Generer rapport
Koncern Holding Aps
Vermundsgade 40A, 2100 København Ø, CVR 27694039
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2004
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-12.275
DKK
Primært resultat (EBIT)
-12.275
DKK
Årets resultat
-9.569
DKK
Egenkapital
-614.481
DKK
Historik 33 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Vermundsgade 40A, 2100 København Ø | Nuværende | |
Bestyrelse | Martin Dalgaard Sørensen, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Bestyrelse | Lars Benedict Seidelin, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Stine van der Sterren Enevoldsen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Nicolai Bo Hjeds, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] | Nuværende | |
Direktion | Lars Benedict Seidelin, Direktør | Nuværende | |
Ejere | M.O.J. Holding Aps (CVR: 27652964) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | Nuværende | |
Ejere | Monday Production Aps (CVR: 31897319) - ejerandel: 66.67-89.99% stemmeandel: 66.67-89.99% | Nuværende | |
Ejere | One Happy Holding Aps (CVR: 37773611) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 12-31 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 01-01 | Nuværende | |
Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 32895468) | Nuværende | |
Revision | Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 32285201) | Nuværende | |
Selskabskapital | 87.500 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 31. MAJ 2018 | Nuværende | |
Bestyrelse | Morten Bank-Mikkelsen, Bestyrelsesformand | 10-04-2018 | 28-06-2023 |
Bestyrelse | Martin Dalgaard Sørensen, Bestyrelsesmedlem | 10-04-2018 | 27-06-2023 |
Adresse | Rentemestervej 62, 3, 2400 København NV | 17-07-2017 | 14-03-2019 |
Ejere | Koncern Holding Aps (CVR: 27694039) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 0-4.99% | 11-02-2016 | 31-05-2018 |
Selskabskapital | 125.000 DKK | 22-03-2004 | 30-05-2018 |
Vedtægter seneste | 10. APR. 2018 | 10-04-2018 | 30-05-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. | 14-06-2010 | 25-04-2018 |
Bestyrelse | Birdie Bjerregaard, Bestyrelsesmedlem | 29-02-2016 | 10-04-2018 |
Ejere | Palmbird Aps (CVR: 37437549) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 25-33.32% | 15-02-2017 | 10-04-2018 |
Bestyrelse | Lars Benedict Seidelin, Bestyrelsesformand | 01-10-2015 | 09-04-2018 |
Ejere | M.O.J. Holding Aps (CVR: 27652964) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 33.33-49.99% | 15-02-2017 | 09-04-2018 |
Ejere | One Happy Holding Aps (CVR: 37773611) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 25-33.32% | 15-02-2017 | 09-04-2018 |
Vedtægter seneste | 14. JUN. 2010 | 14-06-2010 | 09-04-2018 |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | 22-03-2004 | 30-09-2017 |
Regnskabsperiode start | 10-01 | 22-03-2004 | 30-09-2017 |
Adresse | Baldersgade 4, 2200 København N | 26-11-2013 | 16-07-2017 |
Bestyrelse | Jens Ulrik Pedersen, Bestyrelsesmedlem | 22-03-2004 | 15-02-2017 |
Direktion | Jens Ulrik Pedersen, CEO | 22-03-2004 | 15-02-2017 |
Ejere | Velvo Holding Aps (CVR: 27652301) - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 25-33.32% | 01-06-2016 | 15-02-2017 |
Ejere | M.O.J. Holding Aps (CVR: 27652964) - ejerandel: 20-24.99% stemmeandel: 25-33.32% | 01-06-2016 | 14-02-2017 |
Ejere | Palmbird Aps (CVR: 37437549) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 20-24.99% | 11-02-2016 | 14-02-2017 |
Ejere | One Happy Holding Aps (CVR: 37773611) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 20-24.99% | 01-06-2016 | 14-02-2017 |
Ejere | Velvo Holding Aps (CVR: 27652301) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 22-03-2004 | 31-05-2016 |
Ejere | M.O.J. Holding Aps (CVR: 27652964) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 22-03-2004 | 31-05-2016 |
Ejere | Koncern Holding Aps (CVR: 27694039) - ejerandel: 25-33.32% stemmeandel: 25-33.32% | 15-11-2015 | 10-02-2016 |
Ejere | Impact Involver Aps (CVR: 27652891) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | 22-03-2004 | 14-11-2015 |
Bestyrelse | Thomas Hersi-Heurlin, Bestyrelsesmedlem | 22-03-2004 | 30-09-2015 |
Bestyrelse | Lars Benedict Seidelin, Bestyrelsesmedlem | 22-03-2004 | 30-09-2015 |
Adresse | Esromgade 15, 2200 København N | 22-03-2004 | 25-11-2013 |
Revision | Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 24207501) | 01-09-2006 | 27-09-2010 |
Branche | Uoplyst [999999] | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
Branche | Uoplyst [980000] | 22-03-2004 | 31-12-2007 |
Revision | Andersen Hübertz Kirkhoff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR: 20003677) | 22-03-2004 | 01-09-2006 |