Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2009
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
48
MDKK
Bruttofortj.
36
MDKK
Primært resultat (EBIT)
14
MDKK
Årets resultat
5.548.363
DKK
Egenkapital
274
MDKK
Historik 29 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Firskovvej 38, 2800 Kongens Lyngby | Nuværende | |
Bestyrelse | Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jan Olaf Steiner, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jørn Hedegaard Jensin, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Tommy Johansen Wedel, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Dorthe Dornonville la Cour, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Henrik Peter Bang, Næstformand | Nuværende | |
Branche | Vandforsyning [360000] | Nuværende | |
Direktion | Flemming Horn Nielsen, CEO | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 3. MAJ 2023 | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 8. APR. 2014 | 08-04-2014 | 02-05-2023 |
Bestyrelse | Jørn Gettermann, Bestyrelsesmedlem | 08-04-2014 | 04-05-2022 |
Bestyrelse | Helge Anker Andreasen, Bestyrelsesmedlem | 19-04-2018 | 04-05-2022 |
Bestyrelse | Anette Heje Skafte, Bestyrelsesmedlem | 19-04-2018 | 04-05-2022 |
Bestyrelse | Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem | 12-04-2019 | 04-05-2022 |
Bestyrelse | Peter Christian Linde, Bestyrelsesformand | 08-04-2014 | 04-05-2022 |
Bestyrelse | Dorthe Dornonville la Cour, Næstformand | 12-04-2019 | 03-05-2022 |
Adresse | Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs.Lyngby | 21-09-2011 | 18-02-2021 |
Direktion | Marianne Taanum Bak, CEO | 17-01-2020 | 15-04-2020 |
Direktion | Per Plannthin, CEO | 01-07-2009 | 17-01-2020 |
Bestyrelse | Dorthe Dornonville la Cour, Bestyrelsesmedlem | 19-04-2018 | 11-04-2019 |
Bestyrelse | Henrik Brade, Næstformand | 08-04-2014 | 11-04-2019 |
Bestyrelse | Jens Ulrik Madsen, Bestyrelsesmedlem | 08-04-2014 | 19-04-2018 |
Bestyrelse | Henrik Peter Bang, Bestyrelsesmedlem | 09-04-2010 | 19-04-2018 |
Bestyrelse | Jakob Dahl Christiansen, Bestyrelsesmedlem | 08-04-2014 | 19-04-2018 |
Bestyrelse | David Bo Søderberg, Bestyrelsesmedlem | 08-04-2014 | 19-04-2018 |
Bestyrelse | Klaus Bentin, Suppleant | 08-04-2014 | 19-04-2018 |
Revision | K P M G C Jespersen Århus I/S (CVR: 10550947) | 01-07-2009 | 24-04-2015 |
Bestyrelse | Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2009 | 08-04-2014 |
Bestyrelse | Jesper Andersen-Rosendal, Bestyrelsesmedlem | 09-04-2010 | 08-04-2014 |
Vedtægter seneste | 9. APR. 2010 | 09-04-2010 | 07-04-2014 |
Adresse | Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.Lyngby | 01-07-2009 | 20-09-2011 |
Bestyrelse | Søren Peder Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2009 | 09-04-2010 |
Bestyrelse | Arne Ulrik Hansen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2009 | 09-04-2010 |
Bestyrelse | Henrik Holst Hansen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2009 | 09-04-2010 |
Bestyrelse | Aase Steffensen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2009 | 09-04-2010 |
Bestyrelse | Niels Johan Drisdal Hansen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2009 | 09-04-2010 |
Bestyrelse | Simon Pihl Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 01-07-2009 | 09-04-2010 |
Branche | Uoplyst [999999] | 01-07-2009 | 31-07-2009 |