Generer rapport
Telegrafvej 7 A Aps
Kristine Nielsens Gade 5, c/o Koncenton A/S, 8000 Aarhus C, CVR 37439320
Branche: Anden udlejning af boliger
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2016
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
5.830.580
DKK
Primært resultat (EBIT)
9.607.908
DKK
Årets resultat
3.893.840
DKK
Egenkapital
44
MDKK
Historik 25 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Kristine Nielsens Gade 5, c/o Koncenton A/S, 8000 Aarhus C | Nuværende | |
Branche | Anden udlejning af boliger [682030] | Nuværende | |
Direktion | Peter Krogsgaard Jørgensen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Koncenton Urban Mellemholding 1 A/S (CVR: 41277327) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 1. MAJ 2024 | Nuværende | |
Adresse | Skanderborgvej 277, 1, c/o Newsec PAM Denmark A/S, 8260 Viby J | 01-05-2024 | 01-05-2024 |
Bestyrelse | Per Falstie, Bestyrelsesmedlem | 14-07-2021 | 01-05-2024 |
Bestyrelse | Carsten Raundahl, Bestyrelsesmedlem | 14-07-2021 | 01-05-2024 |
Direktion | Carsten Raundahl, Direktør | 14-07-2021 | 01-05-2024 |
Ejere | Raundahl & Moesby Øst A/S (CVR: 27005829) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 14-07-2021 | 01-05-2024 |
Adresse | Klamsagervej 15, c/o Raundahl & Moesby Øst A/S, 8230 Åbyhøj | 15-07-2021 | 30-04-2024 |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme [682040] | 08-02-2016 | 30-04-2024 |
Formål | Selskabets formål er at investere i og udvikle erhvervsejendomme | 08-02-2016 | 30-04-2024 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. | 25-05-2021 | 30-04-2024 |
Vedtægter seneste | 14. JUL. 2021 | 14-07-2021 | 30-04-2024 |
Adresse | Telegrafvej 7A, 2750 Ballerup | 04-11-2019 | 14-07-2021 |
Bestyrelse | Kenneth Garrido Nørager, Bestyrelsesmedlem | 25-05-2021 | 14-07-2021 |
Bestyrelse | Søren Lindahl, Bestyrelsesformand | 25-05-2021 | 14-07-2021 |
Direktion | Kenneth Garrido Nørager, CEO | 01-01-2020 | 14-07-2021 |
Ejere | Hafnia Invest Aps (CVR: 37350079) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 08-02-2016 | 14-07-2021 |
Revision fravalgt | Ja | 14-12-2016 | 13-07-2021 |
Vedtægter seneste | 25. MAJ 2021 | 25-05-2021 | 13-07-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren. | 08-02-2016 | 24-05-2021 |
Vedtægter seneste | 8. FEB. 2016 | 08-02-2016 | 24-05-2021 |
Regnskabsperiode slut | 06-30 | 08-02-2016 | 30-06-2020 |
Regnskabsperiode start | 07-01 | 08-02-2016 | 30-06-2020 |
Direktion | Peter Haaber, CEO | 08-02-2016 | 31-12-2019 |
Adresse | Trørødgårdsvej 20, Trørød, 2950 Vedbæk | 08-02-2016 | 03-11-2019 |
Revision | Pommerencke Aps (CVR: 33878370) | 08-02-2016 | 14-12-2016 |
Revision fravalgt | Nej | 08-02-2016 | 13-12-2016 |