | 36 (årsværk:32) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 37 (årsværk:34) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 36 (årsværk:34) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 33 (årsværk:32) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Adresse | Thrigesvej 7, 7430 Ikast | 21-12-2020 | 02-11-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:32) | 01-09-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 33 (årsværk:31) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 24-01-2017 | 12-07-2021 |
Ansatte | 32 (årsværk:30) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-03-2021 | 31-05-2021 |
Direktion | Vickie Jensen, CEO | 01-11-2019 | 01-05-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:29) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 28 (årsværk:25) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Adresse | Thrigesvej 7, 7430 Ikast | 03-03-2015 | 20-12-2020 |
Ansatte | 29 (årsværk:25) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 27 (årsværk:25) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 25 (årsværk:21) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 26 (årsværk:25) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 28 (årsværk:27) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 29 (årsværk:28) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:27) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 29 (årsværk:25) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:28.28) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Direktion | Søren Hollensted Miené, Direktør | 20-11-2018 | 01-11-2019 |
Ansatte | 31 (årsværk:26) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 32 (årsværk:28) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 31 (årsværk:26) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 33 (årsværk:29) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 34 (årsværk:30) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 33 (årsværk:30) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 36 (årsværk:32) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 37 (årsværk:33) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 39 (årsværk:34) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 43 (årsværk:37) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Bestyrelse | Kasper Toftekær Philipsen, Bestyrelsesmedlem | 31-12-2014 | 20-11-2018 |
Direktion | Susanne Stensgaard Jagd, Direktør | 01-01-2016 | 20-11-2018 |
Ansatte | 41 (årsværk:37) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 42 (årsværk:37) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 41 (årsværk:36) | 01-07-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 42 (årsværk:37) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 41 (årsværk:37) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 43 (årsværk:37) | 01-03-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 44 (årsværk:38) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 42 (årsværk:36) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 42 (årsværk:37) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 38 (årsværk:34) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 40 (årsværk:36) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 39 (årsværk:34) | 01-08-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 40 (årsværk:34) | 01-06-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 41 (årsværk:36) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 40 (årsværk:36) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 39 (årsværk:33) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 40 (årsværk:35) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 40 (årsværk:34) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 16-12-2002 | 24-01-2017 |
Ansatte | 41 (årsværk:36) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 42 (årsværk:37) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 43 (årsværk:38) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Branche | Engroshandel med beklædning [464210] | 03-01-2014 | 31-10-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:36) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 47 (årsværk:39) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:40) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 49 (årsværk:43) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 48 (årsværk:44) | 01-03-2016 | 31-05-2016 |
Selskabskapital | 11.000.000 DKK | 19-12-2002 | 18-05-2016 |
Vedtægter seneste | 7. MAJ 2015 | 07-05-2015 | 18-05-2016 |
