Generer rapport
C.S.E. Holding A/S
Rolfsgade 158, c/o Søren Toft Mathiasen, 6700 Esbjerg, CVR 24213463
Branche: Finansiel leasing
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1999
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-30.266
DKK
Primært resultat (EBIT)
-54.933
DKK
Årets resultat
-4.746
DKK
Egenkapital
3.059.938
DKK
Historik 66 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Rolfsgade 158, c/o Søren Toft Mathiasen, 6700 Esbjerg | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:0) | Nuværende | |
Bestyrelse | Andreas Wejse Mathiasen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jan Milvertz, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Tina Reinholdt Milvertz, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Søren Toft Mathiasen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Finansiel leasing [649100] | Nuværende | |
Direktion | Jan Milvertz, Direktør | Nuværende | |
Navn | C.S.E. Holding A/S | Nuværende | |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | Nuværende | |
Selskabskapital | 2.781.000 DKK | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 13-10-2011 | 01-12-2023 |
Bestyrelse | Michael Vinther, Bestyrelsesmedlem | 29-09-2017 | 28-06-2023 |
Bestyrelse | Dennis Vad Lauridsen, Bestyrelsesformand | 29-09-2017 | 28-06-2023 |
Bestyrelse | Hans Christian Larsen, Næstformand | 05-11-2021 | 28-06-2023 |
Bestyrelse | Søren Toft Mathiasen, Bestyrelsesmedlem | 29-09-2017 | 27-06-2023 |
Adresse | Lillebæltsvej 6, 6715 Esbjerg N | 28-10-2011 | 19-04-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.34) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.31) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.32) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.31) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.32) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.31) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.09) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.1) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.22) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.08) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.1) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-11-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-08-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-05-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-02-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-12-2020 | 31-01-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-08-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:6) | 01-04-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-01-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:5) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:4) | 01-12-2017 | 31-10-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2017 | 30-11-2017 |
Bestyrelse | Tinna Worm Knudsen, Bestyrelsesmedlem | 07-03-2014 | 28-09-2017 |
Bestyrelse | Søren Toft Mathiasen, Bestyrelsesformand | 07-03-2014 | 28-09-2017 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-09-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-06-2016 | 31-08-2016 |
Bestyrelse | Per Søndergaard Pedersen, Bestyrelsesformand | 27-05-2013 | 07-03-2014 |
Bestyrelse | Bjarne Wittendorff Ibsen, Bestyrelsesmedlem | 30-04-2004 | 27-05-2013 |
Bestyrelse | Hans Østergaard, Bestyrelsesformand | 10-03-2008 | 27-05-2013 |
Adresse | Norvangen 3D, 4220 Korsør | 08-09-2009 | 27-10-2011 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 22-03-2011 | 13-10-2011 |
Bestyrelse | Kim Nielsen, Bestyrelsesmedlem | 10-12-1999 | 28-03-2011 |
Direktion | Kim Nielsen, Direktør | 10-12-1999 | 28-03-2011 |
Navn | HNC-HOLDING A/S | 10-12-1999 | 27-03-2011 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 10-12-1999 | 22-03-2011 |
Adresse | Reskavej 1, 4220 Korsør | 01-01-2007 | 07-09-2009 |
Selskabskapital | 1.854.000 DKK | 20-06-2003 | 22-06-2009 |
Bestyrelse | Michael Vinther, Bestyrelsesmedlem | 10-12-1999 | 30-11-2008 |
Branche | Finansiel leasing [652100] | 23-12-1999 | 31-12-2007 |
Adresse | Reskavej 1, 4220 Korsør | 06-02-2002 | 31-12-2006 |
Bestyrelse | Torben Hjort Friderichsen, Bestyrelsesmedlem | 10-12-1999 | 31-12-2004 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 09-04-2002 | 19-06-2003 |
Selskabskapital | 750.000 DKK | 26-06-2000 | 08-04-2002 |
Adresse | Reskavej 2, 4220 Korsør | 10-12-1999 | 05-02-2002 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 01-10-1999 | 25-06-2000 |
Branche | Uoplyst [980000] | 01-10-1999 | 22-12-1999 |
Bestyrelse | Annemette Heller, Bestyrelsesmedlem | 01-10-1999 | 10-12-1999 |
Bestyrelse | Peter Andreas Stakemann, Bestyrelsesmedlem | 01-10-1999 | 10-12-1999 |
Bestyrelse | Kim Madsen, Bestyrelsesformand | 01-10-1999 | 10-12-1999 |
Direktion | Peter Andreas Stakemann, Direktør | 01-10-1999 | 10-12-1999 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 01-10-1999 | 10-12-1999 |
Adresse | Kronprinsessegade 18, c/o Advokatfirmaet Stakemann, 1306 København K | 01-10-1999 | 09-12-1999 |
Navn | A/S PSE 38 NR. 2058 | 01-10-1999 | 09-12-1999 |