Generer rapport
Øre- Næse- Halsklinikken I Greve Aps
Håndværkervænget 15, 2670 Greve, CVR 27522459
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2004
Størrelse
Mikro
Ansatte
7
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
3.407.220
DKK
Primært resultat (EBIT)
1.461.077
DKK
Årets resultat
1.103.123
DKK
Egenkapital
1.228.123
DKK
Historik 67 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Håndværkervænget 15, 2670 Greve | Nuværende | |
Ansatte | 7 (årsværk:3) | Nuværende | |
Branche | Praktiserende speciallæger [862200] | Nuværende | |
Direktion | Pernille Vita Fooken Jensen, Direktør | Nuværende | |
Ejere | Speciallægeholdingselskabet Pfj Holding Aps (CVR: 43510150) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Øre- Næse- Halsklinikken I Greve Aps | Nuværende | |
Revision fravalgt | Ja | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 16. JAN. 2023 | Nuværende | |
Ansatte | 7 (årsværk:3) | 01-04-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-01-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 7 (årsværk:3) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Ansatte | 7 (årsværk:3) | 01-09-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-04-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-08-2022 | 31-03-2023 |
Revision | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33963556) | 17-12-2018 | 16-01-2023 |
Revision fravalgt | Nej | 30-06-2004 | 15-01-2023 |
Vedtægter seneste | 17. DEC. 2018 | 17-12-2018 | 15-01-2023 |
Direktion | Christel Bræmer Lajer, Direktør | 03-04-2018 | 01-10-2022 |
Ejere | Cb Lajer Aps (CVR: 39248387) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 01-10-2018 | 01-10-2022 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-05-2022 | 30-06-2022 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-02-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-09-2021 | 31-12-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-11-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-07-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-05-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-03-2020 | 31-03-2020 |
Ansatte | 7 (årsværk:3) | 01-02-2020 | 29-02-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-12-2019 | 31-01-2020 |
Ansatte | 6 (årsværk:3.31) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 7 (årsværk:3) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-08-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-02-2019 | 31-07-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:2) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Adresse | Håndværkervænget 15, c/o Speciallæge Klavs Boll Nielsen, 2670 Greve | 05-09-2016 | 18-12-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 06-04-2018 | 18-12-2018 |
Direktion | Klavs Boll Nielsen, Direktør | 30-06-2004 | 17-12-2018 |
Revision | Global Revision Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR: 28121717) | 03-11-2014 | 17-12-2018 |
Vedtægter seneste | 3. APR. 2018 | 03-04-2018 | 16-12-2018 |
Ansatte | 4 (årsværk:2) | 01-10-2018 | 30-11-2018 |
Ejere | Ulkla Holding Aps (CVR: 28861443) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-03-2018 | 01-10-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ejere | Cb Lajer Aps (CVR: 39248387) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 01-03-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-08-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 6 (årsværk:4) | 01-07-2018 | 31-07-2018 |
Ansatte | 5 (årsværk:3) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 6 (årsværk:3) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-03-2018 | 30-04-2018 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. | 30-08-2005 | 05-04-2018 |
Vedtægter seneste | 30. AUG. 2005 | 30-08-2005 | 02-04-2018 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-04-2017 | 28-02-2018 |
Ejere | Ulkla Holding Aps (CVR: 28861443) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 27-06-2005 | 28-02-2018 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-02-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 3 (årsværk:2) | 01-03-2016 | 31-01-2017 |
Spaltning | Ejendomsselskabet Håndværkervænget 15 Aps (CVR: 38398768) Udgående | 18-11-2016 | 18-11-2016 |
Adresse | Håndværkervænget 15, c/o Speciallæge Klavs Boll Nielsen, 2670 Greve | 30-06-2004 | 04-09-2016 |
Ansatte | 2 (årsværk:2) | 01-01-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 3 (årsværk:3) | 01-02-2015 | 31-12-2015 |
Ansatte | 4 (årsværk:3) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Revision | Eddie Bützow Holstebro | 30-06-2004 | 03-11-2014 |
Branche | Praktiserende speciallæger og ambulatorier [851220] | 01-01-2005 | 31-12-2007 |
Branche | Uoplyst [980000] | 30-06-2004 | 31-12-2004 |
Navn | ØREKLINIKKEN ApS | 30-06-2004 | 02-08-2004 |