Generer rapport
Microsoft Danmark Aps
Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby, CVR 13612870
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
1989
Størrelse
Store
Ansatte
524
Omsætning
10.596
MDKK
Bruttofortj.
515
MDKK
Primært resultat (EBIT)
514
MDKK
Årets resultat
403
MDKK
Egenkapital
1.343
MDKK
Historik 144 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby | Nuværende | |
Ansatte | 468 (årsværk:460) | Nuværende | |
Branche | Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. [461800] | Nuværende | |
Direktion | Mette Louise Kaagaard, CEO | Nuværende | |
Direktion | Benjamin Orndorff, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Microsoft Ireland Research - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Microsoft Danmark Aps | Nuværende | |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | Nuværende | |
Selskabskapital | 200.500 DKK | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 8. DEC. 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 468 (årsværk:460) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 475 (årsværk:461) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 461 (årsværk:450) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 466 (årsværk:456) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 465 (årsværk:458) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 468 (årsværk:454) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 471 (årsværk:463) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 470 (årsværk:464) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 485 (årsværk:478) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 493 (årsværk:488) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 512 (årsværk:502) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 516 (årsværk:509) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 526 (årsværk:515) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 540 (årsværk:529) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 543 (årsværk:532) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 549 (årsværk:533) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 559 (årsværk:547) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 561 (årsværk:541) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Direktion | Nana Sejbæk, Direktør | 02-01-2023 | 31-01-2023 |
Direktion | Nana Sejbæk, CEO | 01-07-2019 | 01-01-2023 |
Ansatte | 571 (årsværk:543) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Vedtægter seneste | 20. NOV. 2014 | 20-11-2014 | 07-12-2022 |
Ansatte | 549 (årsværk:538) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 540 (årsværk:524) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 539 (årsværk:531) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 527 (årsværk:512) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 526 (årsværk:516) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 530 (årsværk:511) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 505 (årsværk:490) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 501 (årsværk:487) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 503 (årsværk:491) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 499 (årsværk:489) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 495 (årsværk:481) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 492 (årsværk:485) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 486 (årsværk:475) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 481 (årsværk:469) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 496 (årsværk:483) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 485 (årsværk:473) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 479 (årsværk:470) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 481 (årsværk:468) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 476 (årsværk:467) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 470 (årsværk:462) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 473 (årsværk:458) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 472 (årsværk:461) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 454 (årsværk:443) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 453 (årsværk:446) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 450 (årsværk:446) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 447 (årsværk:443) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 452 (årsværk:447) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 455 (årsværk:441) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 448 (årsværk:438) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 451 (årsværk:445) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 452 (årsværk:445) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 444 (årsværk:434) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 441 (årsværk:432) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 443 (årsværk:436) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 440 (årsværk:431) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 441 (årsværk:432) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 449 (årsværk:441) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 445 (årsværk:436) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 449 (årsværk:442) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 432 (årsværk:427) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 428 (årsværk:420) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Direktion | Marianne Dahl Steensen, CEO | 01-07-2015 | 01-07-2019 |
Ejere | Microsoft International Holdings Spain S.R.L - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 16-08-2001 | 01-07-2019 |
Ansatte | 430 (årsværk:419) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 428 (årsværk:418) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 430 (årsværk:420) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 429 (årsværk:419) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 441 (årsværk:430) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 438 (årsværk:429) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 432 (årsværk:422) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 433 (årsværk:424) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 420 (årsværk:414) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 428 (årsværk:421) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 413 (årsværk:400) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 421 (årsværk:408) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 414 (årsværk:404) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 421 (årsværk:407) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 426 (årsværk:415) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 423 (årsværk:413) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 428 (årsværk:416) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 432 (årsværk:422) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 441 (årsværk:431) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 447 (årsværk:431) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 463 (årsværk:448) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 466 (årsværk:454) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 449 (årsværk:435) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 455 (årsværk:438) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 460 (årsværk:440) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 470 (årsværk:453) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 453 (årsværk:442) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 466 (årsværk:452) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 474 (årsværk:455) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 457 (årsværk:446) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 462 (årsværk:448) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 476 (årsværk:461) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 467 (årsværk:458) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 485 (årsværk:471) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 477 (årsværk:463) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 471 (årsværk:458) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 472 (årsværk:459) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 479 (årsværk:463) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 470 (årsværk:458) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 466 (årsværk:454) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 479 (årsværk:461) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 470 (årsværk:456) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 461 (årsværk:447) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 463 (årsværk:448) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 457 (årsværk:443) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Adresse | Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup | 30-12-1996 | 27-10-2015 |
Ansatte | 459 (årsværk:445) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 449 (årsværk:436) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 456 (årsværk:441) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Direktion | Niels Christian Soelberg, CEO | 05-07-2012 | 01-07-2015 |
Ansatte | 452 (årsværk:442) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 460 (årsværk:449) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 450 (årsværk:440) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 458 (årsværk:446) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 464 (årsværk:451) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 467 (årsværk:453) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Direktion | Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth, Direktør | 25-08-2004 | 05-07-2012 |
Branche | Anden udgivelse af software [582900] | 01-01-2008 | 31-12-2011 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 01-11-1989 | 13-10-2011 |
Branche | Udvikling af standardsoftware [722100] | 01-01-2003 | 31-12-2007 |
Direktion | John Alfred Seethoff, Direktør | 30-03-2001 | 30-11-2006 |
Direktion | Klaus Holse, CEO | 01-08-2001 | 19-12-2005 |
Fusion | Microsoft Business Solutions Danmark Aps (CVR: 18163543) Indgående | 03-02-2005 | 03-02-2005 |
Fusion | Great Plains Danmark Aps (CVR: 25367820) Indgående | 03-02-2005 | 03-02-2005 |
Selskabskapital | 200.000 DKK | 13-01-1997 | 29-06-2004 |
Branche | Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software [722000] | 01-11-1989 | 31-12-2002 |
Direktion | Jens Winther Moberg, Direktør | 01-09-1998 | 01-08-2001 |
Direktion | John Graham Connors, Direktør | 07-01-2000 | 30-03-2001 |
Direktion | Gregory Ben Maffei, Direktør | 01-11-1989 | 07-01-2000 |
Direktion | Peter Max, CEO | 01-11-1989 | 01-08-1998 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 03-11-1989 | 12-01-1997 |
Adresse | Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup | 01-11-1989 | 29-12-1996 |
Direktion | Rolf Bertil Skoglund, Direktør | 01-11-1989 | 05-02-1993 |
Direktion | Per Jensen, Direktør | 01-11-1989 | 05-02-1993 |
Revision | Statsaut. revisor Bent Hansen | 01-11-1989 | 01-10-1991 |
Bestyrelse | Per Emil Hasselbalch Stakemann, Bestyrelsesmedlem | 01-11-1989 | 23-04-1990 |
Direktion | Susanne Saul Stakemann, Direktør | 01-11-1989 | 23-04-1990 |
Navn | ApS SMBK NR.1934 | 01-11-1989 | 23-04-1990 |
Revision | Erik Tronborg Andersen | 01-11-1989 | 23-04-1990 |