Generer rapport
Ava Group A/S
Dueoddevej 6B, 7400 Herning, CVR 29800804
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2006
Størrelse
Mikro
Ansatte
9
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
8.534.174
DKK
Primært resultat (EBIT)
3.647.427
DKK
Årets resultat
2.661.369
DKK
Egenkapital
6.677.844
DKK
Historik 94 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Dueoddevej 6B, 7400 Herning | Nuværende | |
Ansatte | 12 (årsværk:10) | Nuværende | |
Bestyrelse | Per Francis Byriel, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Hans Ole Vitus Nielsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Alexander Vitus Mogensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Lukas Birk Eriksen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af elektronik til husholdninger [264000] | Nuværende | |
Direktion | Alexander Vitus Mogensen, CEO | Nuværende | |
Ejere | Vitus Holding Aps (CVR: 29410836) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | Nuværende | |
Ejere | Jirhro Aps (CVR: 43183834) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | Nuværende | |
Ejere | Lukas Eriksen Holding Aps (CVR: 43222295) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 20-24.99% | Nuværende | |
Revision | Blicher Revision & Rådgivning Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 78337818) | Nuværende | |
Selskabskapital | 1.168.330 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 19. APR. 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 12 (årsværk:10) | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 12 (årsværk:9) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 12 (årsværk:10) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:8) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 11 (årsværk:7) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 12 (årsværk:9) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-01-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-09-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-05-2022 | 30-06-2022 |
Direktion | Hans Ole Vitus Nielsen, CEO | 20-12-2019 | 14-06-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-01-2022 | 30-04-2022 |
Ejere | Vitus Holding Aps (CVR: 29410836) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 27-11-2019 | 27-04-2022 |
Bestyrelse | Britta Mogensen, Bestyrelsesmedlem | 26-09-2012 | 19-04-2022 |
Binavn | ANDROMEDA AUDIO A/S | 20-11-2006 | 18-04-2022 |
Binavn | EUROPEAN EXECUTIVE LIFESTYLE PRODUCTS A/S | 20-11-2006 | 18-04-2022 |
Selskabskapital | 1.063.830 DKK | 17-06-2016 | 18-04-2022 |
Vedtægter seneste | 6. AUG. 2019 | 06-08-2019 | 18-04-2022 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-04-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-01-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-05-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-03-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-01-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 8 (årsværk:8) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Direktion | Jan Allan Nielsen, Direktør | 01-08-2019 | 20-12-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ejere | MLdA GCV - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 17-06-2016 | 27-11-2019 |
Ejere | Ava Group A/S (CVR: 29800804) - ejerandel: 5-9.99% stemmeandel: 5-9.99% | 27-11-2019 | 27-11-2019 |
Ejere | Vitus Holding Aps (CVR: 29410836) - ejerandel: 90-99.99% stemmeandel: 90-99.99% | 17-06-2016 | 26-11-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 12 (årsværk:10) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse | 01-08-2019 | 06-08-2019 |
Vedtægter seneste | 25. JUL. 2019 | 25-07-2019 | 05-08-2019 |
Direktion | Hans Ole Vitus Nielsen, Direktør | 20-11-2006 | 01-08-2019 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktion eller af den samlede bestyrelse | 30-06-2014 | 31-07-2019 |
Vedtægter seneste | 17. JUN. 2016 | 17-06-2016 | 24-07-2019 |
Ansatte | 11 (årsværk:11) | 01-05-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 11 (årsværk:11) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 11 (årsværk:10) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-12-2018 | 31-01-2019 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-09-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:9) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-03-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-01-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 31-10-2013 | 12-12-2017 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-08-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 9 (årsværk:9) | 01-04-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:10) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 10 (årsværk:8) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-11-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-05-2016 | 30-06-2016 |
Ejere | Vitus Holding Aps (CVR: 29410836) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 20-11-2006 | 16-06-2016 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK | 20-11-2006 | 16-06-2016 |
Vedtægter seneste | 30. JUN. 2014 | 30-06-2014 | 16-06-2016 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:7) | 01-09-2015 | 29-02-2016 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 7 (årsværk:6) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-01-2015 | 30-06-2015 |
Adresse | Sandgaardsvej 31, Birk, 7400 Herning | 05-05-2010 | 06-01-2015 |
Revision | Partner Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 15807776) | 11-09-2007 | 31-10-2013 |
Bestyrelse | Steen Bill Jensen, Bestyrelsesformand | 22-12-2008 | 26-09-2012 |
Binavn | QUORUM AUDIO A/S | 20-11-2006 | 29-06-2012 |
Binavn | QUORUM WEAR A/S | 20-11-2006 | 29-06-2012 |
Bestyrelse | Britta Mogensen, Bestyrelsesmedlem | 18-06-2009 | 28-10-2011 |
Adresse | Virkelyst 80, Gjellerup, 7400 Herning | 20-11-2006 | 04-05-2010 |
Bestyrelse | Anders Grove, Bestyrelsesmedlem | 22-12-2008 | 18-06-2009 |
Bestyrelse | Britta Mogensen, Bestyrelsesmedlem | 20-11-2006 | 22-12-2008 |
Branche | Fremstilling af højtalere mv. [323020] | 20-11-2006 | 31-12-2007 |
Revision | Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2008 (CVR: 29227632) | 20-11-2006 | 11-09-2007 |