Generer rapport
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst, CVR 36428112
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2014
Størrelse
Store
Ansatte
362
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-
DKK
Egenkapital
-
DKK
Historik 139 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst | Nuværende | |
Ansatte | 362 (årsværk:374) | Nuværende | |
Bestyrelse | Kim Eli Madsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Søren Holm Christensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Ernst Aage Jensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Bjarne Moltke Hansen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Marco Maria Bianconi, Næstformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Kim Poulin Poulsen, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Ole Guldhammer Jacobsen, Suppleant | Nuværende | |
Direktion | Søren Holm Christensen, CEO | Nuværende | |
Direktion | Henrik Jeppesen, Direktør | Nuværende | |
Navn | Aalborg Portland A/S | Nuværende | |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | Nuværende | |
Selskabskapital | 100.000.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 26. JUN. 2015 | Nuværende | |
Ansatte | 362 (årsværk:374) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 360 (årsværk:361) | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 361 (årsværk:371) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 359 (årsværk:363) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 362 (årsværk:343) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 361 (årsværk:356) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Direktion | Michael Lundgaard Thomsen, Direktør | 26-06-2015 | 31-12-2023 |
Ansatte | 362 (årsværk:348) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 360 (årsværk:345) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 359 (årsværk:341) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 363 (årsværk:305) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 359 (årsværk:340) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 357 (årsværk:354) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 357 (årsværk:352) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 357 (årsværk:359) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 358 (årsværk:345) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 357 (årsværk:356) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 354 (årsværk:333) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 357 (årsværk:343) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 357 (årsværk:340) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 350 (årsværk:337) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Direktion | Henning Bæk, Direktør | 26-06-2015 | 03-10-2022 |
Ansatte | 362 (årsværk:342) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 360 (årsværk:307) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 360 (årsværk:335) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 356 (årsværk:348) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 350 (årsværk:347) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 351 (årsværk:356) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 350 (årsværk:339) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 350 (årsværk:350) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 350 (årsværk:335) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 355 (årsværk:346) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 352 (årsværk:335) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 354 (årsværk:344) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 358 (årsværk:320) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 357 (årsværk:308) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 378 (årsværk:360) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 383 (årsværk:371) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 375 (årsværk:375) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 371 (årsværk:383) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Bestyrelse | Morten Børglum, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2015 | 16-04-2021 |
Bestyrelse | Harry Egon Andersen, Suppleant | 18-04-2017 | 16-04-2021 |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | 14-04-2016 | 16-04-2021 |
Ansatte | 370 (årsværk:354) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 371 (årsværk:368) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 363 (årsværk:356) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 369 (årsværk:368) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 367 (årsværk:361) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 368 (årsværk:348) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 369 (årsværk:355) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 370 (årsværk:370) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 371 (årsværk:361) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 370 (årsværk:364) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 374 (årsværk:363) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 374 (årsværk:373) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 377 (årsværk:376) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 375 (årsværk:374) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 377 (årsværk:372) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 377 (årsværk:384) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 379 (årsværk:381) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 378 (årsværk:345) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 378 (årsværk:368) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 373 (årsværk:361) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 372 (årsværk:359) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 382 (årsværk:371) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 375 (årsværk:366) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 368 (årsværk:359) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Adresse | Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst | 27-11-2017 | 04-04-2019 |
Ansatte | 367 (årsværk:360) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 370 (årsværk:360) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 367 (årsværk:359) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 363 (årsværk:355) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 367 (årsværk:356) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 369 (årsværk:359) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 373 (årsværk:362) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 377 (årsværk:368) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 380 (årsværk:370) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Bestyrelse | Mille Tram Lux, Bestyrelsesmedlem | 01-01-2017 | 20-07-2018 |
Ansatte | 383 (årsværk:367) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 378 (årsværk:368) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Bestyrelse | Piero Corpina, Bestyrelsesmedlem | 01-01-2017 | 15-05-2018 |
Direktion | Piero Corpina, CEO | 01-01-2017 | 15-05-2018 |
Ansatte | 380 (årsværk:365) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Bestyrelse | Søren Vinther, Bestyrelsesformand | 26-06-2015 | 13-04-2018 |
Ansatte | 378 (årsværk:368) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 381 (årsværk:370) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 380 (årsværk:367) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 376 (årsværk:353) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 376 (årsværk:363) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Adresse | Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst | 05-10-2016 | 26-11-2017 |
Ansatte | 375 (årsværk:363) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 378 (årsværk:364) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 375 (årsværk:364) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 373 (årsværk:362) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 371 (årsværk:358) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 376 (årsværk:365) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 372 (årsværk:357) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Bestyrelse | Preben Simonsen, Suppleant | 26-06-2015 | 18-04-2017 |
Bestyrelse | Morten Knudsen, Suppleant | 26-06-2015 | 18-04-2017 |
Bestyrelse | Harry Egon Andersen, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2015 | 17-04-2017 |
Ansatte | 370 (årsværk:359) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Bestyrelse | Francesco Trivilino, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2015 | 27-03-2017 |
Ansatte | 372 (årsværk:358) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 369 (årsværk:358) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Bestyrelse | Riccardo Nicolini, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2015 | 01-01-2017 |
Bestyrelse | Massimo Angelo Sala, Næstformand | 26-06-2015 | 01-01-2017 |
Direktion | Riccardo Nicolini, CEO | 01-01-2016 | 01-01-2017 |
Ansatte | 371 (årsværk:357) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Bestyrelse | Marco Maria Bianconi, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2015 | 31-12-2016 |
Ansatte | 368 (årsværk:358) | 01-10-2016 | 30-11-2016 |
Adresse | Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst | 07-11-2014 | 04-10-2016 |
Ansatte | 367 (årsværk:355) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 365 (årsværk:352) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 360 (årsværk:347) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 361 (årsværk:347) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 362 (årsværk:349) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 357 (årsværk:342) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | 07-04-2016 | 13-04-2016 |
Revision | Kpmg P/S (CVR: 25578198) | 07-11-2014 | 06-04-2016 |
Ansatte | 355 (årsværk:346) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 359 (årsværk:347) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 359 (årsværk:346) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Bestyrelse | Paolo Zugaro, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2015 | 01-01-2016 |
Direktion | Paolo Zugaro, CEO | 26-06-2015 | 01-01-2016 |
Ansatte | 350 (årsværk:342) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 354 (årsværk:344) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 355 (årsværk:347) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 356 (årsværk:343) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 361 (årsværk:348) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 356 (årsværk:348) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 72 (årsværk:36) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Bestyrelse | Henning Bæk, Bestyrelsesmedlem | 07-11-2014 | 26-06-2015 |
Bestyrelse | Mette Line Calmer Braad, Bestyrelsesformand | 07-11-2014 | 26-06-2015 |
Direktion | Claudio Gioacchino Maria Criscuolo, CEO | 07-11-2014 | 26-06-2015 |
Bestyrelse | Massimo Angelo Sala, Bestyrelsesmedlem | 07-11-2014 | 25-06-2015 |
Navn | NEWAAP A/S | 07-11-2014 | 25-06-2015 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 07-11-2014 | 25-06-2015 |
Vedtægter seneste | 14. APR. 2015 | 14-04-2015 | 25-06-2015 |
Vedtægter seneste | 7. NOV. 2014 | 07-11-2014 | 13-04-2015 |