Generer rapport
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1988
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
83
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
58
MDKK
Primært resultat (EBIT)
13
MDKK
Årets resultat
9.771.476
DKK
Egenkapital
22
MDKK
Historik 157 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Smedevej 14, 7430 Ikast | Nuværende | |
Ansatte | 87 (årsværk:79) | Nuværende | |
Bestyrelse | Ole Refsgaard, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Kim Mortensen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Tommy Kenneth Lauritsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Per Vestergaard Rømer, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Glarmestervirksomhed [433420] | Nuværende | |
Direktion | Tommy Kenneth Lauritsen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Tl Invest Holding Aps (CVR: 29772762) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Ejere | Pvholding Aps (CVR: 40896856) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Refsgaard Fælles Holding Aps (CVR: 44425912) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Navn | A.S. Facader Aktieselskab | Nuværende | |
Revision | Kreston Sr Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33948794) | Nuværende | |
Selskabskapital | 775.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 87 (årsværk:79) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 84 (årsværk:75) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 83 (årsværk:76) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 80 (årsværk:72) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 77 (årsværk:71) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Bestyrelse | Susanne Just, Bestyrelsesmedlem | 15-05-2017 | 19-02-2024 |
Ansatte | 76 (årsværk:62) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Ansatte | 84 (årsværk:59) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 84 (årsværk:75) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ejere | Ole Refsgaard Holding Aps (CVR: 28720432) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 25-11-2019 | 13-11-2023 |
Ansatte | 76 (årsværk:66) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:74) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:63) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:48) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:75) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:71) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 78 (årsværk:67) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 79 (årsværk:74) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:70) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 81 (årsværk:66) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 83 (årsværk:67) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Ansatte | 84 (årsværk:73) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:71) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 86 (årsværk:79) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 82 (årsværk:61) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 84 (årsværk:48) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 87 (årsværk:76) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 84 (årsværk:76) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 83 (årsværk:71) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 82 (årsværk:76) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 80 (årsværk:74) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 81 (årsværk:66) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 82 (årsværk:63) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 79 (årsværk:72) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 76 (årsværk:62) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 74 (årsværk:67) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Ansatte | 72 (årsværk:54) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 74 (årsværk:47) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 75 (årsværk:68) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 72 (årsværk:63) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 72 (årsværk:66) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 71 (årsværk:64) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 67 (årsværk:61) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 65 (årsværk:57) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 70 (årsværk:57) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Bestyrelse | Peter Fischer Kjær, Bestyrelsesmedlem | 01-11-2011 | 15-12-2020 |
Ansatte | 64 (årsværk:60) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:57) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 63 (årsværk:59) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:59) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 65 (årsværk:36) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 69 (årsværk:61) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 68 (årsværk:64) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 73 (årsværk:64) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 70 (årsværk:66) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 67 (årsværk:63) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 66 (årsværk:57) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 70 (årsværk:54) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 63 (årsværk:58) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ejere | Ole Refsgaard Holding Aps (CVR: 28720432) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 30-12-2009 | 24-11-2019 |
Ejere | Tl Invest Holding Aps (CVR: 29772762) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 30-12-2009 | 24-11-2019 |
Ansatte | 61 (årsværk:50) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 59 (årsværk:53) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 57 (årsværk:48) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 56 (årsværk:37) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 53 (årsværk:43) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 53 (årsværk:44) | 01-05-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 50 (årsværk:38) | 01-04-2019 | 30-04-2019 |
