Generer rapport
Frode Laursen A/S
Vittenvej 88A, Vitten, 8382 Hinnerup, CVR 29482713
Branche: Landtransport, rørtransport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1970
Størrelse
Store
Ansatte
876
Omsætning
2.154
MDKK
Bruttofortj.
161
MDKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
21
MDKK
Egenkapital
224
MDKK
Historik 172 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Vittenvej 88A, Vitten, 8382 Hinnerup | Nuværende | |
Ansatte | 962 (årsværk:905) | Nuværende | |
Bestyrelse | Jonas Bundgaard, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Annie Stæhr Thomsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Kim Frimer, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Ebbe Merrild Loiborg, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Bjarne Werner Munck, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Morten Hintse Hansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Thorkil Stæhr Andersen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Gert Holm, Suppleant | Nuværende | |
Bestyrelse | Adam Asbjørn Thorup Lading, Suppleant | Nuværende | |
Branche | Vejgodstransport [494100] | Nuværende | |
Direktion | Thomas Mølschow Corneliussen, CEO | Nuværende | |
Direktion | Jesper Bejstrup, Direktør | Nuværende | |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | Nuværende | |
Selskabskapital | 5.525.000 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 1. APR. 2021 | Nuværende | |
Ansatte | 962 (årsværk:905) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 951 (årsværk:968) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 933 (årsværk:948) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 962 (årsværk:957) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 949 (årsværk:886) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 966 (årsværk:908) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 1022 (årsværk:982) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 1020 (årsværk:933) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 963 (årsværk:891) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 982 (årsværk:881) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 981 (årsværk:816) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 981 (årsværk:799) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 1003 (årsværk:918) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 999 (årsværk:972) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Bestyrelse | Brian Munk, Bestyrelsesmedlem | 23-05-2003 | 17-05-2023 |
Bestyrelse | Søren Strandby Andersen, Suppleant | 28-05-2019 | 17-05-2023 |
Ansatte | 972 (årsværk:998) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 1007 (årsværk:912) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 978 (årsværk:914) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 1024 (årsværk:913) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 1086 (årsværk:1014) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Direktion | Dennis Rytter Petersen, Direktør | 01-12-2017 | 01-12-2022 |
Ansatte | 1098 (årsværk:998) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 1057 (årsværk:974) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 1092 (årsværk:977) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 1068 (årsværk:917) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 1098 (årsværk:882) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 1089 (årsværk:1010) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 1023 (årsværk:1070) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 1041 (årsværk:1131) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Bestyrelse | Steen Gehlert, Suppleant | 13-05-2015 | 30-04-2022 |
Ansatte | 1060 (årsværk:977) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 1017 (årsværk:963) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 1006 (årsværk:949) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 1071 (årsværk:1152) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 1081 (årsværk:1028) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 1031 (årsværk:968) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 1024 (årsværk:951) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 1033 (årsværk:876) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 1040 (årsværk:864) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 1034 (årsværk:957) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 975 (årsværk:1013) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 939 (årsværk:995) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den administrerende direktør, af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 19-05-2006 | 08-04-2021 |
Ansatte | 975 (årsværk:950) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Vedtægter seneste | 19. MAJ 2006 | 19-05-2006 | 31-03-2021 |
Direktion | Thorkil Stæhr Andersen, CEO | 25-09-1970 | 29-03-2021 |
Bestyrelse | Kim Frimer, Bestyrelsesformand | 01-05-2009 | 28-03-2021 |
Direktion | Thomas Mølschow Corneliussen, Direktør | 02-01-2017 | 28-03-2021 |
Ansatte | 912 (årsværk:873) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 893 (årsværk:863) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 934 (årsværk:970) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 928 (årsværk:862) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 948 (årsværk:857) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 930 (årsværk:891) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 953 (årsværk:846) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 972 (årsværk:805) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 961 (årsværk:954) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 958 (årsværk:961) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Bestyrelse | Carsten Ørnbo, Bestyrelsesmedlem | 13-05-2015 | 28-05-2020 |
Ansatte | 926 (årsværk:975) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 956 (årsværk:906) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 941 (årsværk:892) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 966 (årsværk:924) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 1030 (årsværk:1102) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 958 (årsværk:933) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 991 (årsværk:910) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 968 (årsværk:846) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 986 (årsværk:821) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 987 (årsværk:799) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 982 (årsværk:852) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 991 (årsværk:869) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Bestyrelse | Inge la Cour Christensen, Bestyrelsesmedlem | 13-05-2011 | 28-05-2019 |
Bestyrelse | Bjarne Tistrup Andreasen, Suppleant | 13-05-2015 | 28-05-2019 |
