Generer rapport
Selskabet Harmonien Aps
Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig Stevns, CVR 31751985
Branche: Udlejning af erhvervsejendomme
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2008
Størrelse
Mikro
Ansatte
1
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
60.814
DKK
Primært resultat (EBIT)
60.465
DKK
Årets resultat
-27.530
DKK
Egenkapital
496.068
DKK
Historik 48 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig Stevns | Nuværende | |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | Nuværende | |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme [682040] | Nuværende | |
Direktion | Tom Bang Hansen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Tom Bang Hansen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | Peer Bang Holmberg Hansen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | Støtteforening Fisk (CVR: 33567839) - ejerandel: 0-4.99% stemmeandel: 5-9.99% | Nuværende | |
Revision | Harboe Consult Aps - Godkendt Revisionsvirksomhed (CVR: 35649417) | Nuværende | |
Selskabskapital | 556.500 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 15. JUN. 2022 | Nuværende | |
Revision | Barrett Revisionsanpartsselskab (CVR: 28842562) | 01-09-2021 | 08-12-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren, eller af den samlede bestyrelse i forening. | 23-06-2020 | 19-06-2022 |
Bestyrelse | Tom Bang Hansen, Bestyrelsesmedlem | 03-06-2020 | 15-06-2022 |
Bestyrelse | Dan Erik Jensen, Bestyrelsesformand | 27-04-2021 | 15-06-2022 |
Direktion | Søren Bo Duvier Nielsen, Direktør | 06-01-2022 | 15-06-2022 |
Ejere | Dan Erik Jensen - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 26-05-2010 | 15-06-2022 |
Ejere | Michael Claes Jakobsen - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 26-05-2010 | 15-06-2022 |
Ejere | Søren Bo Duvier Nielsen - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 15-11-2008 | 15-06-2022 |
Ejere | Carsten Joost Holding Aps (CVR: 28682247) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 26-05-2010 | 15-06-2022 |
Ejere | Tom Bang Hansen - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 26-05-2010 | 14-06-2022 |
Ejere | Peer Bang Holmberg Hansen - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 15-06-2020 | 14-06-2022 |
Vedtægter seneste | 8. JUN. 2021 | 08-06-2021 | 14-06-2022 |
Bestyrelse | Peer Bang Holmberg Hansen, Bestyrelsesmedlem | 27-04-2021 | 10-02-2022 |
Direktion | Michael Claes Jakobsen, CEO | 27-04-2021 | 06-01-2022 |
Revision | Lokalrevision Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR: 78646411) | 23-12-2015 | 01-09-2021 |
Ejere | Michael Møller Larsen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 26-05-2010 | 08-06-2021 |
Ejere | Kim Ulrik Hansen - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 26-05-2010 | 08-06-2021 |
Ejere | Søndermark Aps (CVR: 30920465) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 26-05-2010 | 08-06-2021 |
Selskabskapital | 256.500 DKK | 17-03-2014 | 07-06-2021 |
Vedtægter seneste | 3. JUN. 2020 | 03-06-2020 | 07-06-2021 |
Bestyrelse | Michael Claes Jakobsen, Bestyrelsesmedlem | 13-06-2019 | 27-04-2021 |
Bestyrelse | Tom Brown Melhedegaard Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 13-06-2019 | 27-04-2021 |
Direktion | Carsten Birch Joost, Direktør | 11-09-2009 | 27-04-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller den samlede bestyrelse. | 17-03-2014 | 22-06-2020 |
Ejere | Pbh Holding Aps (CVR: 28690460) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 26-05-2010 | 15-06-2020 |
Bestyrelse | Søren Storgaard, Bestyrelsesmedlem | 29-01-2010 | 03-06-2020 |
Bestyrelse | Henrik Steen Hansen, Bestyrelsesmedlem | 29-04-2017 | 03-06-2020 |
Vedtægter seneste | 17. MAR. 2014 | 17-03-2014 | 02-06-2020 |
Bestyrelse | Bent Arne Pedersen, Bestyrelsesformand | 29-01-2010 | 20-04-2020 |
Bestyrelse | Freddie Dehli Larsen, Bestyrelsesmedlem | 26-04-2011 | 13-06-2019 |
Bestyrelse | Finn Erik Jensen, Bestyrelsesmedlem | 30-10-2014 | 13-06-2019 |
Ansatte | 1 (årsværk:1) | 01-01-2015 | 31-08-2018 |
Bestyrelse | Hans Arne Pescettini, Bestyrelsesmedlem | 29-01-2010 | 12-02-2017 |
Revision | Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (CVR: 26730708) | 29-01-2010 | 23-12-2015 |
Selskabskapital | 244.500 DKK | 30-01-2014 | 16-03-2014 |
Selskabskapital | 136.500 DKK | 29-01-2010 | 29-01-2014 |
Bestyrelse | Finn Erik Jensen, Bestyrelsesmedlem | 26-04-2011 | 21-05-2013 |
Bestyrelse | Peter Jørgensen, Bestyrelsesmedlem | 29-01-2010 | 18-03-2011 |
Bestyrelse | Lone Warburg, Bestyrelsesmedlem | 29-01-2010 | 19-04-2010 |
Bestyrelse | Tom Bang Hansen, Bestyrelsesmedlem | 09-09-2008 | 29-01-2010 |
Bestyrelse | Henrik Søndermark, Bestyrelsesmedlem | 09-09-2008 | 29-01-2010 |
Bestyrelse | Michael Claes Jakobsen, Bestyrelsesformand | 09-09-2008 | 29-01-2010 |
Revision | Bp-Finans V/Bent Pedersen (CVR: 15735376) | 09-09-2008 | 29-01-2010 |
Selskabskapital | 132.000 DKK | 15-11-2008 | 28-01-2010 |
Direktion | Tom Bang Hansen, Direktør | 09-09-2008 | 09-09-2009 |
Branche | Uoplyst [999999] | 09-09-2008 | 18-03-2009 |
Adresse | Byvangen 19, 4673 Rødvig Stevns | 09-09-2008 | 16-11-2008 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 09-09-2008 | 14-11-2008 |