Generer rapport
Højers Plantage Aps
Åparken 21, c/o Preben Dahl Johansen, Hodsager, 7490 Aulum, CVR 27615465
Branche: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2004
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
47.867
DKK
Primært resultat (EBIT)
47.867
DKK
Årets resultat
32.085
DKK
Egenkapital
2.020.010
DKK
Historik 20 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Åparken 21, c/o Preben Dahl Johansen, Hodsager, 7490 Aulum | Nuværende | |
Bestyrelse | Trine Bay Arestin, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Keld Bay Høj, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Michell Friis Dalmose Høj, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Preben Dahl Johansen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Jens Christian Bilberg, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter [021000] | Nuværende | |
Ejere | Jens Christian Bilberg - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | Nuværende | |
Ejere | Michell Friis Dalmose Høj - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | Nuværende | |
Ejere | Keld Bay Høj - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Trine Bay Arestin - ejerandel: 0-4.99% stemmeandel: 10-14.99% | Nuværende | |
Ejere | Maul Holding Hodsager Aps (CVR: 29823782) - ejerandel: 33.33-49.99% stemmeandel: 33.33-49.99% | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af formanden og direktøren i forening. | Nuværende | |
Adresse | Lyngtoften 3, c/o Preben Dahl Johansen, Hodsager, 7490 Aulum | 14-02-2017 | 15-07-2021 |
Bestyrelse | Rune Friis Høj, Bestyrelsesmedlem | 01-01-2009 | 10-05-2019 |
Ejere | Rune Friis Høj - ejerandel: 15-19.99% stemmeandel: 15-19.99% | 01-07-2007 | 10-05-2019 |
Bestyrelse | Inga Bay Johansen, Bestyrelsesmedlem | 17-02-2007 | 15-04-2019 |
Ejere | Preben Dahl Johansen - ejerandel: 0-4.99% stemmeandel: 5-9.99% | 01-01-2000 | 15-04-2019 |
Ejere | Inga Bay Johansen - ejerandel: 0-4.99% stemmeandel: 10-14.99% | 01-07-1995 | 15-04-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. | 05-11-2013 | 23-04-2018 |
Adresse | Lyngtoften 3, c/o Inga Bay Johansen, Hodsager, 7490 Aulum | 01-01-2007 | 13-02-2017 |
Bestyrelse | Jens Christian Bilberg, Bestyrelsesmedlem | 17-02-2007 | 09-01-2015 |
Bestyrelse | Michell Friis Dalmose Høj, Bestyrelsesformand | 11-01-2014 | 09-01-2015 |
Bestyrelse | Henry Jespersen Høj, Bestyrelsesmedlem | 25-02-2004 | 15-03-2009 |
Revision | Heden & Fjorden I/S (CVR: 21728446) | 17-02-2008 | 15-03-2009 |
Revision | Svend Erik Væggemose | 25-02-2004 | 17-02-2008 |
Branche | Skovbrug [020100] | 01-07-2004 | 31-12-2007 |
Bestyrelse | Ingvard Elenius Jespersen Høj, Bestyrelsesmedlem | 25-02-2004 | 05-04-2007 |
Bestyrelse | Jens Christian Fjord Bilberg, Bestyrelsesmedlem | 05-04-2007 | 17-02-2007 |
Adresse | Lyngtoften 3, c/o Inga Bay Johansen, Hodsager, 7490 Aulum | 22-02-2005 | 31-12-2006 |
Adresse | Grantoften 31, c/o Ester Katrine Høj, Hodsager, 7490 Aulum | 25-02-2004 | 21-02-2005 |
Bestyrelse | Ester Katrine Høj, Bestyrelsesformand | 25-02-2004 | 16-02-2005 |
Branche | Uoplyst [980000] | 25-02-2004 | 30-06-2004 |