Generer rapport
Bnh Kædevarer Aps
Hovedgaden 447A, 2640 Hedehusene, CVR 66210219
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
1980
Størrelse
Små
Ansatte
15
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
25
MDKK
Primært resultat (EBIT)
16
MDKK
Årets resultat
12
MDKK
Egenkapital
68
MDKK
Historik 87 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 18 (årsværk:16) | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter [321200] | Nuværende | |
Direktion | Lars Nordmark Henriksen, CEO | Nuværende | |
Navn | Bnh Kædevarer Aps | Nuværende | |
Revision | Sønderup I/S, Statsautoriserede Revisorer (CVR: 31824559) | Nuværende | |
Selskabskapital | 200.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 18 (årsværk:16) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 15 (årsværk:15) | 01-02-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 19 (årsværk:15) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 15 (årsværk:15) | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-06-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 15 (årsværk:15) | 01-01-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:15) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-08-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-06-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-04-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 15 (årsværk:15) | 01-01-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:16) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 15 (årsværk:15) | 01-09-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:13) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-04-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-01-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 21 (årsværk:15) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:14) | 01-08-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 13 (årsværk:13) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:15) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 19 (årsværk:16) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 16 (årsværk:14.98) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:15) | 01-08-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 22 (årsværk:15) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 19 (årsværk:15) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 19 (årsværk:15) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:14) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-08-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 18 (årsværk:14) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:13) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Direktion | Bjarne Nordmark Henriksen, Direktør | 12-09-1980 | 28-05-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-03-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:14) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:14) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-10-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:13) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-06-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-01-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-10-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 16 (årsværk:12) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:13) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:12) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:12) | 01-02-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:11) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:12) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-09-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 12 (årsværk:11) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:11) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-01-2015 | 31-05-2015 |
Branche | Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer [362220] | 12-09-1980 | 31-12-2007 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 30-08-1987 | 12-11-1996 |
Revision | Revisionsfirmaet Preben Rasmussen A/S (CVR: 24893111) | 12-09-1980 | 27-01-1994 |
Navn | BNH GULD ApS | 12-09-1980 | 26-10-1989 |
Revision | Hans Peter Petersen | 12-09-1980 | 01-02-1989 |