Ansatte | 47 (årsværk:43) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 46 (årsværk:39) | 01-02-2019 | 28-02-2019 |
Ansatte | 45 (årsværk:36) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 47 (årsværk:35) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 42 (årsværk:36) | 01-11-2018 | 30-11-2018 |
Ansatte | 40 (årsværk:35) | 01-10-2018 | 31-10-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:35) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 38 (årsværk:33) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:22) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 36 (årsværk:29) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:29) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:31) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 37 (årsværk:31) | 01-02-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 35 (årsværk:30) | 01-01-2018 | 31-01-2018 |
Ansatte | 34 (årsværk:28) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:31) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:30) | 01-10-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:32) | 01-09-2017 | 30-09-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:28) | 01-08-2017 | 31-08-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:21) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:29) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 36 (årsværk:31) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 35 (årsværk:27) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:31) | 01-03-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 33 (årsværk:29) | 01-02-2017 | 28-02-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:32) | 01-01-2017 | 31-01-2017 |
Ansatte | 34 (årsværk:26) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | 01-05-2016 | 16-12-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:28) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:27) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:26) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 32 (årsværk:19) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:29) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 31 (årsværk:27) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Revision | Datoselskabet af Den 3. Juli 2016 Rvt P/S (CVR: 34713022) | 12-12-2014 | 01-05-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:26) | 01-03-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 30 (årsværk:18) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 28 (årsværk:27) | 01-01-2016 | 31-01-2016 |
Ansatte | 27 (årsværk:21) | 01-12-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 26 (årsværk:24) | 01-11-2015 | 30-11-2015 |
Ansatte | 26 (årsværk:25) | 01-10-2015 | 31-10-2015 |
Ansatte | 27 (årsværk:24) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ansatte | 26 (årsværk:23) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 26 (årsværk:15) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 25 (årsværk:23) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 25 (årsværk:22) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 26 (årsværk:23) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 27 (årsværk:24) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 28 (årsværk:25) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Ansatte | 27 (årsværk:22) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 26-08-2011 | 12-12-2014 |
Direktion | Peter Fischer Kjær, CEO | 04-05-2010 | 07-02-2013 |
Bestyrelse | Ole Elmegaard Mortensen, Bestyrelsesformand | 15-01-2010 | 01-11-2011 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24213714) | 01-09-2005 | 26-08-2011 |
Adresse | E Christensens Vej 90, 7430 Ikast | 01-01-2007 | 21-08-2011 |
Direktion | Ole Refsgaard, CEO | 20-04-2010 | 04-05-2010 |
Direktion | Peter Holm Ishøy, CEO | 01-01-2007 | 20-04-2010 |
Bestyrelse | Bent Søren Kjeldsen, Bestyrelsesformand | 14-01-2003 | 15-01-2010 |
Bestyrelse | Jesper Svenningsen, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 15-01-2010 |
Bestyrelse | Aage Graff Kristensen, Bestyrelsesmedlem | 27-04-2001 | 15-01-2010 |
Branche | Glarmesterforretninger [454420] | 01-01-2001 | 31-12-2007 |
Direktion | Jesper Svenningsen, Direktør | 25-01-2005 | 01-01-2007 |
Adresse | E Christensens Vej 90, 7430 Ikast | 01-09-1988 | 31-12-2006 |
Revision | Bdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20222670) | 28-02-2000 | 01-09-2005 |
Selskabskapital | 675.000 DKK | 25-06-1996 | 14-06-2005 |
Direktion | Torben Steen Andresen, Direktør | 26-03-2004 | 25-01-2005 |
Direktion | Kim Mortensen, Direktør | 01-09-2000 | 26-03-2004 |
Bestyrelse | Ole Wittenkamp, Bestyrelsesformand | 01-09-1988 | 14-01-2003 |
Branche | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf [281100] | 01-09-1988 | 31-12-2000 |
Direktion | Thomas Christian Thomsen, Direktør | 08-09-1997 | 01-09-2000 |
Revision | SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 01-09-1988 | 28-02-2000 |
Bestyrelse | Peter Hviid, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 25-03-1998 |
Bestyrelse | Arne Svenningsen, Bestyrelsesformand | 01-09-1988 | 25-03-1998 |
Direktion | Jesper Svenningsen, Direktør | 01-09-1988 | 08-09-1997 |
Bestyrelse | Bjarne Rindom, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 25-06-1996 |
Bestyrelse | Thomas Christian Thomsen, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 25-06-1996 |
Bestyrelse | Aage Graff Kristensen, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 25-06-1996 |
Selskabskapital | 300.000 DKK | 02-09-1988 | 24-06-1996 |
Bestyrelse | Else Svenningsen, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 04-05-1995 |
Direktion | Arne Svenningsen, Direktør | 01-09-1988 | 20-09-1993 |
Revision | REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN | 01-09-1988 | 14-04-1993 |
Bestyrelse | Per Emil Hasselbalch Stakemann, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 27-01-1989 |
Bestyrelse | Susanne Saul Stakemann, Bestyrelsesformand | 01-09-1988 | 27-01-1989 |
Bestyrelse | Ulf Svejgaard Poulsen, Bestyrelsesmedlem | 01-09-1988 | 27-01-1989 |
Direktion | Per Emil Hasselbalch Stakemann, Direktør | 01-09-1988 | 27-01-1989 |
Navn | A/S PSE NR. 2782 | 01-09-1988 | 27-01-1989 |
Revision | Erik Tronborg Andersen | 01-09-1988 | 27-01-1989 |