Ansatte | 48 (årsværk:45) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 49 (årsværk:44) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Direktion | Jens Poulsen, Direktør | 26-02-2015 | 01-01-2016 |
Ansatte | 47 (årsværk:43) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 47 (årsværk:44) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 55 (årsværk:49) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 58 (årsværk:53) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 67 (årsværk:61) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 71 (årsværk:63) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 80 (årsværk:72) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 83 (årsværk:76) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Direktion | Ole Ibsen, Direktør | 12-02-2013 | 07-05-2015 |
Navn | BON'A PARTE A/S | 01-08-2003 | 06-05-2015 |
Vedtægter seneste | 31. DEC. 2014 | 31-12-2014 | 06-05-2015 |
Ansatte | 92 (årsværk:84) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 96 (årsværk:89) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Adresse | Thrigesvej 2, 7430 Ikast | 01-01-2007 | 02-03-2015 |
Ansatte | 99 (årsværk:91) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Direktion | Bernd Houillon, Direktør | 03-12-2012 | 26-02-2015 |
Ansatte | 97 (årsværk:88) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Claus Michael Weccardt, Bestyrelsesmedlem | 29-10-2014 | 31-12-2014 |
Bestyrelse | Johann Georg Nolting-Hauff, Bestyrelsesmedlem | 30-09-2011 | 31-12-2014 |
Bestyrelse | Anton Dürrbeck, Bestyrelsesmedlem | 30-09-2011 | 31-12-2014 |
Bestyrelse | Rainer Stäbler, Bestyrelsesmedlem | 25-03-2011 | 29-10-2014 |
Branche | Engroshandel med beklædning [464210] | 01-01-2012 | 02-01-2014 |
Direktion | Wolfgang Binder, Direktør | 25-03-2011 | 09-01-2013 |
Direktion | Bernd Houillon, Direktør | 12-10-2012 | 12-10-2012 |
Branche | Detailhandel med dagligvarer via internet [479110] | 01-01-2008 | 31-12-2011 |
Bestyrelse | Volker Valk, Bestyrelsesmedlem | 03-02-2010 | 30-09-2011 |
Bestyrelse | Matthias Siekmann, Bestyrelsesformand | 03-02-2010 | 30-09-2011 |
Bestyrelse | Andreas Schröder, Bestyrelsesmedlem | 03-02-2010 | 25-03-2011 |
Direktion | Flemming Ib Windfeld, Direktør | 03-03-2008 | 25-03-2011 |
Bestyrelse | Gerhard Alexander Bopp, Bestyrelsesmedlem | 31-07-2006 | 03-02-2010 |
Bestyrelse | Leo Günther Kraftsik, Bestyrelsesformand | 19-05-2003 | 03-02-2010 |
Direktion | Alexander Weih, Direktør | 06-12-2004 | 03-02-2010 |
Bestyrelse | Olaf Heinrich, Bestyrelsesmedlem | 31-07-2006 | 07-05-2009 |
Direktion | Ella Marie Hansen, Direktør | 16-08-2007 | 03-03-2008 |
Branche | Detailhandel fra postordreforretninger [526100] | 01-08-2003 | 31-12-2007 |
Direktion | Michael Storm, Direktør | 19-05-2003 | 15-07-2007 |
Adresse | Thrigesvej 2, 7430 Ikast | 03-09-1996 | 31-12-2006 |
Bestyrelse | Philipp Blomeyer, Bestyrelsesmedlem | 19-05-2003 | 31-07-2006 |
Bestyrelse | Andreas Neuner, Bestyrelsesmedlem | 19-05-2003 | 31-07-2006 |
Direktion | Cornelis Petrus Jozef Gabriëls, Direktør | 19-05-2003 | 06-12-2004 |
Binavn | BON'A PARTE POSTSHOP A/S | 29-08-2003 | 01-12-2003 |
Fusion | Bon'A Parte Postshop A/S (CVR: 52531918) Indgående | 01-08-2003 | 01-08-2003 |
Branche | Uoplyst [980000] | 03-09-1996 | 31-07-2003 |
Navn | NECKERMANN DANMARK ApS | 03-09-1996 | 31-07-2003 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 03-09-1996 | 31-07-2003 |
Bestyrelse | Helmut Gerhard Steffen, Bestyrelsesmedlem | 01-03-2002 | 19-05-2003 |
Bestyrelse | Friedrich Wilhelm Schlich, Bestyrelsesmedlem | 03-09-1996 | 19-05-2003 |
Bestyrelse | Gisbert Rudolf Steffen, Bestyrelsesmedlem | 03-09-1996 | 19-05-2003 |
Bestyrelse | Walter Braun, Bestyrelsesformand | 01-03-2002 | 19-05-2003 |
Direktion | Kurt Herrmann, Direktør | 03-09-1996 | 19-05-2003 |
Direktion | Peter Philipp Arnold, Direktør | 03-09-1996 | 19-05-2003 |
Selskabskapital | 10.000.000 DKK | 30-05-2001 | 18-12-2002 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 03-09-1996 | 16-12-2002 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 03-09-1996 | 02-04-2002 |
Bestyrelse | Bernhard Maria Oppenrieder, Bestyrelsesmedlem | 19-02-1998 | 01-03-2002 |
Bestyrelse | Wulf-Harden Braun, Bestyrelsesformand | 19-02-1998 | 01-03-2002 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 21-10-1996 | 29-05-2001 |
Bestyrelse | Werner Piotrowski, Bestyrelsesformand | 03-09-1996 | 15-02-1999 |
Bestyrelse | Gert Wilhelm Bank, Bestyrelsesmedlem | 03-09-1996 | 19-02-1998 |