Generer rapport
Sancon Aps
Fabriksvej 3B, Assens, 9550 Mariager, CVR 28517653
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2005
Størrelse
Mikro
Ansatte
2
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
1.586.679
DKK
Primært resultat (EBIT)
157.357
DKK
Årets resultat
98.951
DKK
Egenkapital
816.550
DKK
Historik 50 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Ansatte | 4 (årsværk:2) | Nuværende | |
Bestyrelse | Richard Frandsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Torben Peters Thygesen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Tomas Hjort Andersen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Fremstilling af andre værktøjsmaskiner [284900] | Nuværende | |
Direktion | Richard Frandsen, Direktør | Nuværende | |
Revision | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 34209936) | Nuværende | |
Selskabskapital | 576.000 DKK | Nuværende | |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-07-2023 | 30-04-2024 |
Revision | Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 36717785) | 04-08-2021 | 01-10-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-11-2022 | 31-01-2023 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-08-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-12-2021 | 30-04-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-09-2021 | 31-10-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Revision | Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisorer A/S (CVR: 76487316) | 01-05-2009 | 04-08-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-03-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-12-2020 | 31-01-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-06-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-04-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:5) | 01-02-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-12-2019 | 31-01-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:4.68) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 8 (årsværk:4) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-08-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-07-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:4) | 01-03-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-06-2018 | 28-02-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-07-2016 | 31-05-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 5 (årsværk:4) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 7 (årsværk:5) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Ansatte | 8 (årsværk:6) | 01-01-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 8 (årsværk:7) | 01-04-2015 | 31-12-2015 |
Bestyrelse | Michael Lassen Schmidt, Bestyrelsesmedlem | 11-03-2013 | 31-12-2015 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-03-2015 | 31-03-2015 |
Ansatte | 9 (årsværk:8) | 01-02-2015 | 28-02-2015 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 01-04-2005 | 18-02-2015 |
Ansatte | 9 (årsværk:7) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Kvist & Jensen, Mariagerfjord, Statsautoriserede Revisorer A/S (CVR: 29313075) | 01-04-2005 | 01-05-2009 |
Branche | Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. [294300] | 13-04-2005 | 31-12-2007 |
Branche | Uoplyst [980000] | 01-04-2005 | 12-04-2005 |
Direktion | Thomas Christian Riise, Direktør | 01-04-2005 | 05-04-2005 |