Generer rapport
Severin A/S
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, CVR 31936330
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2008
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
50
Omsætning
60
MDKK
Bruttofortj.
39
MDKK
Primært resultat (EBIT)
11
MDKK
Årets resultat
8.588.000
DKK
Egenkapital
109
MDKK
Historik 132 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 84 (årsværk:54) | Nuværende | |
Bestyrelse | Lisa Dürr Klint, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Henrik Kirketerp Nielsen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Lotte Hjortlund Andersen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Ole Sig Del Rosario Olsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Konferencecentre og kursusejendomme [551020] | Nuværende | |
Direktion | Helle Thylkjær Henriksen, CEO | Nuværende | |
Ejere | Coop Danmark A/S (CVR: 26259495) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.100.000 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 18. DEC. 2019 | Nuværende | |
Bestyrelse | Jan Madsen, Bestyrelsesmedlem | 11-10-2021 | 16-09-2024 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 13-10-2011 | 08-07-2024 |
Ansatte | 84 (årsværk:54) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Direktion | Helle Skov Arildsen, Direktør | 22-03-2024 | 03-06-2024 |
Ansatte | 83 (årsværk:52) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 83 (årsværk:51) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ejere | Fdb Holding af 3. Maj 2024 A/S (CVR: 27907768) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 18-04-2024 | 24-04-2024 |
Ejere | Coop Invest A/S (CVR: 39119129) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 23-11-2017 | 18-04-2024 |
Ansatte | 73 (årsværk:47) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Direktion | Tina Pedersen, Direktør | 10-04-2012 | 22-03-2024 |
Ansatte | 76 (årsværk:48) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 76 (årsværk:39) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 85 (årsværk:54) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 89 (årsværk:48) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:55) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 87 (årsværk:49) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 76 (årsværk:36) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:48) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 87 (årsværk:50) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 91 (årsværk:52) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 90 (årsværk:56) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 78 (årsværk:41) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 70 (årsværk:47) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 67 (årsværk:40) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 78 (årsværk:49) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 82 (årsværk:45) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 93 (årsværk:52) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 84 (årsværk:46) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 94 (årsværk:42) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 74 (årsværk:48) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:50) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 77 (årsværk:47) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:52) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 64 (årsværk:36) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 47 (årsværk:40) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 79 (årsværk:35) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 79 (årsværk:47) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 81 (årsværk:47) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 82 (årsværk:51) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 76 (årsværk:48) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 60 (årsværk:35) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 59 (årsværk:37) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 49 (årsværk:32) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 37 (årsværk:31) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:28) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 33 (årsværk:24) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:29) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 33 (årsværk:30) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 36 (årsværk:25) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 63 (årsværk:24) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 62 (årsværk:35) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:38) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 52 (årsværk:29) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:28) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:31) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 53 (årsværk:31) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 56 (årsværk:32) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 58 (årsværk:34) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 54 (årsværk:32) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 58 (årsværk:40) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 29-08-2008 | 17-12-2019 |
Vedtægter seneste | 1. FEB. 2013 | 01-02-2013 | 17-12-2019 |
Ansatte | 59 (årsværk:35) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 58 (årsværk:35) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 55 (årsværk:35) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 56 (årsværk:33) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 51 (årsværk:31) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 55 (årsværk:34) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 51 (årsværk:32) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 52 (årsværk:34) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 44 (årsværk:31) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 52 (årsværk:32) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 48 (årsværk:31) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 58 (årsværk:33) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 56 (årsværk:33) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 53 (årsværk:31) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 58 (årsværk:33) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 52 (årsværk:35) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 44 (årsværk:28) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 48 (årsværk:30) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 54 (årsværk:31) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 55 (årsværk:32) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 51 (årsværk:31) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 53 (årsværk:31) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 43 (årsværk:29) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 59 (årsværk:34) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 59 (årsværk:32) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ejere | Aarhus Syd Ejendomme Aps (CVR: 33748620) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 16-05-2013 | 23-11-2017 |
Ansatte | 52 (årsværk:32) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 58 (årsværk:33) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 51 (årsværk:36) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 42 (årsværk:29) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 55 (årsværk:31) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Bestyrelse | Martin Kjærgaard, Bestyrelsesmedlem | 29-08-2008 | 01-06-2017 |
Ansatte | 54 (årsværk:32) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 49 (årsværk:30) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 51 (årsværk:32) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 52 (årsværk:32) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 44 (årsværk:30) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 55 (årsværk:34) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 52 (årsværk:34) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 52 (årsværk:32) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 53 (årsværk:33) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 47 (årsværk:34) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 46 (årsværk:30) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:31) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 50 (årsværk:33) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 51 (årsværk:33) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 48 (årsværk:32) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 50 (årsværk:34) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 41 (årsværk:31) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 55 (årsværk:35) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 55 (årsværk:36) | 01-10-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 51 (årsværk:36) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 53 (årsværk:35) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 49 (årsværk:32) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 47 (årsværk:32) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 48 (årsværk:32) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 46 (årsværk:30) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 45 (årsværk:30) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 47 (årsværk:29) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 41 (årsværk:26) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Bestyrelse | Lasse Bolander, Bestyrelsesformand | 01-10-2014 | 01-11-2014 |
Bestyrelse | Tina Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 01-02-2013 | 01-11-2014 |
Bestyrelse | Tom Stengade, Bestyrelsesformand | 01-02-2013 | 30-09-2014 |
Bestyrelse | Thomas Bagge Olesen, Bestyrelsesformand | 29-08-2008 | 01-02-2013 |
Direktion | Tom Stengade, Direktør | 09-01-2012 | 09-04-2012 |
Direktion | Lone Vølding, Direktør | 29-08-2008 | 09-01-2012 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 29-04-2010 | 13-10-2011 |
Revision | Green Iv Aps (CVR: 12523246) | 29-08-2008 | 29-04-2010 |
Branche | Uoplyst [999999] | 29-08-2008 | 31-12-2008 |