Generer rapport
C-Trailers A/S
Hundborgvej 198, Tingstrup, 7700 Thisted, CVR 40081879
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2018
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-79.551
DKK
Primært resultat (EBIT)
-117.029
DKK
Årets resultat
-308.870
DKK
Egenkapital
705.343
DKK
Historik 26 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Hundborgvej 198, Tingstrup, 7700 Thisted | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Bestyrelse | Geert Winther Skovsgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Nicolai Nedergaard Skovsgaard, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Ida Nedergaard Skovsgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Direktion | Geert Winther Skovsgaard, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Xl Management Aps (CVR: 38962108) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | C-Trailers A/S | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | Nuværende | |
Status | Normal | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 14. MAR. 2022 | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. | 08-07-2021 | 14-03-2022 |
Navn | C-trailers compositos A/S | 06-12-2018 | 13-03-2022 |
Vedtægter seneste | 9. JUL. 2021 | 09-07-2021 | 13-03-2022 |
Adresse | Nyvangsvej 4, 8462 Harlev J | 06-12-2018 | 05-03-2022 |
Bestyrelse | John Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 09-07-2021 | 01-03-2022 |
Bestyrelse | Bettina Daniela Pedersen, Bestyrelsesformand | 09-07-2021 | 01-03-2022 |
Bestyrelse | Frederik Victor Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 09-07-2021 | 01-03-2022 |
Bestyrelse | Christian William Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 09-07-2021 | 01-03-2022 |
Direktion | John Pedersen, Direktør | 09-07-2021 | 01-03-2022 |
Ejere | Jp Holding Harlev Aps (CVR: 32363180) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 30-04-2021 | 01-03-2022 |
Revision fravalgt | Nej | 06-12-2018 | 14-07-2021 |
Selskabskapital | 1.250.000 DKK | 13-12-2018 | 14-07-2021 |
Status | Under tvangsopløsning | 13-04-2021 | 14-07-2021 |
Vedtægter seneste | 13. DEC. 2018 | 13-12-2018 | 08-07-2021 |
Ejere | Jp Holding Harlev Aps (CVR: 32363180) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 100% | 06-12-2018 | 29-04-2021 |
Bestyrelse | John Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 06-12-2018 | 13-04-2021 |
Direktion | John Pedersen, Direktør | 06-12-2018 | 13-04-2021 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 06-12-2018 | 13-04-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. | 06-12-2018 | 13-04-2021 |
Status | Normal | 06-12-2018 | 12-04-2021 |
Bestyrelse | Jesper Hansen, Bestyrelsesformand | 06-12-2018 | 09-03-2021 |
Bestyrelse | Klaus Paysen, Bestyrelsesmedlem | 06-12-2018 | 09-03-2021 |
Ejere | Fura A/S (CVR: 35241345) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 13-12-2018 | 09-03-2021 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-03-2019 | 30-04-2019 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 06-12-2018 | 12-12-2018 |
Vedtægter seneste | 6. DEC. 2018 | 06-12-2018 | 12-12-2018 |