Generer rapport
A/S Hydrema Produktion
Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring, CVR 13897603
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1990
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
169
Omsætning
549
MDKK
Bruttofortj.
106
MDKK
Primært resultat (EBIT)
19
MDKK
Årets resultat
11
MDKK
Egenkapital
85
MDKK
Historik 141 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 184 (årsværk:176) | Nuværende | |
Bestyrelse | Johnny Valther Larsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jørgen Skovlund Sørig, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jan Werner Jensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Poul Gundersen Fjorback, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jens Rytter Andersen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg [289200] | Nuværende | |
Direktion | Jan Werner Jensen, Direktør | Nuværende | |
Navn | A/S Hydrema Produktion | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Selskabskapital | 45.000.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller direktøren sammen med 1 medlem af bestyrelsen. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 24. MAJ 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 184 (årsværk:176) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 183 (årsværk:167) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 179 (årsværk:177) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 178 (årsværk:168) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 178 (årsværk:167) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 179 (årsværk:156) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 192 (årsværk:156) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 177 (årsværk:168) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 177 (årsværk:162) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 188 (årsværk:170) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 190 (årsværk:134) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 187 (årsværk:124) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 189 (årsværk:175) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 187 (årsværk:162) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 178 (årsværk:167) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 180 (årsværk:165) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 169 (årsværk:156) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 170 (årsværk:146) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 169 (årsværk:137) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 160 (årsværk:140) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 156 (årsværk:141) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 152 (årsværk:142) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 149 (årsværk:103) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 154 (årsværk:101) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 155 (årsværk:137) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 154 (årsværk:134) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Bestyrelse | Kjeld Werner Jensen, Bestyrelsesformand | 29-10-2003 | 24-05-2022 |
Selskabskapital | 27.000.000 DKK | 22-12-2014 | 23-05-2022 |
Vedtægter seneste | 1. JUN. 2018 | 01-06-2018 | 23-05-2022 |
Ansatte | 152 (årsværk:136) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 149 (årsværk:136) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 150 (årsværk:137) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 151 (årsværk:131) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 154 (årsværk:130) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 155 (årsværk:136) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 153 (årsværk:139) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 145 (årsværk:139) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 140 (årsværk:102) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 146 (årsværk:101) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 141 (årsværk:137) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 141 (årsværk:130) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Bestyrelse | Arne Dam Andersen, Bestyrelsesmedlem | 02-02-2015 | 01-05-2021 |
Ansatte | 138 (årsværk:134) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 136 (årsværk:131) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 133 (årsværk:129) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 129 (årsværk:117) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 130 (årsværk:114) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 128 (årsværk:116) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 126 (årsværk:116) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 126 (årsværk:115) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 132 (årsværk:104) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 136 (årsværk:80) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 141 (årsværk:135) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 143 (årsværk:133) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 146 (årsværk:123) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 148 (årsværk:140) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 154 (årsværk:146) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 156 (årsværk:138) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 157 (årsværk:136) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 162 (årsværk:150) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 164 (årsværk:150) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 165 (årsværk:155) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 166 (årsværk:132) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 164 (årsværk:111) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 163 (årsværk:141) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 161 (årsværk:139) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 162 (årsværk:131) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 166 (årsværk:151) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 160 (årsværk:140) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 158 (årsværk:143) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 160 (årsværk:126) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 161 (årsværk:151) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 162 (årsværk:151) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 161 (årsværk:151) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 161 (årsværk:123) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 161 (årsværk:105) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 157 (årsværk:142) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller direktøren sammen med to medlemmer af bestyrelsen. | 22-12-2014 | 07-06-2018 |
Ansatte | 154 (årsværk:136) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Vedtægter seneste | 22. DEC. 2014 | 22-12-2014 | 31-05-2018 |
Ansatte | 154 (årsværk:130) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 153 (årsværk:138) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 152 (årsværk:136) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 153 (årsværk:139) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 146 (årsværk:118) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 144 (årsværk:136) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 144 (årsværk:134) | 01-09-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 140 (årsværk:104) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 139 (årsværk:99) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 136 (årsværk:125) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 135 (årsværk:124) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 135 (årsværk:112) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 134 (årsværk:129) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 134 (årsværk:123) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 134 (årsværk:129) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 136 (årsværk:115) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 136 (årsværk:129) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 137 (årsværk:132) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 139 (årsværk:130) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 141 (årsværk:102) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 139 (årsværk:102) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 140 (årsværk:127) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 135 (årsværk:122) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 135 (årsværk:117) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 132 (årsværk:118) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 130 (årsværk:122) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 134 (årsværk:126) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 137 (årsværk:112) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 140 (årsværk:133) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 143 (årsværk:135) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 144 (årsværk:137) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 149 (årsværk:135) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 139 (årsværk:70) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 152 (årsværk:138) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 148 (årsværk:130) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 146 (årsværk:123) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 144 (årsværk:131) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 137 (årsværk:123) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Bestyrelse | Brian Lassen, Bestyrelsesmedlem | 02-02-2012 | 02-02-2015 |
Bestyrelse | Simon Andreasen, Bestyrelsesmedlem | 02-02-2012 | 02-02-2015 |
Ansatte | 139 (årsværk:126) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Selskabskapital | 15.000.000 DKK | 27-05-2011 | 21-12-2014 |
Bestyrelse | Arne Dam Andersen, Bestyrelsesmedlem | 28-05-2010 | 02-02-2012 |
Bestyrelse | Bruno Leegaard, Bestyrelsesmedlem | 29-10-2003 | 02-02-2012 |
Selskabskapital | 10.000.000 DKK | 28-05-2010 | 26-05-2011 |
Revision | Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24207501) | 01-02-1990 | 24-09-2010 |
Bestyrelse | Poul Gundersen Fjorback, Bestyrelsesmedlem | 29-10-2003 | 28-05-2010 |
Bestyrelse | Jens Dam, Bestyrelsesmedlem | 15-11-2002 | 28-05-2010 |
Selskabskapital | 10.000.000 DKK | 06-09-1990 | 27-05-2010 |
Branche | Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv. [295290] | 01-02-1990 | 31-12-2007 |
Direktion | Jens Dam, Direktør | 01-02-1990 | 01-10-2007 |
Bestyrelse | Knud-Erik Borup, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1990 | 15-11-2002 |
Bestyrelse | Else Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1990 | 15-11-2002 |
Direktion | Kjeld Werner Jensen, Direktør | 01-02-1990 | 28-11-1991 |
Bestyrelse | Per Emil Hasselbalch Stakemann, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1990 | 06-09-1990 |
Bestyrelse | Ulf Svejgaard Poulsen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-1990 | 06-09-1990 |
Bestyrelse | Susanne Saul Stakemann, Bestyrelsesformand | 01-02-1990 | 06-09-1990 |
Direktion | Per Emil Hasselbalch Stakemann, Direktør | 01-02-1990 | 06-09-1990 |
Navn | A/S PSE NR. 3739 | 01-02-1990 | 06-09-1990 |
Revision | Erik Tronborg Andersen | 01-02-1990 | 06-09-1990 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 08-02-1990 | 05-09-1990 |