Generer rapport
Min Købmand Nørager Aps
Munkhusevej 9, Nørager, 8961 Allingåbro, CVR 29152144
Branche: Købmænd og døgnkiosker
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2005
Størrelse
Mikro
Ansatte
3
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.478.511
DKK
Primært resultat (EBIT)
-21.156
DKK
Årets resultat
-32.643
DKK
Egenkapital
100.143
DKK
Historik 107 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Munkhusevej 9, Nørager, 8961 Allingåbro | Nuværende | |
Ansatte | 17 (årsværk:4) | Nuværende | |
Branche | Købmænd og døgnkiosker [471110] | Nuværende | |
Direktion | Maja Steen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Maja Steen - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Min Købmand Nørager Aps | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 18. AUG. 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 17 (årsværk:4) | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 16 (årsværk:4) | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 18 (årsværk:5) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 19 (årsværk:5) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 17 (årsværk:4) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 18 (årsværk:5) | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 18 (årsværk:4) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 20 (årsværk:5) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 21 (årsværk:5) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 23 (årsværk:5) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 22 (årsværk:5) | 01-02-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 21 (årsværk:5) | 01-11-2022 | 31-01-2023 |
Ansatte | 20 (årsværk:5) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 22 (årsværk:5) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. | 20-05-2008 | 05-09-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:5) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Bestyrelse | Keld Lykke Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 31-10-2005 | 18-08-2022 |
Bestyrelse | Karsten Jensen, Bestyrelsesmedlem | 14-01-2008 | 18-08-2022 |
Bestyrelse | Bent Fuglsang Johnsen, Bestyrelsesformand | 14-01-2008 | 18-08-2022 |
Direktion | Karsten Jensen, Direktør | 20-03-2014 | 18-08-2022 |
Vedtægter seneste | 14. JUN. 2016 | 14-06-2016 | 17-08-2022 |
Ejere | Karsten Jensen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 31-10-2005 | 16-08-2022 |
Ejere | Keld Lykke Pedersen - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 31-10-2005 | 16-08-2022 |
Ejere | Skovgården Holding II Aps (CVR: 34716447) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 30-11-2017 | 16-08-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:6) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 22 (årsværk:5) | 01-05-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 23 (årsværk:7) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 20 (årsværk:6) | 01-02-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 21 (årsværk:7) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 18 (årsværk:6) | 01-11-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 19 (årsværk:6) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:6) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 18 (årsværk:7) | 01-07-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 16 (årsværk:6) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:7) | 01-04-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 18 (årsværk:7) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 19 (årsværk:7) | 01-01-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 17 (årsværk:6) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:6) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 18 (årsværk:6) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 20 (årsværk:6) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 18 (årsværk:6) | 01-06-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:5) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 17 (årsværk:5) | 01-03-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 16 (årsværk:5) | 01-10-2019 | 29-02-2020 |
Ansatte | 14 (årsværk:4) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 13 (årsværk:4) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:7) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:4) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:5) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 15 (årsværk:4) | 01-03-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 14 (årsværk:4) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:5) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 17 (årsværk:4) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:4) | 01-10-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 15 (årsværk:4) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 18 (årsværk:6) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:5) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 16 (årsværk:4) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:5) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 18 (årsværk:4) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:5) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 13 (årsværk:4) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 18 (årsværk:5) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 14 (årsværk:5) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 16 (årsværk:6) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ejere | Skovgården Holding Aps (CVR: 29216126) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 19-12-2005 | 30-11-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:6) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:5) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:7) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 17 (årsværk:7) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 18 (årsværk:6) | 01-04-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:5) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 13 (årsværk:6) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:7) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 14 (årsværk:6) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 12 (årsværk:5) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:7) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:6) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:7) | 01-07-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:5) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Navn | SPAR NØRAGER ApS | 20-05-2008 | 13-06-2016 |
Vedtægter seneste | 31. MAJ 2016 | 31-05-2016 | 13-06-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:6) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Revision | Partner Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 15807776) | 31-10-2005 | 31-05-2016 |
Revision fravalgt | Nej | 31-10-2005 | 30-05-2016 |
Vedtægter seneste | 20. MAJ 2008 | 20-05-2008 | 30-05-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:7) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 13 (årsværk:6) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 14 (årsværk:6) | 01-12-2015 | 29-02-2016 |
Ansatte | 15 (årsværk:5) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:5) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 14 (årsværk:5) | 01-08-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:5) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:5) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 15 (årsværk:5) | 01-04-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:5) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 14 (årsværk:5) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 13 (årsværk:5) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Direktion | Keld Lykke Pedersen, Direktør | 31-10-2005 | 20-03-2014 |
Adresse | Skovgårdevej 4, c/o Nørager Sogns Beboerforenings Udviklings, Nørager, 8961 Allingåbro | 01-01-2007 | 25-05-2008 |
Navn | NØRAGER SOGNS BEBOERFORENINGS DRIFTSSELSKAB ApS | 31-10-2005 | 19-05-2008 |
Bestyrelse | Steen Lykke Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 31-10-2005 | 14-01-2008 |
Bestyrelse | Bjarne Dahl Knudsen, Bestyrelsesmedlem | 31-10-2005 | 14-01-2008 |
Branche | Kolonialhandel [521110] | 01-11-2005 | 31-12-2007 |
Adresse | Skovgårdevej 4, c/o Nørager Sogns Beboerforenings Udviklings, Nørager, 8961 Allingåbro | 31-10-2005 | 31-12-2006 |
Branche | Uoplyst [980000] | 31-10-2005 | 31-10-2005 |