Generer rapport
Marianne Kørvell, 754 Amager Aps
Amager Strandvej 108, c/o REMA 1000 Amager, 2300 København S, CVR 31781175
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2008
Størrelse
Små
Ansatte
10
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
4.706.295
DKK
Primært resultat (EBIT)
523.285
DKK
Årets resultat
222.854
DKK
Egenkapital
1.568.106
DKK
Historik 115 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Amager Strandvej 108, c/o REMA 1000 Amager, 2300 København S | Nuværende | |
Ansatte | 64 (årsværk:13) | Nuværende | |
Branche | Discountforretninger [471130] | Nuværende | |
Direktion | Marianne Brunes Malling Kørvell, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Marianne Kørvell Holding Aps (CVR: 40116079) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Marianne Kørvell, 754 Amager Aps | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 31. JUL. 2019 | Nuværende | |
Ansatte | 64 (årsværk:13) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 50 (årsværk:13) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 57 (årsværk:14) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 53 (årsværk:13) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 45 (årsværk:12) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 87 (årsværk:14) | 01-12-2023 | 31-01-2024 |
Ansatte | 56 (årsværk:12) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 59 (årsværk:12) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:13) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 79 (årsværk:13) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 67 (årsværk:13) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 68 (årsværk:15) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 59 (årsværk:16) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 62 (årsværk:16) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 61 (årsværk:14) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 58 (årsværk:14) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 57 (årsværk:14) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 77 (årsværk:14) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 75 (årsværk:14) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 72 (årsværk:14) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 76 (årsværk:13) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 59 (årsværk:13) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 56 (årsværk:17) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 59 (årsværk:14) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 57 (årsværk:15) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 59 (årsværk:16) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 49 (årsværk:11) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 49 (årsværk:13) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 47 (årsværk:12) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 44 (årsværk:12) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 51 (årsværk:14) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 46 (årsværk:14) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 51 (årsværk:14) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 54 (årsværk:16) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 50 (årsværk:16) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 48 (årsværk:13) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 43 (årsværk:13) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 47 (årsværk:15) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 39 (årsværk:12) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 39 (årsværk:13) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 33 (årsværk:11) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 34 (årsværk:11) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 35 (årsværk:12) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 37 (årsværk:10) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 35 (årsværk:10) | 01-08-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:9) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:10) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 43 (årsværk:11) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 40 (årsværk:12) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 41 (årsværk:11) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 13 (årsværk:5) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-08-2019 | 31-01-2020 |
Ansatte | 36 (årsværk:11) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Adresse | Kastrupvej 135, 2300 København S | 31-10-2008 | 30-07-2019 |
Navn | Marianne Kørvell, 849 KASTRUPVEJ ApS | 02-06-2016 | 30-07-2019 |
Vedtægter seneste | 2. JUN. 2016 | 02-06-2016 | 30-07-2019 |
Ansatte | 36 (årsværk:12) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 37 (årsværk:12) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 38 (årsværk:13) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 34 (årsværk:10) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 37 (årsværk:12) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 38 (årsværk:11) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 33 (årsværk:11) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ejere | Marianne Brunes Malling Kørvell - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 31-05-2016 | 20-12-2018 |
Ansatte | 34 (årsværk:11) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:12) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:13) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:13) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 33 (årsværk:13) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 34 (årsværk:14) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:12) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 32 (årsværk:11) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 34 (årsværk:12) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 36 (årsværk:13) | 01-01-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:12) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 38 (årsværk:12) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 35 (årsværk:12) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:12) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 39 (årsværk:12) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 41 (årsværk:13) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:12) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 32 (årsværk:11) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 35 (årsværk:12) | 01-03-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:13) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 39 (årsværk:13) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 40 (årsværk:13) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 41 (årsværk:12) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 45 (årsværk:12) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 40 (årsværk:13) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 36 (årsværk:13) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 38 (årsværk:13) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 33 (årsværk:12) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 01-07-2011 | 30-06-2016 |
Direktion | Jan Edelhardt Malling Kørvell, Direktør | 31-10-2008 | 02-06-2016 |
Navn | JAN KØRVELL, 849 KASTRUPVEJ ApS | 24-08-2010 | 01-06-2016 |
Vedtægter seneste | 24. AUG. 2010 | 24-08-2010 | 01-06-2016 |
Ansatte | 32 (årsværk:12) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ejere | Jan Edelhardt Malling Kørvell - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 15-12-2014 | 30-05-2016 |
Ansatte | 42 (årsværk:11) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 39 (årsværk:12) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 37 (årsværk:11) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 37 (årsværk:13) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 44 (årsværk:16) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 48 (årsværk:14) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 38 (årsværk:13) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 34 (årsværk:13) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 39 (årsværk:12) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 35 (årsværk:12) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 36 (årsværk:12) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 36 (årsværk:13) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 30 (årsværk:11) | 01-03-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 32 (årsværk:11) | 01-01-2015 | 28-02-2015 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Services Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 16994294) | 31-10-2008 | 01-07-2011 |
Navn | JAN KØRVELL, KASTRUPVEJ ApS | 31-10-2008 | 23-08-2010 |
Branche | Uoplyst [999999] | 31-10-2008 | 04-11-2008 |