Ansatte | 1019 (årsværk:866) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 982 (årsværk:875) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 1007 (årsværk:840) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 995 (årsværk:882) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 1066 (årsværk:920) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Direktion | Per Brian Jørgensen, Direktør | 23-05-2017 | 20-12-2018 |
Ansatte | 1020 (årsværk:921) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Adresse | Vittenvej 88-90, Vitten, 8382 Hinnerup | 01-01-2007 | 08-11-2018 |
Ansatte | 1067 (årsværk:934) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 1049 (årsværk:924) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 1049 (årsværk:881) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 1073 (årsværk:871) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 1040 (årsværk:912) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 1042 (årsværk:933) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 1038 (årsværk:915) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 1050 (årsværk:914) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 1043 (årsværk:883) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 1028 (årsværk:919) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 1081 (årsværk:941) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Direktion | Jørgen Balle, Direktør | 01-01-2010 | 31-12-2017 |
Ansatte | 1027 (årsværk:925) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 1067 (årsværk:933) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 1051 (årsværk:904) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 1062 (årsværk:886) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 1085 (årsværk:852) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 1050 (årsværk:919) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 1057 (årsværk:950) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 1096 (årsværk:947) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 1045 (årsværk:930) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 1044 (årsværk:896) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 1044 (årsværk:919) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Direktion | Jakob Holm Christensen, Direktør | 01-10-2011 | 02-01-2017 |
Ansatte | 1095 (årsværk:952) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 1056 (årsværk:966) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 1101 (årsværk:982) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 1101 (årsværk:964) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 1096 (årsværk:915) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 1101 (årsværk:894) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 1084 (årsværk:946) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 1075 (årsværk:953) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 1055 (årsværk:933) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 989 (årsværk:882) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 979 (årsværk:852) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 948 (årsværk:865) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 963 (årsværk:886) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 969 (årsværk:885) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 988 (årsværk:887) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 980 (årsværk:865) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 962 (årsværk:827) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 868 (årsværk:789) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 966 (årsværk:846) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 933 (årsværk:843) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Bestyrelse | Steffen Larsen, Suppleant | 13-05-2011 | 13-05-2015 |
Bestyrelse | Jes Alstrup Basse, Suppleant | 13-05-2011 | 13-05-2015 |
Ansatte | 930 (årsværk:827) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 924 (årsværk:813) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 842 (årsværk:745) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 814 (årsværk:753) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Ernst & Young Denmark P/S (CVR: 26052394) | 10-05-1996 | 10-10-2014 |
Bestyrelse | Johnny Børge Hansen, Bestyrelsesmedlem | 01-05-2009 | 17-02-2014 |
Direktion | Jesper Lennart Sørensen, Direktør | 26-02-1998 | 27-08-2012 |
Bestyrelse | Jes Alstrup Basse, Bestyrelsesmedlem | 11-05-2007 | 13-05-2011 |
Bestyrelse | Kim le Fevre Lucas, Suppleant | 11-05-2007 | 13-05-2011 |
Bestyrelse | Inge la Cour Christensen, Suppleant | 11-05-2007 | 13-05-2011 |
Direktion | Anders Balle, Direktør | 25-09-1970 | 01-01-2010 |
Bestyrelse | Kai Haakon Jensen, Bestyrelsesformand | 25-09-1970 | 01-05-2009 |
Branche | Vognmandsvirksomhed [602410] | 25-09-1970 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Inge la Cour Christensen, Bestyrelsesmedlem | 23-05-2003 | 11-05-2007 |
Bestyrelse | Søren Strandby Andersen, Suppleant | 23-05-2003 | 11-05-2007 |
Bestyrelse | Ole Munk, Suppleant | 23-05-2003 | 11-05-2007 |
Adresse | Vittenvej 88-90, Vitten, 8382 Hinnerup | 25-09-1970 | 31-12-2006 |
Bestyrelse | Thorkil Stæhr Andersen, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 19-05-2006 |
Bestyrelse | Bent Lanther, Bestyrelsesmedlem | 28-05-1999 | 23-05-2003 |
Bestyrelse | Ole Munk, Bestyrelsesmedlem | 23-05-2003 | 23-05-2003 |
Bestyrelse | Kurt Christian Schmidt Fagerlin, Suppleant | 28-05-1999 | 23-05-2003 |
Bestyrelse | Jes Alstrup Basse, Suppleant | 28-05-1999 | 23-05-2003 |
Binavn | GREEN LOGOSTICS A/S | 25-09-1970 | 16-12-1999 |
Bestyrelse | Bent Lanther, Suppleant | 25-09-1970 | 16-06-1999 |
Bestyrelse | Orla Nørgaard, Suppleant | 25-09-1970 | 16-06-1999 |
Bestyrelse | Steen Aaby Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 28-05-1999 |
Revision | Revisionsfirmaet Hansen & Sørensen | 25-09-1970 | 10-05-1996 |
Bestyrelse | Herluf Milther Miltersen, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 22-03-1995 |
Bestyrelse | Lisbet Christine Kristiansen, Suppleant | 25-09-1970 | 22-03-1995 |
Bestyrelse | Bjarne Nielsen Høj, Suppleant | 25-09-1970 | 22-03-1995 |
Direktion | Thorkil Stæhr Andersen, CEO | 25-09-1970 | 05-04-1993 |
Bestyrelse | Per Vinsten, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 25-06-1991 |
Bestyrelse | Skjold Bruhn Mathiesen, Suppleant | 25-09-1970 | 25-06-1991 |
Bestyrelse | Ole Munk, Suppleant | 25-09-1970 | 25-06-1991 |
Bestyrelse | Niels Schou, Bestyrelsesformand | 25-09-1970 | 23-10-1990 |
Bestyrelse | Niels Braad Laursen, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 19-12-1989 |
Direktion | Niels Braad Laursen, Direktør | 25-09-1970 | 17-10-1989 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 25-09-1970 | 30-06-1989 |
Selskabskapital | 2.825.000 DKK | 11-07-1988 | 29-06-1989 |
Bestyrelse | Ingrid Bildsøe Laursen, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 11-07-1988 |
Selskabskapital | 2.500.000 DKK | 30-08-1987 | 10-07-1988 |
Bestyrelse | Poul Anders Kjærgaard, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 23-03-1988 |
Bestyrelse | Jan Ankjær Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 25-09-1970 | 23-03-1988 |
Direktion | Poul Anders Kjærgaard, CEO | 25-09-1970 | 23-03-1988 |