Generer rapport
Broad Horizon Denmark Aps
Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, CVR 41657863
Branche: Finansielle hovedsæders virksomhed
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2020
Størrelse
Mikro
Ansatte
2
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
2.981.419
DKK
Primært resultat (EBIT)
212.951
DKK
Årets resultat
-5.608.579
DKK
Egenkapital
131
MDKK
Historik 43 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Hummeltoftevej 49, 2830 Virum | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | Nuværende | |
Bestyrelse | Helle Sasser Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Peter Østergaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jean Yves Charlier, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Finansielle hovedsæders virksomhed [701020] | Nuværende | |
Direktion | Helle Sasser Jørgensen, CEO | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.89) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.94) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.89) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.85) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.85) | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.89) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.81) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.89) | 01-06-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.94) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.81) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.56) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.02) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Bestyrelse | Jakob Schou, Bestyrelsesmedlem | 07-09-2020 | 31-12-2022 |
Bestyrelse | George Frederik van Laar, Bestyrelsesmedlem | 07-09-2020 | 31-12-2022 |
Direktion | Jakob Schou, Direktør | 07-09-2020 | 31-12-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-10-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.85) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.81) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.89) | 01-06-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.94) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.81) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.94) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.89) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.85) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.89) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.85) | 01-07-2021 | 30-09-2021 |
Fusion | Delegate Be Holding Aps (CVR: 39638754) Indgående | 25-08-2021 | 25-08-2021 |
Fusion | Delegate Finans Aps (CVR: 39637995) Indgående | 24-08-2021 | 24-08-2021 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2021 | 30-06-2021 |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | 28-09-2020 | 30-06-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Bestyrelse | Johan George Paulus Taams, Bestyrelsesformand | 07-09-2020 | 02-04-2021 |
Ansatte | 2 (årsværk:1.53) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | 07-09-2020 | 31-12-2020 |
Adresse | Rådhuspladsen 4, c/o DLA Piper Denmark, 1550 København V | 07-09-2020 | 22-10-2020 |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | 07-09-2020 | 28-09-2020 |