Generer rapport
Jm 1909 Aps
Jernvedvej 242, Jernved, 6771 Gredstedbro, CVR 40620494
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2019
Størrelse
Mikro
Ansatte
4
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
3.268.472
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.443.296
DKK
Årets resultat
1.514.527
DKK
Egenkapital
14
MDKK
Historik 71 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Branche | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. [649900] | Nuværende | |
Direktion | Laila Thestrup Frederiksen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Jernved Mejeri Holding Aps (CVR: 43686550) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er administration af selskabets kapital for at opnå afkast heraf. | Nuværende | |
Navn | Jm 1909 Aps | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af 1 direktør. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 2. JUL. 2024 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | Nuværende | |
Bestyrelse | Peter Boe Christensen, Bestyrelsesmedlem | 27-04-2023 | 02-07-2024 |
Bestyrelse | Laila Thestrup Frederiksen, Bestyrelsesmedlem | 27-03-2023 | 02-07-2024 |
Bestyrelse | Rasmus Thestrup Frederiksen, Bestyrelsesformand | 27-03-2023 | 02-07-2024 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. | 26-06-2019 | 02-07-2024 |
Branche | Mejerier samt ostefremstilling [105100] | 26-06-2019 | 01-07-2024 |
Formål | Selskabets formål er mejeridrift og dermed beslægtet virksomhed. | 26-06-2019 | 01-07-2024 |
Navn | JM 1909 A/S | 01-06-2023 | 01-07-2024 |
Vedtægter seneste | 1. JUN. 2023 | 01-06-2023 | 01-07-2024 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 26-06-2019 | 01-07-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.41) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.37) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.36) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.41) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 1 (årsværk:0.36) | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 2 (årsværk:0.46) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:0.69) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Navn | Jernved Mejeri A/S | 26-06-2019 | 31-05-2023 |
Vedtægter seneste | 26. JUN. 2019 | 26-06-2019 | 31-05-2023 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Bestyrelse | Ole Jørn Frederiksen, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2019 | 27-04-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:7) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Direktion | Ole Jørn Frederiksen, Direktør | 26-06-2019 | 27-03-2023 |
Bestyrelse | Laila Thestrup Frederiksen, Bestyrelsesformand | 26-06-2019 | 26-03-2023 |
Bestyrelse | Rasmus Thestrup Frederiksen, Bestyrelsesmedlem | 26-06-2019 | 26-03-2023 |
Ansatte | 13 (årsværk:8) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ejere | Ole Jørn Frederiksen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 26-06-2019 | 05-12-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 13 (årsværk:8) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 13 (årsværk:7) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:7) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 12 (årsværk:6) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 12 (årsværk:7) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 13 (årsværk:8) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 12 (årsværk:7) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:6) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 12 (årsværk:7) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 11 (årsværk:7) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 10 (årsværk:6) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 11 (årsværk:6) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 11 (årsværk:7) | 01-05-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 12 (årsværk:6) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 11 (årsværk:5) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:7) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 9 (årsværk:4) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:6) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 11 (årsværk:7) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:5.87) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:5) | 01-09-2019 | 31-10-2019 |
Revision fravalgt | Ja | 26-06-2019 | 12-09-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:4) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |